ImmatriculationLa société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LANVEUR est situé au LANVEUR 29890 PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
Elle a été crée le 30/07/2008 et elle est immatriculée sous le numéro 507403525 au greffe de BREST
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LANVEUR est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société coopérative agricole au capital de 212 135,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 7731Z (Location et location-bail de machines et équipements agricoles) et le code de l'activité de son établissement principal est 7731Z (Location et location-bail de machines et équipements agricoles).
L'activité déclarée au greffe est : Fourniture de services aux adhérents.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7731Z (Location et location-bail de machines et équipements agricoles), les activités sont :
- la location et la location-bail de machines et équipements pour l'agriculture et la sylviculture, sans opérateur :
- location des biens compris rangés dans la sous-classe 28.30Z (par exemple tracteurs agricoles, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- la location de machines et équipements pour l'agriculture et la sylviculture, avec opérateur (cf01.61Z, 02.40Z)
- la location de tondeuses à gazon et d'outils à main (cf77.29Z)
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LANVEUR à réalisé en 2008 un chiffre d'affaire de 170 305,00 pour un résultat net de -66 842,00 euros , grace à 0 établissement et 1 ou 2 salariés.
GreffeSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LANVEUR est du ressort du greffe de BREST dont les coordonnées postales sont 150 RUE ERNEST HEMINGWAY 29219 BREST CEDEX 2
Le greffe peut être appelé au 02 98 43 31 31 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-brest.fr.
Les greffiers sont : APPERE-BONDER Béatrice , BONDER-MARCHAND Yveline
Le greffe est ouvert 9h - 12h/14h - 16h30.
TVASi SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LANVEUR est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR63507403525.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LANVEUR de part son activité de 7731Z (Location et location-bail de machines et équipements agricoles) sont :
Siége social et établissementsSOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LANVEUR à son siége social situé au LANVEUR 29890 PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES.
Le numéro de téléphone est 0298837930
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 14 août 2008 : Immatriculation (Président : LYVINEC Loïc Roger. Vice-président du CA et administrateur : ABIVEN Thierry. Administrateur : LE MENN Sébastien. Administrateur : LE MENN Emmanuel. Administrateur : BOURHIS Jean-Yves. Administrateur : HAMON Philippe. Administrateur : LAGA)
- 11 mars 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-06-30)
- 17 avril 2009 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 21 novembre 2013 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 28 novembre 2013 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 27 octobre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-06-30)
- 26 octobre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-06-30)
- 29 mars 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-06-30)
- 14 avril 2017 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 05 octobre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-06-30)
- 18 octobre 2018 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 25 juillet 2019 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 02 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-06-30)
- 28 septembre 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 08 mars 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 30 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-06-30)
DirigeantsLes dirigeants :
- 21/12/1964 : Bernard LUNVEN (Administrateur)
- 02/10/1965 : Emmanuel LE MENN (Président)
- 13/02/1971 : Eric LE GOFF (Administrateur)
- 18/10/1964 : Herve LAGADEC (Administrateur)
- 25/03/1962 : Jean BOURHIS (Administrateur)
- 11/11/1968 : Loic LYVINEC (Administrateur)
- 07/06/1962 : Luc ROUDAUT (Administrateur)
- 06/11/1973 : Philippe HAMON (Administrateur)
- 12/12/1982 : Sebastien LE MENN (Administrateur)
- 03/08/1971 : Thierry ABIVEN (Administrateur)
- 15/11/1963 : Yvon BUORS (Administrateur)
L'âge moyen des 11 dirigeants de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LANVEUR est de 54 ans. Le plus jeune à 40 ans, le plus agé 60 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Bernard LUNVEN
- Gérant de AMMA
- Administrateur de BRO PAGAN
- Administrateur de CUMA L HERMINE
- Associé-Gérant de LUNVEN
- Gérant de LUNVEN
Emmanuel LE MENN
Eric LE GOFF
Herve LAGADEC
Loic LYVINEC
- Liquidateur de BRITALLIS DEVELOPPEMENT
- Président du Conseil d'Administration de BRITALLIS PRODUCTION
- Gérant de EARL LYVINEC
Luc ROUDAUT
Philippe HAMON
Sebastien LE MENN
Thierry ABIVEN
Yvon BUORS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LANVEUR |
Identifiant de l'entreprise | 507403525 |
Numéro interne du siège | 00011 |
Adresse | LANVEUR 29890 PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 janvier 2008 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole |
Capital social | 212 135,00 EUR |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 2008 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2008) | 170 305,00 |
Résultat net | -66 842,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 7731Z : Location et location-bail de machines et équipements agricoles |
Activité principale de l'entreprise | 7731Z : Location et location-bail de machines et équipements agricoles |
Activité au siege | |
Secteur | tourisme |
Catégorie | Location |
Activite | Location et location-bail de machines et équipements agricoles |
Synonyme | location de machines agricoles, location d'équipements agricoles, loueur de machines agricoles, loueur d'équipement agricole, location-bail de machines agricoles, location-bail d'équipements agricoles |
Fourniture de services aux adhérents.
Président : LYVINEC Loïc Roger. Vice-président du CA et administrateur : ABIVEN Thierry. Administrateur : LE MENN Sébastien. Administrateur : LE MENN Emmanuel. Administrateur : BOURHIS Jean-Yves. Administrateur : HAMON Philippe. Administrateur : LAGADEC Hervé Joachim Luc. Administrateur : BUORS Yvon Félix Denis. Administrateur : LUNVEN Bernard Yvon. Administrateur : ROUDAUT Luc Gustave Marie. Administrateur : LE GOFF Eric Jean Marie. Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE OUEST CONSEILS AUDIT (SA). Commissaire aux comptes suppléant : GUILLOU Paul.
Président : LE MENN Sébastien Vice-président du conseil d'administration, Administrateur : ABIVEN Thierry Administrateur : LE MENN Emmanuel Administrateur : BOURHIS Jean-Yves Administrateur : HAMON Philippe Administrateur : BUORS Yvon, Félix, Denis Administrateur : LUNVEN Bernard, Yvon Administrateur : ROUDAUT Luc, Gustave, Marie Administrateur : LE GOFF Eric, Jean, Marie Administrateur, Secrétaire : LYVINEC Loïc, Roger Administrateur, Trésorier : LAGADEC Hervé, Joachim, Luc Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE OUEST CONSEILS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : GUILLOU Paul
Président : LE MENN Emmanuel Vice-président du conseil d'administration : ABIVEN Thierry Secrétaire : LYVINEC Loïc, Roger Trésorier, Administrateur : LAGADEC Hervé, Joachim, Luc Administrateur : LE MENN Sébastien Administrateur : HAMON Philippe Administrateur : EARL LE MENN (EARL) représenté par LE MENN Sébastien Administrateur : EARL LUNVEN (EARL) représenté par LUNVEN Bernard Administrateur : EARL LYVINEC (EARL) représenté par LYVINEC Loïc Administrateur : EARL ROUDAUT (EARL) représenté par ROUDAUT Luc Administrateur : EARL BOURHIS (EARL) représenté par BOURHIS Jean, Yves Administrateur : EARL DU VIQUET (EARL) représenté par BUORS Yvon Administrateur : EARL DE NEIS VRAN (EARL) représenté par LE GOFF Eric Administrateur : E.A.R.L. DE PERROS (EARL) représenté par LE MENN Emmanuel Administrateur : GAEC ABIVEN (GAEC) représenté par ABIVEN Thierry Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE OUEST CONSEILS AUDIT (SA) Commissaire aux comptes suppléant : GUILLOU Paul
Président : LE MENN Emmanuel ; Vice-président du conseil d'administration : ABIVEN Thierry ; Secrétaire : LYVINEC Loïc, Roger ; Administrateur, Trésorier : HAMON Philippe ; Administrateur : EARL LUNVEN (EARL) représenté par LUNVEN Bernard ; Administrateur : EARL LYVINEC (EARL) représenté par LYVINEC Loïc ; Administrateur : EARL ROUDAUT (EARL) représenté par ROUDAUT Luc ; Administrateur : EARL DU VIQUET (EARL) représenté par BUORS Yvon ; Administrateur : EARL DE NEIS VRAN (EARL) représenté par LE GOFF Eric ; Administrateur : E.A.R.L. DE PERROS (EARL) représenté par LE MENN Emmanuel ; Administrateur : GAEC ABIVEN (GAEC) représenté par ABIVEN Thierry ; Administrateur : EARL DE KERDIVES (EARL) représenté par LE MENN Sébastien ; Administrateur : EARL MORVAN (EARL) représenté par MORVAN Alexandre ; Administrateur : EARL FAVE (EARL) représenté par FAVE Luc ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE OUEST CONSEILS AUDIT (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : GUILLOU Paul
Président : LE MENN Emmanuel ; Vice-président du conseil d'administration : ABIVEN Thierry ; Secrétaire, Administrateur : LYVINEC Loïc, Roger ; Trésorier, Administrateur : HAMON Philippe ; Administrateur : EARL LUNVEN (EARL) représenté par LUNVEN Bernard ; Administrateur : EARL LYVINEC (EARL) représenté par LYVINEC Loïc ; Administrateur : EARL ROUDAUT (EARL) représenté par ROUDAUT Luc ; Administrateur : EARL DE NEIS VRAN (EARL) représenté par LE GOFF Eric ; Administrateur : E.A.R.L. DE PERROS (EARL) représenté par LE MENN Emmanuel ; Administrateur : GAEC ABIVEN (GAEC) représenté par ABIVEN Thierry ; Administrateur : EARL DE KERDIVES (EARL) représenté par LE MENN Sébastien ; Administrateur : EARL MORVAN (EARL) représenté par MORVAN Alexandre ; Administrateur : EARL FAVE (EARL) représenté par FAVE Luc ; Administrateur : GAEC DU VIQUET (GAEC) représenté par BUORS Yvon, Félix, Denis ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE OUEST CONSEILS AUDIT (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : GUILLOU Paul
Président : LE MENN Emmanuel ; Vice-président du conseil d'administration : ABIVEN Thierry ; Secrétaire : LYVINEC Loïc, Roger ; Trésorier, Administrateur : HAMON Philippe ; Trésorier adjoint : QUILLON Philippe ; Administrateur : EARL LUNVEN (EARL) représenté par LUNVEN Bernard ; Administrateur : EARL LYVINEC (EARL) représenté par LYVINEC Loïc ; Administrateur : EARL ROUDAUT (EARL) représenté par ROUDAUT Luc ; Administrateur : EARL DE NEIS VRAN (EARL) représenté par LE GOFF Eric ; Administrateur : E.A.R.L. DE PERROS (EARL) représenté par LE MENN Emmanuel ; Administrateur : GAEC ABIVEN (GAEC) représenté par ABIVEN Thierry ; Administrateur : EARL DE KERDIVES (EARL) représenté par LE MENN Sébastien ; Administrateur : EARL MORVAN (EARL) représenté par MORVAN Alexandre ; Administrateur : EARL FAVE (EARL) représenté par FAVE Luc ; Administrateur : GAEC DU VIQUET (GAEC) représenté par BUORS Yvon, Félix, Denis ; Administrateur : GAEC DE KERDEC (GAEC) représenté par QUILLON Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE OUEST CONSEILS AUDIT (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : GUILLOU Paul
Président : LE MENN Emmanuel ; Secrétaire : LYVINEC Loïc Roger ; Vice-président du conseil d'administration : ABIVEN Thierry ; Administrateur, Trésorier : HAMON Philippe ; Administrateur : EARL LYVINECLYVINEC Loïc ; Administrateur : EARL ROUDAUTROUDAUT Luc ; Administrateur : EARL DE NEIS VRANLE GOFF Eric ; Administrateur : E.A.R.L. DE PERROSLE MENN Emmanuel ; Administrateur : GAEC ABIVENABIVEN Thierry ; Administrateur : EARL DE KERDIVESLE MENN Sébastien ; Administrateur : EARL MORVANMORVAN Alexandre ; Administrateur : EARL FAVEFAVE Luc ; Administrateur : GAEC DU VIQUETBUORS Yvon, Félix, Denis ; Administrateur : GAEC DE KERDECQUILLON Philippe ; Administrateur : GAEC ROUDAUTROUDAUT Luc ; Trésorier adjoint : QUILLON Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE OUEST CONSEILS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : GUILLOU Paul
Président du conseil d'administration : ABIVEN Thierryà; Secrétaire : LYVINEC Loïc Rogerà; Administrateur, Trésorier : HAMON Philippeà; Administrateur : EARL DE NEIS VRANLE GOFF Ericà; Administrateur : GAEC ABIVENABIVEN Thierryà; Administrateur : EARL DE KERDIVESLE MENN Sébastienà; Administrateur : EARL MORVANMORVAN Alexandreà; Administrateur : EARL FAVEFAVE Lucà; Administrateur : GAEC DU VIQUETBUORS Yvon, Félix, Denisà; Administrateur : GAEC DE KERDECQUILLON Philippeà; Administrateur : GAEC ROUDAUTROUDAUT Clémentà; Administrateur : EARL LE MENN J.BLE MENN Jean-Baptisteà; Vice-président : MORVAN Alexandreà; Trésorier adjoint : QUILLON Philippeà; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE OUEST CONSEILS AUDITà; Commissaire aux comptes suppléant : GUILLOU Paul
PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES
1
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2008 |
Actif immobilisé | 525 023 |
Immobilisation incorporelle | 912 |
Immobilisation corporelle | 513 610 |
Immobilisation financière | 10 501 |
Actif circulant net | 788 484 |
Stock | 8 835 |
Avance | 0 |
Créance | 291 499 |
Placement | 488 150 |
Total Actif | 1 313 511 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 503 947 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 809 561 |
Total Passif | 1 313 508 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 170 305 |
Produit d'exploitation | 174 826 |
Charge d'exploitation | 239 447 |
Résultat d'exploitation | -64 621 |
Produit financier net | 5 043 |
Charge financière | 7 264 |
Résultat financier | -2 221 |
Résultat courrant | -66 842 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -66 842 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE LANVEUR - Version en cache du 27/09/2022 12:58:05.