ImmatriculationLa société AMUNDI RE NOVATION LUPA FUND est situé au 91 BD PASTEUR 75015 PARIS 15
Elle a été crée le 23/12/2008 et elle est immatriculée sous le numéro 509601266 au greffe de PARIS
AMUNDI RE NOVATION LUPA FUND est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société d'investissement àcapital variable (SICAV) àconseil d'administration au capital de 56 439 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers) et le code de l'activité de son établissement principal est 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers).
L'activité déclarée au greffe est : Société foncière
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment àusage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou àl'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
AMUNDI RE NOVATION LUPA FUND à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeAMUNDI RE NOVATION LUPA FUND est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi AMUNDI RE NOVATION LUPA FUND est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR02509601266.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à AMUNDI RE NOVATION LUPA FUND de part son activité de 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros àprédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsAMUNDI RE NOVATION LUPA FUND à son siége social situé au 91 BD PASTEUR 75015 PARIS 15.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 19 décembre 2008 : Immatriculation (Président du conseil d'administration : Guis, Wouter Hartog, Directeur général non Administrateur : CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT REAL ESTATE, Administrateur : Guis, Bastiaan Wouter Hartog, Administrateur : Stam, Jan Arie, Commissaire aux comptes )
- 03 mars 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 16 juillet 2010 : Modification (modification survenue sur la dénomination)
- 01 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 28 novembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 19 juillet 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 18 octobre 2013 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 20 janvier 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 09 mars 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 09 mars 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 10 mai 2016 : Modification (modification survenue sur le représentant permanent)
- 18 mai 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 26 mai 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 16 mai 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 28 mars 2019 : Modification (Dissolution de la société)
- 07 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 17 avril 2020 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 15/04/1971 : Bastiaan GUIS (Administrateur)
- 17/04/1970 : Rolf SCHUT (Administrateur)
- 04/05/1965 : Stanislas HENRY (Directeur général)
- 08/04/1940 : Wouter GUIS (Président du conseil d'administration)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société AMUNDI RE NOVATION LUPA FUND est de 61 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 82 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Bastiaan GUIS
- Administrateur de FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT
- Président du conseil d'administration de FONCIERE COLBERT ORCO MANAGEMENT
- Gérant de LUPA IMMOBILIERE FRANCE
- Gérant de LUPA PATRIMOINE FRANCE
Rolf SCHUT
- Gérant de FCOD GASSIN
- Président du conseil d'administration de FONCIERE COLBERT ORCO DEVELOPPEMENT
- Administrateur de FONCIERE COLBERT ORCO MANAGEMENT
- Administrateur de FONCIERE COLBERT ORCO PATRIMOINE
- Gérant de LUPA IMMOBILIERE FRANCE
- Gérant de LUPA PATRIMOINE FRANCE
- Gérant de MIDMERC
- Gérant de PENINSULA GOLF
- Président de SAS 12 AV PIERRE PREMIER SERBIE PARIS 16
Stanislas HENRY
- Directeur général de AMUNDI IMMOBILIER NOVATION SANTE OPPCI
- Administrateur de AMUNDI RE FRANCE RETAIL FUND
- Directeur général de FRANCE BUREAUX OPTIMUM
- Directeur général de FRENCH WHOLESALE PROPERTIES - FWP
- Directeur général de FRENCH WHOLESALE STORES - FWS
- Gérant de I.E.FRENCH PROPERTY N1
- Président de KART SBS
- Président de LVS II FRANCE I SAS
- Président de OPCI DOMUS
- Président de OPPCI KARTAM
- Président de OPPCI LES MIROIRS
- Président de OPPCI SOGECAR
- Directeur général de OPPCI VIVALDI
Wouter GUIS
- Gérant de BW BOURGOGNE
- Gérant de FCOD GASSIN
- Directeur Général de FONCIERE COLBERT ORCO MERCURIALES
- Gérant de PENINSULA GOLF
- Président de SARL FRIVEST
- Gérant de SOCIETE CIVILE BW FURSTEMBERG
- Président de SOCIETE FONCIERE LES MERCURIALES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AMUNDI RE NOVATION LUPA FUND |
Identifiant de l'entreprise | 509601266 |
Numéro interne du siège | 00018 |
Adresse | 91 BD PASTEUR 75015 PARIS 15 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 19 décembre 2008 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société d'investissement àcapital variable (SICAV) àconseil d'administration |
Capital social | 56 439 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 19 décembre 2008 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité principale | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Première activité | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Société foncière
modification du Directeur général non Administrateur AMUNDI IMMOBILIER
Administrateur partant : Stam, Jan Arie, nomination de l'Administrateur : Schut, Rolf
modification du Directeur général AMUNDI IMMOBILIER représenté par Henry Stanislas Adresse : 5 rue Froissart 75003 Paris
Président du conseil d'administration partant : Guis, Wouter Hartog ; modification du Liquidateur AMUNDI IMMOBILIER ; Administrateur partant : Guis, Bastiaan Wouter Hartog ; Administrateur partant : Schut, Rolf
- Stanislas HENRY
- AMUNDI IMMOBILIER NOVATION SANTE OPPCI
- AMUNDI RE FRANCE RETAIL FUND
- FRANCE BUREAUX OPTIMUM
- FRENCH WHOLESALE PROPERTIES - FWP
- FRENCH WHOLESALE STORES - FWS
- I.E.FRENCH PROPERTY N1
- KART SBS
- LVS II FRANCE I SAS
- OPCI DOMUS
- OPPCI KARTAM
- OPPCI LES MIROIRS
- OPPCI SOGECAR
- OPPCI VIVALDI
- Bruno BACQUART
Administrateur - Laurent Degioanni
Président du conseil d'administration - Olivier SENTIS
Administrateur - Bernard BARET
Directeur général - Dominique TREBUCHET
Administrateur - Yann CHARRON
Administrateur - Hugues DE MOLLERAT DU JEU
Administrateur - Anne COURRIER
Président du conseil d'administration - Eric DUBOIS
Administrateur - Guillaume SARKOZY DE NAGY BOSCA
Administrateur - Pierre NUYTS
Administrateur - Guillaume SARKOZY DE NAGY BOCSA
Administrateur - Laurence HENRIET
Administrateur - Thomas COLIN
Administrateur - Laurence GERMAIN
Administrateur - William COOL
Administrateur
- Bruno BACQUART
PARIS 15
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société AMUNDI RE NOVATION LUPA FUND - Version en cache du 23/09/2022 23:14:53.