ImmatriculationLa société HTP MANAGER est situé au 15 BD DU GENERAL DE GAULLE 92120 MONTROUGE
Elle a été crée le 11/06/2009 et elle est immatriculée sous le numéro 513000448 au greffe de NANTERRE
HTP MANAGER est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 5,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6630Z (Gestion de fonds) et le code de l'activité de son établissement principal est 6630Z (Gestion de fonds).
L'activité déclarée au greffe est : achat, vente et gestion de valeurs mobilières françaises ou étrangères de toute nature et de toutes entreprises.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6630Z (Gestion de fonds), les activités sont :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
- la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- la gestion de fonds communs de placement
- la gestion d'autres fonds de placement
- la gestion de caisses de retraite
HTP MANAGER à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 836 522,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeHTP MANAGER est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30.
TVASi HTP MANAGER est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR35513000448.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à HTP MANAGER de part son activité de 6630Z (Gestion de fonds) sont :
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
Siége social et établissementsHTP MANAGER à son siége social situé au 15 BD DU GENERAL DE GAULLE 92120 MONTROUGE.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 03 juin 2009 : Immatriculation (Président : KBIRI ALAOUI Rachid. Directeur général : SAMMOUR Ebrahim. Commissaire aux comptes titulaire : RZ AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : CEDEGEC.)
- 23 juin 2009 : Creation (Président : KBIRI ALAOUI Rachid. Directeur général : SAMMOUR Ebrahim. Commissaire aux comptes titulaire : RZ AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : CEDEGEC.)
- 17 novembre 2009 : Modification (Modification du capital.)
- 17 août 2010 : Modification (Modification du capital.)
- 15 décembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 19 janvier 2012 : Modification (Modification du capital.)
- 21 mars 2012 : Modification (Modification du capital. Modification de représentant.)
- 10 avril 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 22 juillet 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 10 octobre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 08 mars 2015 : Modification (Modification du capital.)
- 27 octobre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 24 mars 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 05 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 18 juillet 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 09 juin 2019 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 25 juin 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 18 août 2019 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 23/05/1981 : Ebrahim SAMMOUR (Président)
- 28/10/1971 : Rachid KBIRI ALAOUI (Directeur général)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société HTP MANAGER est de 48 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 53 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Ebrahim SAMMOUR
- Gérant de HITECHLIBERTY
- Directeur général de HITECHPROS
- Liquidateur de IMMO-SENS
- Gérant de SCI CCIB
Rachid KBIRI ALAOUI
- Gérant de HITECHLIBERTY
- Président du conseil d'administration de HITECHPROS
- Gérant de RK PARTICIPATIONS
- Gérant de SCI RK SAINT ENOGAT
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HTP MANAGER |
Identifiant de l'entreprise | 513000448 |
Numéro interne du siège | 00011 |
Adresse | 15 BD DU GENERAL DE GAULLE 92120 MONTROUGE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 03 juin 2009 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 5,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 03 juin 2009 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 |
Résultat net | 836 522,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6630Z : Gestion de fonds |
Activité principale de l'entreprise | 6630Z : Gestion de fonds |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Assurance |
Activite | Gestion de fonds |
Synonyme | gestion de portefeuilles, gestion de caisses de retraite |
achat, vente et gestion de valeurs mobilières françaises ou étrangères de toute nature et de toutes entreprises.
achat, vente et gestion de valeurs mobilières françaises ou étrangères de toute nature et de toutes entreprises.
Directeur général : KBIRI ALAOUI Rachid modification le 13 Mars 2012 Président : SAMMOUR Ebrahim modification le 13 Mars 2012 Commissaire aux comptes titulaire : RZ AUDIT en fonction le 11 Juin 2009 Commissaire aux comptes suppléant : CEDEGEC en fonction le 11 Juin 2009
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
MONTROUGE
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 8 403 362 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 8 403 362 |
Actif circulant net | 18 767 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 163 |
Placement | 18 604 |
Total Actif | 8 422 129 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 6 147 423 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 274 705 |
Total Passif | 8 422 129 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 5 168 |
Résultat d'exploitation | -5 168 |
Produit financier net | 907 099 |
Charge financière | 65 409 |
Résultat financier | 841 690 |
Résultat courrant | 836 522 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 836 522 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société HTP MANAGER - Version en cache du 22/01/2024 00:03:27.