ImmatriculationLa société ELECTRICITE SOLAIRE DE MOLLEGES est situé au 330 RUE DU MOURELET 84000 AVIGNON
Elle a été crée le 22/02/2012 et elle est immatriculée sous le numéro 522010651 au greffe de AVIGNON
ELECTRICITE SOLAIRE DE MOLLEGES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 10 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 3511Z (Production d'électricité) et le code de l'activité de son établissement principal est 3511Z (Production d'électricité).
L'activité déclarée au greffe est : la société a pour objet la conception, le développement, la réalisation et l'exploitation d'une ferme solaire sur un terrain sis à Mollégès (13940), dont la production annuelle d'électricité devrait se situer entre 1.000 et 2.400 Mwh.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
ELECTRICITE SOLAIRE DE MOLLEGES à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de -13 648,00 euros , grace à 1 établissements .
GreffeELECTRICITE SOLAIRE DE MOLLEGES est du ressort du greffe de AVIGNON dont les coordonnées postales sont 2 BOULEVARD LIMBERT 84097 AVIGNON CEDEX 9
Le greffe peut être appelé au 08 20 22 04 22 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-avignon.fr.
Les greffiers sont : JOUVENCEAU Max , BOQUIEN Xavier-Philippe
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, 8h-11h et 14 h-16h.
TVASi ELECTRICITE SOLAIRE DE MOLLEGES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR42522010651.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à ELECTRICITE SOLAIRE DE MOLLEGES de part son activité de 3511Z (Production d'électricité) sont :
Siége social et établissementsELECTRICITE SOLAIRE DE MOLLEGES à son siége social situé au 330 RUE DU MOURELET 84000 AVIGNON.
Les établissements sont les suivants :
- electricite solaire de molleges clos de crau longuette 13940 molleges france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 26 mars 2010 : Immatriculation (Président : CAPUTO Marco Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE Commissaire aux comptes suppléant : DYNA2)
- 22 août 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 10 juin 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-10-31)
- 06 juin 2014 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 07 juin 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-10-31)
- 17 juin 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-10-31)
- 09 juin 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-10-31)
- 30 août 2016 : Modification (Mise en activité de la société sur création)
- 03 juin 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-10-31)
- 09 juin 2017 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 30 janvier 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-10-31)
- 27 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 30 novembre 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 20 juillet 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 08 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 23 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 17/04/1969 : Jean-marc ARMITANO (Président)
- 19/08/1966 : Matthieu GUERARD (Directeur général)
- 16/08/1966 : Matthieu GUERARD (Directeur général)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ELECTRICITE SOLAIRE DE MOLLEGES est de 55 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 56 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Jean-marc ARMITANO
- Gérant de C.E.P.E DE BAJOUVE SARL
- Gérant de C.E.P.E DE LA FORTERRE SARL
- Gérant de C.E.P.E. BOIS DE BAJOUVE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENER
- Gérant de C.E.P.E. DE BRICQUEVILLE SARL
- Gérant de C.E.P.E. DE CHATILLONNAIS SARL (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION
- Sous Gouverneur de C.E.P.E. DE LA BAUME (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGOE
- Gérant de C.E.P.E. DE OUEST TONNERROIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'
- Gérant de C.E.P.E. DE SAMBRES
- Gérant de C.E.P.E. DE VIEILLE CARRIERE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D
- Gérant de C.E.P.E. DU BLAISERON SARL
- Gérant de C.E.P.E. DU BOIS DE LA SERRE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'
- Gérant de C.E.P.E. MIREBELLOIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE
- Gérant de C.E.P.E. ORAIN (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE DE
- Gérant de C.E.P.E. SUD VESOUL (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE S
- Gérant de C.E.P.E. VAL DE MONTIGNY LA COUR SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODU
- Gérant de C.E.P.E. VAL DE VINGEANNE EST SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTI
- Gérant de C.P.E.S. DU SAUVAGE (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE DU
- Gérant de C.P.E.S. LA PLEINE DES MEES (CENTRALE DE PRODUCTION D 'ENERGIE S
- Gérant de C.P.E.S. LE CAMAZOU CENTRALE DE PRODUCTION D ENERGIE SOLAIRE LE
- Gérant de C.P.E.S. OMBRI-RES CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE OMBR
- Gérant de C.P.E.S. OMBRIPARK
- Gérant de C.P.E.S.. LES BROULES (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE)
- Gérant de CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE BROUVILLE
- Gérant de CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE ROSIERES (C.E.P.E
- Gérant de CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE TROIS PROVINCES (C
- Gérant de CEPE DE LA SALESSE
- Gérant de CPES DE L ANCIENNE COKERIE
- Président de RES MEDITERRANEE
- Gérant de SPV LOCANERGY
- Dirigeant statutaire de SPV LOCANERGY THREE
- Sous Gouverneur de SPV LOCANERGY TWO
- Directeur général de THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP (FRANCE)
Matthieu GUERARD
- Commissaire aux Comptes de AILES MARINES SAS
- Directeur général de AQUILON ENERGIES SAS
- Directeur général de AQUILON ENERGIES SAS
- Gérant de C.E.P.E DE BAJOUVE SARL
- Sous Gouverneur de C.E.P.E DE BAJOUVE SARL
- Gérant de C.E.P.E DE CUXAC
- Sous Gouverneur de C.E.P.E DE LA FORTERRE SARL
- Gérant de C.E.P.E DE LA FORTERRE SARL
- Gérant de C.E.P.E DU SOULEILLA
- Gérant de C.E.P.E LES GRUNES
- Gérant de C.E.P.E. BOIS DE BAJOUVE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENER
- Gérant de C.E.P.E. DE BRICQUEVILLE SARL
- Gérant de C.E.P.E. DE BRICQUEVILLE SARL
- Sous Gouverneur de C.E.P.E. DE LA BAUME (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGOE
- Sous Gouverneur de C.E.P.E. DE LA BAUME (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGOE
- Sous Gouverneur de C.E.P.E. DE OUEST TONNERROIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'
- Gérant de C.E.P.E. DE OUEST TONNERROIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'
- Gérant de C.E.P.E. DE SAMBRES
- Sous Gouverneur de C.E.P.E. DE SAMBRES
- Gérant de C.E.P.E. DE VIEILLE CARRIERE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D
- Gérant de C.E.P.E. DE VIEILLE CARRIERE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D
- Sous Gouverneur de C.E.P.E. DES MONTS DE L'AIN (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D E
- Gérant de C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR
- Gérant de C.E.P.E. DU BLAISERON SARL
- Gérant de C.E.P.E. DU BLAISERON SARL
- Sous Gouverneur de C.E.P.E. DU BOIS DE LA SERRE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'
- Gérant de C.E.P.E. JASSEINES SARL
- Gérant de C.E.P.E. LACOMBE CLE EOL ELEC LACOMBE
- Gérant de C.E.P.E. MIREBELLOIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE
- Gérant de C.E.P.E. ORAIN (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE DE
- Gérant de C.E.P.E. VAL DE MONTIGNY LA COUR SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODU
- Gérant de C.E.P.E. VAL DE MONTIGNY LA COUR SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODU
- Gérant de C.E.P.E. VAL DE VINGEANNE EST SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTI
- Sous Gouverneur de C.E.P.E. VAL DE VINGEANNE EST SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTI
- Gérant de C.E.P.E.DE ST VICTOR LA COSTE
- Gérant de C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE
- Gérant de C.P.E.S. DU SAUVAGE (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE DU
- Sous Gouverneur de C.P.E.S. DU SAUVAGE (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE DU
- Gérant de C.P.E.S. LA GINESTE SARL (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAI
- Gérant de C.P.E.S. LA PLEINE DES MEES (CENTRALE DE PRODUCTION D 'ENERGIE S
- Gérant de C.P.E.S. LACS MEDOCAINS BOURG HOURTIN
- Sous Gouverneur de C.P.E.S. LACS MEDOCAINS GARTIOU
- Sous Gouverneur de C.P.E.S. LACS MEDOCAINS REDOUNE
- Sous Gouverneur de C.P.E.S. LACS MEDOCAINS TOURILLON
- Gérant de C.P.E.S. LE CAMAZOU CENTRALE DE PRODUCTION D ENERGIE SOLAIRE LE
- Gérant de C.P.E.S. LE CAMAZOU CENTRALE DE PRODUCTION D ENERGIE SOLAIRE LE
- Sous Gouverneur de C.P.E.S. OMBRI-RES CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE OMBR
- Gérant de C.P.E.S. OMBRI-RES CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE OMBR
- Sous Gouverneur de C.P.E.S. OMBRIPARK
- Gérant de C.P.E.S. OMBRIPARK
- Gérant de CENTRALE DE PRODUCTION D ENERGIE DE PUITS CASTAN
- Gérant de CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE BROUVILLE
- Gérant de CENTRALE EOLI PROD ENERGIE CRET MEURON
- Gérant de CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE ROSIERES (C.E.P.E
- Gérant de CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE TROIS PROVINCES (C
- Gérant de CENTRALE EOLIENNE ENERGIE HAUT LANGUED
- Gérant de CENTRALE EOLIENNE PROD ENERG MARSANNE
- Gérant de CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES
- Gérant de CEPE DE LA SALESSE
- Sous Gouverneur de CEPE DE LA SALESSE
- Gérant de CEPE DES CLAVES
- Sous Gouverneur de CEPE DES HAUTES COTES
- Gérant de CEPE DU FIEF BARRET CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D ENERGIE DU
- Gérant de CEPE DU HAUT CABARDES
- Gérant de CPES DE L ANCIENNE COKERIE
- Sous Gouverneur de CPES DE L ANCIENNE COKERIE
- Sous Gouverneur de CPES LAUZIERES CENTR PROD ENERG SOLAI
- Sous Gouverneur de CTRALE EOLIENNE PRODUC ENERGIE GDBOIS
- Administrateur de PERLE MARINE SAS
- Commissaire aux Comptes de RES
- Directeur général de THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP (FRANCE)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ELECTRICITE SOLAIRE DE MOLLEGES |
Identifiant de l'entreprise | 522010651 |
Numéro interne du siège | 00027 |
Adresse | 330 RUE DU MOURELET 84000 AVIGNON |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 10 janvier 2012 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Capital social | 10 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 26 mars 2010 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2014) | 0,00 |
Résultat net | -13 648,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité |
Activité au siege | |
Secteur | energie |
Catégorie | Energie |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Principal | producteur d'électricité |
la société a pour objet la conception, le développement, la réalisation et l'exploitation d'une ferme solaire sur un terrain sis à Mollégès (13940), dont la production annuelle d'électricité devrait se situer entre 1.000 et 2.400 Mwh.
Président : ARMITANO Jean-Marc Directeur général : GUERARD Matthieu Commissaire aux comptes titulaire : BDO FRANCE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : DYNA2 (SARL)
Président : ARMITANO Jean-Marc ; Directeur général : GUERARD Matthieu ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS (SAS)
Président : TotalEnergies Renouvelables France
- Matthieu GUERARD
- AILES MARINES SAS
- AQUILON ENERGIES SAS
- C.E.P.E DE BAJOUVE SARL
- C.E.P.E DE CUXAC
- C.E.P.E DE LA FORTERRE SARL
- C.E.P.E. BOIS DE BAJOUVE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENER
- C.E.P.E. DE BRICQUEVILLE SARL
- C.E.P.E. DE LA BAUME (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGOE
- C.E.P.E. DE OUEST TONNERROIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'
- C.E.P.E. DE SAMBRES
- C.E.P.E. DE VIEILLE CARRIERE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D
- C.E.P.E. DU BLAISERON SARL
- C.E.P.E. MIREBELLOIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE
- C.E.P.E. ORAIN (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE DE
- C.E.P.E. VAL DE MONTIGNY LA COUR SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODU
- C.E.P.E. VAL DE VINGEANNE EST SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTI
- C.P.E.S. DU SAUVAGE (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE DU
- C.P.E.S. LE CAMAZOU CENTRALE DE PRODUCTION D ENERGIE SOLAIRE LE
- C.P.E.S. OMBRI-RES CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE OMBR
- C.P.E.S. OMBRIPARK
- CENTRALE DE PRODUCTION D ENERGIE DE PUITS CASTAN
- CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE BROUVILLE
- CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE ROSIERES (C.E.P.E
- CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE TROIS PROVINCES (C
- CENTRALE EOLIENNE ENERGIE HAUT LANGUED
- CEPE DE LA SALESSE
- CEPE DES CLAVES
- CEPE DU HAUT CABARDES
- CPES DE L ANCIENNE COKERIE
- PERLE MARINE SAS
- RES
- THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP (FRANCE)
- Christopher GIL
Président - William CRAWFORD
Directeur général - Aurélie DETHAN
Directeur général - Anthony ROPER
Directeur général - Bernard DELUBAC
Directeur général - Stephane KOFMAN
Directeur général - Jean-marc ARMITANO
Directeur général - Adam OUBUIH
Directeur général - Phil GEORGES
Directeur général
- Christopher GIL
- AQUILON ENERGIES SAS
- C.E.P.E DE BAJOUVE SARL
- C.E.P.E DE LA FORTERRE SARL
- C.E.P.E DU SOULEILLA
- C.E.P.E LES GRUNES
- C.E.P.E. DE BRICQUEVILLE SARL
- C.E.P.E. DE LA BAUME (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGOE
- C.E.P.E. DE OUEST TONNERROIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'
- C.E.P.E. DE SAMBRES
- C.E.P.E. DE VIEILLE CARRIERE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D
- C.E.P.E. DES MONTS DE L'AIN (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D E
- C.E.P.E. DES PORTES DE LA COTE D'OR
- C.E.P.E. DU BLAISERON SARL
- C.E.P.E. DU BOIS DE LA SERRE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'
- C.E.P.E. JASSEINES SARL
- C.E.P.E. LACOMBE CLE EOL ELEC LACOMBE
- C.E.P.E. VAL DE MONTIGNY LA COUR SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODU
- C.E.P.E. VAL DE VINGEANNE EST SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTI
- C.E.P.E.DE ST VICTOR LA COSTE
- C.E.P.E.DU PAYS DE ST SEINE
- C.P.E.S. DU SAUVAGE (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE DU
- C.P.E.S. LA GINESTE SARL (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAI
- C.P.E.S. LA PLEINE DES MEES (CENTRALE DE PRODUCTION D 'ENERGIE S
- C.P.E.S. LACS MEDOCAINS BOURG HOURTIN
- C.P.E.S. LACS MEDOCAINS GARTIOU
- C.P.E.S. LACS MEDOCAINS REDOUNE
- C.P.E.S. LACS MEDOCAINS TOURILLON
- C.P.E.S. LE CAMAZOU CENTRALE DE PRODUCTION D ENERGIE SOLAIRE LE
- C.P.E.S. OMBRI-RES CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE OMBR
- C.P.E.S. OMBRIPARK
- CENTRALE EOLI PROD ENERGIE CRET MEURON
- CENTRALE EOLIENNE PROD ENERG MARSANNE
- CEPE DE LA ROCHE QUATRE RIVIERES
- CEPE DE LA SALESSE
- CEPE DES HAUTES COTES
- CEPE DU FIEF BARRET CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D ENERGIE DU
- CPES DE L ANCIENNE COKERIE
- CPES LAUZIERES CENTR PROD ENERG SOLAI
- CTRALE EOLIENNE PRODUC ENERGIE GDBOIS
- Jean-marc ARMITANO
- C.E.P.E DE BAJOUVE SARL
- C.E.P.E DE LA FORTERRE SARL
- C.E.P.E. BOIS DE BAJOUVE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENER
- C.E.P.E. DE BRICQUEVILLE SARL
- C.E.P.E. DE CHATILLONNAIS SARL (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION
- C.E.P.E. DE LA BAUME (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGOE
- C.E.P.E. DE OUEST TONNERROIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'
- C.E.P.E. DE SAMBRES
- C.E.P.E. DE VIEILLE CARRIERE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D
- C.E.P.E. DU BLAISERON SARL
- C.E.P.E. DU BOIS DE LA SERRE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'
- C.E.P.E. MIREBELLOIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE
- C.E.P.E. ORAIN (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE DE
- C.E.P.E. SUD VESOUL (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE S
- C.E.P.E. VAL DE MONTIGNY LA COUR SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODU
- C.E.P.E. VAL DE VINGEANNE EST SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTI
- C.P.E.S. DU SAUVAGE (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE DU
- C.P.E.S. LA PLEINE DES MEES (CENTRALE DE PRODUCTION D 'ENERGIE S
- C.P.E.S. LE CAMAZOU CENTRALE DE PRODUCTION D ENERGIE SOLAIRE LE
- C.P.E.S. OMBRI-RES CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE OMBR
- C.P.E.S. OMBRIPARK
- C.P.E.S.. LES BROULES (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE)
- CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE BROUVILLE
- CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE ROSIERES (C.E.P.E
- CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE TROIS PROVINCES (C
- CEPE DE LA SALESSE
- CPES DE L ANCIENNE COKERIE
- RES MEDITERRANEE
- SPV LOCANERGY
- SPV LOCANERGY THREE
- SPV LOCANERGY TWO
- THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP (FRANCE)
AVIGNON
NN
salarié(s)
MOLLEGES
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 3 663 |
Stock | 0 |
Avance | 92 |
Créance | 3 314 |
Placement | 257 |
Total Actif | 3 663 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -33 155 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 36 818 |
Total Passif | 3 663 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 12 798 |
Résultat d'exploitation | -12 798 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 850 |
Résultat financier | -850 |
Résultat courrant | -13 648 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -13 648 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société ELECTRICITE SOLAIRE DE MOLLEGES - Version en cache du 05/10/2022 07:30:47.