ImmatriculationLa société BARDON PROMOTION est situé au 1 RUE ANDRE ET YVONNE MEYNIER 35000 RENNES
Elle a été crée le 20/12/2010 et elle est immatriculée sous le numéro 529103301 au greffe de RENNES
BARDON PROMOTION est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée àassocié unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 200 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4110C (Promotion immobilière d'autres bâtiments) et le code de l'activité de son établissement principal est 4110C (Promotion immobilière d'autres bâtiments).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110C (Promotion immobilière d'autres bâtiments), les activités sont :
- la promotion immobilière de tous types de bâtiments non résidentiels exceptés les bâtiments destinés àl'usage de bureaux :
- bâtiments destinés àabriter des activités de production industrielle, par exemple usines, ateliers, usines d'assemblage, etc.
- hôpitaux, écoles
- hôtels magasins, centres commerciaux, restaurants
- bâtiments aéroportuaires
- salles de sport
- parkings couverts et souterrains
- entrepôts
- bâtiments religieux
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière d'infrastructures hors bâtiments (cf42)
BARDON PROMOTION à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 2 408 000,00 pour un résultat net de 7 000,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeBARDON PROMOTION est du ressort du greffe de RENNES dont les coordonnées postales sont 7 RUE PIERRE ABELARD 35031 RENNES CEDEX
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER  Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à12h/13h30 à17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à12h00/13h30 à17h00.
TVASi BARDON PROMOTION est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR72529103301.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à BARDON PROMOTION de part son activité de 4110C (Promotion immobilière d'autres bâtiments) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01527 Immobilier
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01512 Promotion construction
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsBARDON PROMOTION à son siége social situé au 1 RUE ANDRE ET YVONNE MEYNIER 35000 RENNES.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 31 décembre 2010 : Immatriculation (Président de la société : BARDON Vincent Commissaire aux comptes titulaire : SYNERGIE AUDIT EXPERTS Commissaire aux comptes suppléant : WANAVERBECQ Sylvie Simone Andréa)
- 09 février 2011 : Modification (Mise en activité suite àcréation)
- 09 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 02 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 18 janvier 2013 : Modification (Modification de la dénomination.)
- 22 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 27 juin 2014 : Modification (Modification de représentant.)
- 05 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 11 juillet 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 23 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 07 février 2017 : Modification (Modification du capital..)
- 01 mars 2017 : Modification (Modification de l'adresse du siège..)
- 10 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 24 mai 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 11 août 2019 : Modification (Modification de représentant.)
- 10 septembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 13 novembre 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 16 avril 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 17 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-09-30)
- 18 mars 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 23 mars 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-09-30)
DirigeantsLes dirigeants :
- 08/04/1978 : Vincent BARDON (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société BARDON PROMOTION est de 44 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 44 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Vincent BARDON
- Gérant non associé de ALCYONE INVEST
- Gérant non associé de AURIOL INVEST
- Président de BARDON GESTION
- Président de BARDON INVESTISSEMENT
- Gérant non associé de BEAUREGARD INVEST
- Gérant non associé de BEAUVOIR INVEST
- Gérant non associé de BREST EUROPE INVEST
- Gérant non associé de CHAMPNIERS ONE
- Gérant non associé de COPERNIC INVEST
- Gérant non associé de DOCK 120 INVEST
- Directeur Général de GROUPE BARDON
- Gérant non associé de GUIPAVAS INVEST
- Gérant non associé de KERDRONIOU INVEST
- Gérant non associé de KERGARADEC INVEST
- Gérant non associé de LA ROCHELLE INVEST
- Gérant de LA VISITATION INVEST
- Gérant non associé de LAMENNAIS INVEST
- Gérant de LAROISEAU INVEST
- Gérant non associé de LE VALLON INVEST
- Gérant non associé de LE VINCIN INVEST
- Gérant non associé de LEON BLUM INVEST
- Gérant non associé de MEYNIER INVEST
- Gérant de OCEANE PROMOTION
- Gérant non associé de OUESSANT INVEST
- Gérant non associé de PONDI AVENUE
- Gérant non associé de POULFANC 4
- Gérant de PYTHAGORE RENNES INVEST
- Gérant non associé de RENNES ONE
- Liquidateur de SCCV ESPACE VAUBAN, SOC EN LIQUIDATION
- Gérant de SCI DU PONTAY
- Gérant de SCI ESPACE VAUBAN, SOCIETE EN LIQUIDATION
- Gérant non associé de SENE INVEST
- Gérant non associé de VANNES ONE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BARDON PROMOTION |
Identifiant de l'entreprise | 529103301 |
Numéro interne du siège | 00022 |
Adresse | 1 RUE ANDRE ET YVONNE MEYNIER 35000 RENNES |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 20 février 2017 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée àassocié unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Capital social | 200 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 20 décembre 2010 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 2 408 000,00 |
Résultat net | 7 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4110C : Promotion immobilière d'autres bâtiments |
Activité principale de l'entreprise | 4110C : Promotion immobilière d'autres bâtiments |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | BTP et construction |
Activite | Promotion immobilière d'autres bâtiments |
Synonyme | promoteur immobilier |
Président de la société : BARDON Vincent Commissaire aux comptes titulaire : SYNERGIE AUDIT EXPERTS Commissaire aux comptes suppléant : WANAVERBECQ Sylvie Simone Andréa
Commissaire aux comptes titulaire : SYNERGIE AUDIT EXPERTS Commissaire aux comptes suppléant : WANAVERBECQ Sylvie Simone Andréa Président : GROUPE BARDON représenté par BARDON Vincent en fonction le 19 Juin 2014
Commissaire aux comptes titulaire : SYNERGIE AUDIT EXPERTS ; Commissaire aux comptes suppléant : WANAVERBECQ Sylvie Simone Andréa ; Président : GROUPE BARDON représenté par BARDON Vincent modification le 24 Février 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : MAYE Jordane en fonction le 08 Août 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : BARDON PROMOTION en fonction le 08 Août 2019
Président : BOURGADE Jean-Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : DUPOUY ; Commissaire aux comptes titulaire : SYNERGIE AUDIT EXPERTS ; Commissaire aux comptes suppléant : WANAVERBECQ Sylvie Simone Andréa ; Commissaire aux comptes suppléant : MAYE Jordane
Président : BOURGADE Jean-Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : DUPOUY ; Commissaire aux comptes titulaire : QUINIOU SYNERGIE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : WANAVERBECQ Sylvie Simone Andréa ; Commissaire aux comptes suppléant : MAYE Jordane
Président : FERRARI Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : DUPOUY ; Commissaire aux comptes suppléant : MAYE Jordane
- Vincent BARDON
- ALCYONE INVEST
- AURIOL INVEST
- BARDON GESTION
- BARDON INVESTISSEMENT
- BEAUREGARD INVEST
- BEAUVOIR INVEST
- BREST EUROPE INVEST
- CHAMPNIERS ONE
- COPERNIC INVEST
- DOCK 120 INVEST
- GROUPE BARDON
- GUIPAVAS INVEST
- KERDRONIOU INVEST
- KERGARADEC INVEST
- LA ROCHELLE INVEST
- LA VISITATION INVEST
- LAMENNAIS INVEST
- LAROISEAU INVEST
- LE VALLON INVEST
- LE VINCIN INVEST
- LEON BLUM INVEST
- MEYNIER INVEST
- OCEANE PROMOTION
- OUESSANT INVEST
- PONDI AVENUE
- POULFANC 4
- PYTHAGORE RENNES INVEST
- RENNES ONE
- SCCV ESPACE VAUBAN, SOC EN LIQUIDATION
- SCI DU PONTAY
- SCI ESPACE VAUBAN, SOCIETE EN LIQUIDATION
- SENE INVEST
- VANNES ONE
RENNES
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 3 411 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 3 411 000 |
Actif circulant net | 4 490 000 |
Stock | 2 824 000 |
Avance | 9 000 |
Créance | 505 000 |
Placement | 1 153 000 |
Total Actif | 7 900 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 433 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 7 467 000 |
Total Passif | 7 900 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 408 000 |
Produit d'exploitation | 4 098 000 |
Charge d'exploitation | 4 071 000 |
Résultat d'exploitation | 28 000 |
Produit financier net | 137 000 |
Charge financière | 175 000 |
Résultat financier | -38 000 |
Résultat courrant | -10 000 |
Produit exceptionnel | 16 000 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | 11 000 |
Résultat net | 7 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société BARDON PROMOTION - Version en cache du 23/11/2022 01:26:12.