ImmatriculationLa société 3 B IMPORT est situé au 9 RUE PASTEUR 59159 NOYELLES SUR ESCAUT
Elle a été crée le 23/09/2009 et elle est immatriculée sous le numéro 514777150 au greffe de DOUAI
3 B IMPORT est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : Import - export de tout type de produits, prestations administratives, comptables, d'images numériques, la prise de tous intérêts et participations, sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés affaires entreprises, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
3 B IMPORT à réalisé en 2016 un chiffre d'affaire de 3 895 000,00 pour un résultat net de 149 000,00 euros , grace à 3 établissements et 10 à 19 salariés.
Greffe3 B IMPORT est du ressort du greffe de DOUAI dont les coordonnées postales sont 66 RUE ST JULIEN 59500 DOUAI CEDEX
Le greffe peut être appelé au 03 27 96 17 43 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-douai.fr.
Les greffiers sont : CHAUTEMPS Jean-Christophe , THOQUENNE Olivier
Le greffe est ouvert 9h30 Ã 12h/13h30 Ã 16h.
TVASi 3 B IMPORT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR88514777150.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à 3 B IMPORT de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissements3 B IMPORT à son siége social situé au 9 RUE PASTEUR 59159 NOYELLES SUR ESCAUT.
Les établissements sont les suivants :
- 3 b import zac de begles tartifume rue denis papin 33130 begles france
- 3 b import 99 route de dieppe 76770 malaunay france
- 3 b import exterieurstock rhone alpes route de la fayette 38540 st just chaleyssin france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 05 septembre 2009 : Immatriculation (Gérant(e) : BALCINHA Julien)
- 23 septembre 2009 : Creation (Gérant(e) : BALCINHA Julien)
- 31 janvier 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-06-30)
- 01 juillet 2011 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 23 février 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-06-30)
- 07 mars 2012 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 07 mars 2012 : Modification (Modification survenue sur le capital et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal)
- 07 mars 2012 : Modification (Modification survenue sur le capital)
- 11 décembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2012-06-30)
- 27 mars 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-06-30)
- 14 octobre 2014 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 10 mars 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-09-30)
- 30 avril 2015 : Modification (Modification survenue sur la forme juridique, le capital, l'administration)
- 09 mars 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-09-30)
- 20 septembre 2016 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 31 mars 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-09-30)
- 22 mars 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-09-30)
- 06 septembre 2018 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 17 mars 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-09-30)
DirigeantsLes dirigeants :
- 26/06/1969 : Denis SABA (Gérant)
- 07/11/1966 : Herve DELMARRE (Gérant)
- 26/08/1980 : Julien BALCINHA (Gérant)
- 19/06/1977 : Nicolas GABERT (Gérant)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société 3 B IMPORT est de 49 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 56 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Denis SABA
Herve DELMARRE
Julien BALCINHA
- Président de DOM TOM DISTRIBUTION SAS
- Liquidateur de H 2 B
- Gérant de MCS DEVELOPPEMENT
- Gérant de SCI DU 7 RUE PASTEUR
- Gérant de SCI N.D.C
- Gérant de SWAG
Nicolas GABERT
- Gérant de GLOBAL INNOVATION & DEVELOPPEMENT
- Gérant de J 2 L DEVELOPPEMENT
- Directeur général de NOWAY SAS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | 3 B IMPORT |
Identifiant de l'entreprise | 514777150 |
Numéro interne du siège | 00020 |
Adresse | 9 RUE PASTEUR 59159 NOYELLES SUR ESCAUT |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 12 janvier 2012 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 05 septembre 2009 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2016) | 3 895 000,00 |
Résultat net | 149 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
Import - export de tout type de produits, prestations administratives, comptables, d'images numériques, la prise de tous intérêts et participations, sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés affaires entreprises, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Import - export de tout type de produits, prestations administratives, comptables, d'images numériques, la prise de tous intérêts et participations, sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés affaires entreprises, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.
Gérant(e) : BALCINHA Julien Co-Gérant : SABA Denis Co-Gérant : DELMARRE Hervé
Gérant(e) : BALCINHA Julien Gérant(e) : GABERT Nicolas Co-Gérant : SABA Denis Co-Gérant : DELMARRE Hervé
Gérant : BALCINHA Julien Gérant : GABERT Nicolas Gérant : DELMARRE Hervé
Président : ZION DEVELOPPEMENT (SARL) Directeur général : LOFT EQUIPEMENT (SARL) Directeur général : GLOBAL INNOVATION ET DEVELOPPEMENT (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : BL COMMISSARIAT ET AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET OLIVIER ROPARS (SARL)
Président : ZION DEVELOPPEMENT (SARL) Directeur général : LOFT EQUIPEMENT (SARL) Commissaire aux comptes titulaire : BL COMMISSARIAT ET AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET OLIVIER ROPARS (SARL)
Président : ZION DEVELOPPEMENT (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : BL COMMISSARIAT ET AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET OLIVIER ROPARS (SARL)
NOYELLES SUR ESCAUT
10
salarié(s)
BEGLES
NN
salarié(s)
MALAUNAY
3
salarié(s)
SAINT JUST CHALEYSSIN
3
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 170 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 163 000 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 1 653 000 |
Stock | 1 202 000 |
Avance | 0 |
Créance | 125 000 |
Placement | 327 000 |
Total Actif | 1 823 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 561 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 000 |
Dette | 1 261 000 |
Total Passif | 1 823 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 895 000 |
Produit d'exploitation | 3 903 000 |
Charge d'exploitation | 3 714 000 |
Résultat d'exploitation | 190 000 |
Produit financier net | 33 000 |
Charge financière | 17 000 |
Résultat financier | 15 000 |
Résultat courrant | 205 000 |
Produit exceptionnel | 400 |
Charges exceptionnelles | 1 000 |
Résultat exceptionnel | -870 |
Résultat net | 149 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société 3 B IMPORT - Version en cache du 09/10/2022 13:25:51.