ImmatriculationLa société VERSAILLES RICHAUD ND est situé au 30 B RUE STE HELENE 69002 LYON 2EME
Elle a été crée le 12/11/2009 et elle est immatriculée sous le numéro 509621025 au greffe de LYON
VERSAILLES RICHAUD ND est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 10 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers) et le code de l'activité de son établissement principal est 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers).
L'activité déclarée au greffe est : Acquisition, construction, cession de tous tènements immobiliers, tant en France qu'à l'étranger, à usage de bureaux, locaux d'activités et plateformes logistiques, ainsi que leu location à des tiers
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
VERSAILLES RICHAUD ND à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 1 076 391,00 euros , grace à 1 établissements .
GreffeVERSAILLES RICHAUD ND est du ressort du greffe de LYON dont les coordonnées postales sont 44 RUE DE BONNEL 69433 LYON CEDEX 03
Le greffe peut être appelé au 04 72 60 69 80 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lyon.fr.
Les greffiers sont : BRAVARD Christian , SUPERCHI Serge
Le greffe est ouvert de 9h00 Ã 12h00 et de 13h30 Ã 17h00 (le vendredi jusqu'a 16h) .
TVASi VERSAILLES RICHAUD ND est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR12509621025.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à VERSAILLES RICHAUD ND de part son activité de 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsVERSAILLES RICHAUD ND à son siége social situé au 30 B RUE STE HELENE 69002 LYON 2EME.
Les établissements sont les suivants :
- versailles richaud nd les pierrelles 26240 beausemblant france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 17 décembre 2008 : Immatriculation (Gérant : MISERY Evelyne Marie Sabine nom d'usage : DENTRESSANGLE Evelyne..)
- 04 janvier 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 07 septembre 2011 : Modification (Modification de l'administration.)
- 19 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 24 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 03 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 09 janvier 2014 : Modification (Modification de l'administration.)
- 10 octobre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 24 avril 2015 : Modification (Modification de l'administration.)
- 22 septembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 29 novembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 01 décembre 2017 : Modification (Modification de l'administration.)
- 15 décembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 25 novembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 09 décembre 2018 : Modification (Modification de l'administration.)
- 07 février 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 17 octobre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 19 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 08 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 30/07/1960 : Michel PHILIBERT (Gérant)
- 09/07/1954 : Norbert DENTRESSANGLE (Gérant)
- 25/03/1964 : Vincent MENEZ (Sous Gouverneur)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société VERSAILLES RICHAUD ND est de 63 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 68 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 07 septembre 2011 : Société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers Entreprises devient commissaire aux comptes titulaire. FALCONNET Didier nom d'usage : FALCONNET devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 09 janvier 2014 : PHILIBERT Michel nom d'usage : PHILIBERT devient gérant.)
- 24 avril 2015 : PHILIBERT Michel nom d'usage : PHILIBERT n'est plus gérant.)
- 01 décembre 2017 : Société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers Entreprises n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FALCONNET Didier nom d'usage : FALCONNET n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 09 décembre 2018 : MENEZ Vincent nom d'usage : MENEZ n'est plus gérant. BRONCARD Christophe Jean-Pierre nom d'usage : BRONCARD devient gérant)
- 07 février 2019 : DENTRESSANGLE Norbert nom d'usage : DENTRESSANGLE n'est plus gérant. MENEZ Vincent Paul Marie nom d'usage : MENEZ devient gérant)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Norbert DENTRESSANGLE
- Administrateur de AXA
- Gérant de CAP SP
- Président de DENTRESSANGLE INTITIATIVES
- Président de FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE
- Président de FTD
- Gérant de GALAURE INVESTISSEMENTS
- Gérant de GALAURE INVESTISSEMENTS II
- Gérant de GALAURE INVESTISSEMENTS III
- Associé-Gérant de LOU RODE
- Associé-Gérant de ND COULOGNE ENTREPOTS - SNC
- Président de NORBERT DENTRESSANGLE INVESTISSEMENTS
- Liquidateur de NORDEV GASSIN
- Gérant de NORDEV GESTION
- Gérant de NORDEV LA CRY
- Gérant de NORDEV SAINT SIMON
- Gérant de PIETRA IMMOBILIER SARL
- Gérant de PLA 2A IMMOBILIER
- Gérant de PVHC
- Gérant de SCI BUREAUX SAINTH
- Gérant de SCI MARINA DU CAP
- Gérant de SCI SAINTHM
- Gérant de SCI SAINTHP
- Gérant de SOCIETE CIVILE NORDEV
- Président du conseil de surveillance de XPO LOGISTICS EUROPE
Vincent MENEZ
- Gérant de 148 COURCELLES
- Gérant de ALPHA 1
- Gérant de ALPHA 2
- Gérant de ALPHA 4
- Gérant de ALPHA 5
- Gérant de ALPHA 7
- Gérant de ALPHA 9
- Gérant de ASNIERES ARTS IMMO
- Gérant de CALAIS - TRANSIT
- Gérant de CUZIEU GESTION
- Directeur Général de D.I.GRANDS PROJETS
- Gérant de D3 ALTAIR
- Administrateur de DEVELOPPEMENT RECHERCHE IMMOBILIERE
- Directeur Général de FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE
- Gérant de GAIA 1
- Gérant de IMMOBILIERE 23 COURCELLES
- Gérant de IMMOBILIERE 38 LISPAR
- Gérant de IMMOBILIERE 509 PRADO
- Gérant de IMMOBILIERE CARRE RICHAUD
- Gérant de IMMOBILIERE FOCH COMMERCES
- Gérant de IMMOBILIERE SGE FROID
- Gérant de IMMOBILIERE VGO
- Président de MINOSFIN
- Liquidateur de ND COULOGNE ENTREPOTS - SNC
- Directeur général de NORBERT DENTRESSANGLE INVESTISSEMENTS
- Administrateur de OGIC
- Président de SAGUENAY INVESTISSEMENTS
- Gérant de SCI ABONDANCE
- Sous Gouverneur de SETHI IMMOBILIERS
- Gérant de SETHI NORD IMMOBILIER
- Gérant de SIGMA 11
- Sous Gouverneur de SIGMA 9
- Gérant de SIGMA ANGERS
- Gérant de SIGMA ARTENAY 1
- Gérant de SIGMA ARTENAY 2
- Gérant de SIGMA REAU 2
- Gérant de SIGMA TILBURG
- Directeur général de SOFADE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | VERSAILLES RICHAUD ND |
Identifiant de l'entreprise | 509621025 |
Numéro interne du siège | 00022 |
Adresse | 30 B RUE STE HELENE 69002 LYON 2EME |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 19 octobre 2009 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 10 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 17 décembre 2008 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013) | 0,00 |
Résultat net | 1 076 391,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | 7 |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Acquisition, construction, cession de tous tènements immobiliers, tant en France qu'à l'étranger, à usage de bureaux, locaux d'activités et plateformes logistiques, ainsi que leu location à des tiers
Société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers Entreprises devient commissaire aux comptes titulaire. FALCONNET Didier nom d'usage : FALCONNET devient commissaire aux comptes suppléant.
PHILIBERT Michel nom d'usage : PHILIBERT devient gérant.
PHILIBERT Michel nom d'usage : PHILIBERT n'est plus gérant.
Société à responsabilité limitée PricewaterhouseCoopers Entreprises n'est plus commissaire aux comptes titulaire. FALCONNET Didier nom d'usage : FALCONNET n'est plus commissaire aux comptes suppléant
MENEZ Vincent nom d'usage : MENEZ n'est plus gérant. BRONCARD Christophe Jean-Pierre nom d'usage : BRONCARD devient gérant
DENTRESSANGLE Norbert nom d'usage : DENTRESSANGLE n'est plus gérant. MENEZ Vincent Paul Marie nom d'usage : MENEZ devient gérant
- Vincent MENEZ
- 148 COURCELLES
- ALPHA 1
- ALPHA 2
- ALPHA 4
- ALPHA 5
- ALPHA 7
- ALPHA 9
- ASNIERES ARTS IMMO
- CALAIS - TRANSIT
- CUZIEU GESTION
- D.I.GRANDS PROJETS
- D3 ALTAIR
- DEVELOPPEMENT RECHERCHE IMMOBILIERE
- FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE
- GAIA 1
- IMMOBILIERE 23 COURCELLES
- IMMOBILIERE 38 LISPAR
- IMMOBILIERE 509 PRADO
- IMMOBILIERE CARRE RICHAUD
- IMMOBILIERE FOCH COMMERCES
- IMMOBILIERE SGE FROID
- IMMOBILIERE VGO
- MINOSFIN
- ND COULOGNE ENTREPOTS - SNC
- NORBERT DENTRESSANGLE INVESTISSEMENTS
- OGIC
- SAGUENAY INVESTISSEMENTS
- SCI ABONDANCE
- SETHI IMMOBILIERS
- SETHI NORD IMMOBILIER
- SIGMA 11
- SIGMA 9
- SIGMA ANGERS
- SIGMA ARTENAY 1
- SIGMA ARTENAY 2
- SIGMA REAU 2
- SIGMA TILBURG
- SOFADE
- Norbert DENTRESSANGLE
- AXA
- Henri DE LA CROIX DE CASTRIES
Directeur général - Paul HERMELIN
Administrateur - Denis DUVERNE
Président du conseil d'administration - Jean FOLZ
Administrateur - Suet-fern LIM
Administrateur - Stefan LIPPE
Administrateur - Francois MARTINEAU
Administrateur - Doina PALICI-CHEHAB
Administrateur - Jean-pierre CLAMADIEU
Administrateur - Deanna OPPENHEIMER
Administrateur - Dominique REINICHE
Administrateur - Raymond DE OLIVIERA-CEZAR
Administrateur - Raymond DE OLIVIERA CEZAR
Administrateur - Irène DORNER
Administrateur - Angelien KEMNA
Administrateur - Thomas DR BUBERL
Directeur général
- Henri DE LA CROIX DE CASTRIES
- CAP SP
- DENTRESSANGLE INTITIATIVES
- FINANCIERE NORBERT DENTRESSANGLE
- FTD
- GALAURE INVESTISSEMENTS
- GALAURE INVESTISSEMENTS II
- GALAURE INVESTISSEMENTS III
- LOU RODE
- ND COULOGNE ENTREPOTS - SNC
- NORBERT DENTRESSANGLE INVESTISSEMENTS
- NORDEV GASSIN
- NORDEV GESTION
- NORDEV LA CRY
- NORDEV SAINT SIMON
- PIETRA IMMOBILIER SARL
- PLA 2A IMMOBILIER
- PVHC
- SCI BUREAUX SAINTH
- SCI MARINA DU CAP
- SCI SAINTHM
- SCI SAINTHP
- SOCIETE CIVILE NORDEV
- XPO LOGISTICS EUROPE
- AXA
LYON 2EME
NN
salarié(s)
BEAUSEMBLANT
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 2 970 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 2 970 |
Actif circulant net | 6 749 870 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 6 749 870 |
Placement | 0 |
Total Actif | 6 752 841 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 114 930 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 5 637 908 |
Total Passif | 6 752 840 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 1 |
Charge d'exploitation | 9 714 |
Résultat d'exploitation | -9 713 |
Produit financier net | 55 386 |
Charge financière | 11 815 |
Résultat financier | 43 571 |
Résultat courrant | 1 123 541 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 1 076 391 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société VERSAILLES RICHAUD ND - Version en cache du 12/10/2022 22:42:27.