ImmatriculationLa société SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE BERGODSOM est situé au 330 RUE DU PORT SALUT 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE
Elle a été crée le 10/02/2010 et elle est immatriculée sous le numéro 502445687 au greffe de COMPIEGNE
SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE BERGODSOM est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 37 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 3511Z (Production d'électricité) et le code de l'activité de son établissement principal est 3511Z (Production d'électricité).
L'activité déclarée au greffe est : l'étude, le financement, le développement, la construction et l'exploitation de sites de production d'électricité éolienne
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE BERGODSOM à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 1 498,00 pour un résultat net de 124,00 euros , grace à 1 établissements .
GreffeSOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE BERGODSOM est du ressort du greffe de COMPIEGNE dont les coordonnées postales sont 2 RUE DAHOMEY 60200 COMPIEGNE
Le greffe peut être appelé au 03 44 38 51 51 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-compiegne.fr.
Les greffiers sont : BERNARD Fabrice
Le greffe est ouvert 9H00 Ã 12H00/14H00 Ã 17H00.
TVASi SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE BERGODSOM est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR44502445687.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE BERGODSOM de part son activité de 3511Z (Production d'électricité) sont :
Siége social et établissementsSOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE BERGODSOM à son siége social situé au 330 RUE DU PORT SALUT 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE.
Les établissements sont les suivants :
- soc exploitation parc eolien bergodsom lieudit le petit pays section zone artisanale parcelle 13 62550 sachin france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 18 décembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 09 février 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 25 février 2010 : Immatriculation (Président de la société : WOBBEN Aloys Directeur général : KETTWIG Hans-Dieter Commissaire aux comptes titulaire : HUNCKLER Jean-Marie Commissaire aux comptes suppléant : BIRLING Jean-Luc)
- 20 décembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 18 octobre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 25 juillet 2012 : Modification (Modification de l'adresse du siège.)
- 21 août 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 18 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 21 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 06 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 05 juillet 2016 : Modification (Modification de représentant..)
- 25 juillet 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 17 mai 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 08 mai 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 06 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 06 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 28 janvier 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.)
- 31 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 22/01/1952 : Aloys WOBBEN (Président)
- 14/06/1966 : Christof BUETTNER (Directeur général)
- 23/11/1957 : Hans-dieter KETTWIG (Directeur Général)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE BERGODSOM est de 64 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 70 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Aloys WOBBEN
- Gérant de AW GESTION DE BIENS
- Gérant non associé de ENERCON FERME EOLIENNE I
- Gérant non associé de ENERCON FERME EOLIENNE NORD
- Gérant non associé de ENERCON FERME EOLIENNE SUD
- Administrateur de SAS FERME EOLIENNE DE MURATEL
Christof BUETTNER
- Gérant non associé de ENERCON FERME EOLIENNE I
- Gérant non associé de ENERCON FERME EOLIENNE NORD
- Gérant non associé de ENERCON FERME EOLIENNE SUD
- Directeur général de ENERGIE SAINT LADE
- Gérant non associé de FERME EOLIENNE EST
- Directeur général de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE CHARSONVILLE
- Gérant de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LANDE DU MOULIN
- Gérant de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES CHATELEES
- Gérant de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES GARACHES
- Gérant de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES PRIEURS
Hans-dieter KETTWIG
- Gérant non associé de ENERCON FERME EOLIENNE I
- Gérant non associé de ENERCON FERME EOLIENNE NORD
- Gérant non associé de ENERCON FERME EOLIENNE SUD
- Représentant en France de ENERCON GMBH
- Gérant de ENERCON SERVICES ADMINISTRATIFS
- Directeur Général de FERME EOLIENNE COTEAUX
- Associé-Gérant de FERME EOLIENNE EST
- Président de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN TIGNY-NOYELLE
Hans-dietter KETTWIG
- Gérant de AW GESTION DE BIENS
- Gérant non associé de ENERCON FERME EOLIENNE I
- Gérant non associé de ENERCON FERME EOLIENNE NORD
- Gérant non associé de ENERCON FERME EOLIENNE SUD
- Gérant de ENERCON SERVICES ADMINISTRATIFS
- Président de ENERGIE DIVONNE
- Président de ENERGIE SAINT LADE
- Président de EOLIENNES SAINT ALLOUESTRE
- Gérant de FERME EOLIENNE EST
- Président de PARC EOLIEN DE LA SARONDE
- Administrateur de SAS FERME EOLIENNE DE MURATEL
- Directeur général de SOC EXPLOIT PARC EOLIEN TRIPLEVILLE
- Président de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE CHARSONVILLE
- Gérant de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DES HAYETTES
- Gérant de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU FOUZON
- Gérant de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU MOULIN NEUF
- Gérant de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LA ROCHE
- Gérant de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LANDE DU MOULIN
- Gérant de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES CHATELEES
- Gérant de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES GARACHES
- Gérant de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES PRIEURS
- Gérant de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN MARE DU CORNET
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE BERGODSOM |
Identifiant de l'entreprise | 502445687 |
Numéro interne du siège | 00051 |
Adresse | 330 RUE DU PORT SALUT 60126 LONGUEIL SAINTE MARIE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 02 mai 2017 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 37 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 11 décembre 2007 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 498,00 |
Résultat net | 124,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité |
Activité au siege | |
Secteur | energie |
Catégorie | Energie |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Principal | producteur d'électricité |
président : WOBBEN (Aloys) ; directeur général : KETTWIG (Hans-Dieter) ; commissaire aux comptes titulaire : HUNCKLER (Jean-Marie) ; commissaire aux comptes suppléant : BIRLING (Jean-Luc)
L'étude, le financement, le développement, la construction et l'exploitation de sites de production d'électricité éolienne
Président : KETTWIG Hans-Dieter modification le 30 Juin 2016 Commissaire aux comptes titulaire : HUNCKLER Jean-Marie Commissaire aux comptes suppléant : BIRLING Jean-Luc Directeur général : BÃTTNER Christof en fonction le 30 Juin 2016
Gérant : SEPALEà; Associé indéfiniment et solidairement responsable : Manea Frankreich Verwaltungs GmbHà; Associé indéfiniment et solidairement responsable : Manea Frankreich GmbH & Co. KGà; Commissaire aux comptes titulaire : COFIME AUDIT
- Hans-dietter KETTWIG
- AW GESTION DE BIENS
- ENERCON FERME EOLIENNE I
- ENERCON FERME EOLIENNE NORD
- ENERCON FERME EOLIENNE SUD
- ENERCON SERVICES ADMINISTRATIFS
- ENERGIE DIVONNE
- ENERGIE SAINT LADE
- EOLIENNES SAINT ALLOUESTRE
- FERME EOLIENNE EST
- PARC EOLIEN DE LA SARONDE
- SAS FERME EOLIENNE DE MURATEL
- Catherine GAY
Administrateur - Peter SCHUSTER
Administrateur - Christof BUTTNER
Administrateur - Joan FAGES TORRAS
Administrateur - Hans KETTWIG
Administrateur - Josep REIG D'ARENY PLANDOLIT
Administrateur - Santiago SANS DOMENECH
Administrateur - Sartiago SANS DOMENECH
Administrateur - Erick GAY
Président - Javier FERRERO JORDI
Administrateur - Aloys WOBBEN
Administrateur - Catherine SOLER
Administrateur - Gilbert GAY
Administrateur
- Catherine GAY
- SOC EXPLOIT PARC EOLIEN TRIPLEVILLE
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE CHARSONVILLE
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DES HAYETTES
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU FOUZON
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DU MOULIN NEUF
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LA ROCHE
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LANDE DU MOULIN
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES CHATELEES
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES GARACHES
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES PRIEURS
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN MARE DU CORNET
- Aloys WOBBEN
- AW GESTION DE BIENS
- ENERCON FERME EOLIENNE I
- ENERCON FERME EOLIENNE NORD
- ENERCON FERME EOLIENNE SUD
- SAS FERME EOLIENNE DE MURATEL
- Catherine GAY
Administrateur - Peter SCHUSTER
Administrateur - Christof BUTTNER
Administrateur - Joan FAGES TORRAS
Administrateur - Hans KETTWIG
Administrateur - Josep REIG D'ARENY PLANDOLIT
Administrateur - Santiago SANS DOMENECH
Administrateur - Sartiago SANS DOMENECH
Administrateur - Hans-dietter KETTWIG
Administrateur - Erick GAY
Président - Javier FERRERO JORDI
Administrateur - Catherine SOLER
Administrateur - Gilbert GAY
Administrateur
- Catherine GAY
- Christof BUETTNER
- ENERCON FERME EOLIENNE I
- ENERCON FERME EOLIENNE NORD
- ENERCON FERME EOLIENNE SUD
- ENERGIE SAINT LADE
- FERME EOLIENNE EST
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE CHARSONVILLE
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LANDE DU MOULIN
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES CHATELEES
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES GARACHES
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN LES PRIEURS
LONGUEIL SAINTE MARIE
NN
salarié(s)
SACHIN
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 10 752 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 10 752 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 260 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 310 |
Placement | 950 |
Total Actif | 12 011 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -231 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 12 242 |
Total Passif | 12 011 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 498 |
Produit d'exploitation | 1 505 |
Charge d'exploitation | 966 |
Résultat d'exploitation | 539 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 417 |
Résultat financier | -416 |
Résultat courrant | 124 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 124 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU PARC EOLIEN DE BERGODSOM - Version en cache du 27/10/2022 17:23:39.