ImmatriculationLa société MON AUTONOMIE est situé au 12 AV DES HAUTS DE LA CHAUME 86280 SAINT BENOIT
Elle a été crée le 06/06/2014 et elle est immatriculée sous le numéro 530683762 au greffe de POITIERS
MON AUTONOMIE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 100 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4791B (Vente à distance sur catalogue spécialisé) et le code de l'activité de son établissement principal est 4791B (Vente à distance sur catalogue spécialisé).
L'activité déclarée au greffe est : Exploitation d'un site internet et toutes opérations de commerce par voie électronique.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4791B (Vente à distance sur catalogue spécialisé), les activités sont :
- le commerce de détail spécialisé de produits par correspondance
- le commerce de détail spécialisé de produits par Internet
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de véhicules automobiles et de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles par Internet (cf45.1 et 45.3)
- le commerce de détail de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles par Internet (cf45.40Z)
MON AUTONOMIE à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 127 225,00 pour un résultat net de -107 444,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeMON AUTONOMIE est du ressort du greffe de POITIERS dont les coordonnées postales sont 21 RUE SAINT LOUIS 86036 POITIERS CEDEX
Le greffe peut être appelé au 05 49 88 81 93 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-poitiers.fr.
Les greffiers sont : COURET- RENOLLEAU Anne Marie , HULIN Pierre Olivier
Le greffe est ouvert Lundi au Jeudi : 9h00 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 16h30. Vendredi 08h30 Ã 12h00 et de 14h00 Ã 15h30.
TVASi MON AUTONOMIE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR95530683762.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à MON AUTONOMIE de part son activité de 4791B (Vente à distance sur catalogue spécialisé) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01487 Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 02121 Ãdition
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 00504 Industries alimentaires diverses
- 00044 Industries chimiques
- 00018 Industries textiles
- 02198 Vente par à distance
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
Siége social et établissementsMON AUTONOMIE à son siége social situé au 12 AV DES HAUTS DE LA CHAUME 86280 SAINT BENOIT.
Le numéro de téléphone est 0472447420
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 24 février 2011 : Immatriculation (Président : BARBIER Gilles Elie Odilon nom d'usage : BARBIER.)
- 20 janvier 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 14 avril 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 05 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 12 septembre 2014 : Modification (Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant.)
- 06 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 18 juillet 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 27 avril 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 27 juin 2017 : Modification (Modification de représentant..)
- 22 octobre 2017 : Modification (Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique..)
- 22 octobre 2017 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 26/11/1957 : Alain, RAYNAL (Gérant)
- 07/04/1968 : Karine LE ROY (Gérant)
- 04/10/1960 : Sylvie PROUST (Gérant)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société MON AUTONOMIE est de 61 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 66 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Alain, RAYNAL
- Gérant de A B MEDICAL
- Président de ACTION MEDICALE
- Gérant de AU CONFORT MEDICAL
- Gérant de AU MATERIEL MEDICAL
- Gérant de BORDIN ORTHO-CONFORT
- Président de HANDIHELP
- Administrateur de HARMONIE INFORMATIQUE SERVICES MUTUALISTES
- Président de HARMONIE MEDICAL SERVICE
- Président de MAISON COUDERC SAS
- Président de MEDITELEC SARL
- Directeur général de MUTATIONS BRETAGNE
- Directeur Général de MUTATIONS NORMANDIE
- Co-Gérant de POITOU AMBULANCES ASSISTANCE
- Liquidateur de SAINTE CATHERINE
- Gérant de SCI BENJULIE
Karine LE ROY
- Président de HARMONIE DEVELOPPEMENT SERVICES
- Administrateur de HARMONIE HABITAT
- Administrateur de HARMONIE INFORMATIQUE SERVICES MUTUALISTES
- Directeur général de HARMONIE INVESTISSEMENT IMMOBILIER
- Président de HARMONIE MEDICAL SERVICE GRAND EST
- Administrateur de MUTATIONS BRETAGNE
Sylvie PROUST
- Directeur général de HARMONIE MEDICAL SERVICE GRAND EST
- Président de MEDICAL SERVICE DES SORGUES
- Président de OPFERMANN MEDICAL
- Gérant de PHARMAD 43
- Gérant de PRESENCE MEDICALE 01 PM01
- Gérant de PRESENCE MEDICALE AUVERGNE
- Gérant de PRESENCE MEDICALE FRANCE-COMTE SARL
- Administrateur de PRESENCE MEDICALE SUD EST
- Président de PRESENCE MEDICALE VILLEFRANCHE S SAONE
- Associé-Gérant de S2 J
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MON AUTONOMIE |
Identifiant de l'entreprise | 530683762 |
Numéro interne du siège | 00021 |
Adresse | 12 AV DES HAUTS DE LA CHAUME 86280 SAINT BENOIT |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 21 avril 2014 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 100 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 24 février 2011 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013 ) | 127 225,00 |
Résultat net | -107 444,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4791B : Vente à distance sur catalogue spécialisé |
Activité principale de l'entreprise | 4791B : Vente à distance sur catalogue spécialisé |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de détail |
Activite | Vente à distance sur catalogue spécialisé |
Synonyme | vente par catalogue |
Principal | vente par catalogue spécialisé |
Exploitation d'un site internet et toutes opérations de commerce par voie électronique.
Gérant : HERMOSO Sylvie modification le 04 Septembre 2014 Gérant : RAYNAL Alain Jacques modification le 04 Septembre 2014 Gérant : ROULERA Karine Elodie en fonction le 04 Septembre 2014
Gérant : RAYNAL Alain Jacques modification le 04 Septembre 2014 ; Gérant : ROULERA Karine Elodie en fonction le 04 Septembre 2014
- Karine LE ROY
- HARMONIE DEVELOPPEMENT SERVICES
- HARMONIE HABITAT
- Herve BOCHER
Administrateur - Charles GAUTIER
Administrateur - Dominique MAJOU
Directeur général - Jean-françois LEMOINE
Administrateur - Jacques STERN
Président du conseil d'administration - Yves BOUCHET
Administrateur - Gildas GUILLEVIN
Administrateur - Yves CHAPLAIS
Administrateur - Louis MORICE
Administrateur - Yveline BROUSSARD
Administrateur - Jean-paul LEDUC
Administrateur - Nathalie MAILLET
Administrateur - Remy THIOLLIERE
Administrateur - Joseph DENIAUD
Administrateur - Bernard GAGNET
Administrateur - Vincent DULONG
Administrateur - Christophe JAGLIN
Administrateur - Morgane BOUZELOC
Administrateur - Michèle RELAIX
Administrateur - Jean LEMOINE
Administrateur - Marie-hélène GRAVELEAU
Administrateur - Nicolas LONGY
Administrateur - Karine ROULERA
Administrateur - Jean-michel BUF
Administrateur
- Herve BOCHER
- HARMONIE INFORMATIQUE SERVICES MUTUALISTES
- Maryse BRETIN
Administrateur - Philippe COTTA
Administrateur - Herve DAUGE
Administrateur - Joseph LAE
Administrateur - Jean-marie GUERY
Administrateur - Luc HUBELE
Contrôleur de gestion - Thierry ROPERT
Administrateur - Martine JANNOT
Contrôleur de gestion - Francis PETIT
Contrôleur de gestion - Patrice SOUDY
Administrateur - Didier HERVAUX
Administrateur - Alain, RAYNAL
Administrateur - Serge BAGARRY
Administrateur - Alain RAYNAL
Administrateur - Lionel LE GOUALE
Administrateur - Francis GUITEAU
Administrateur
- Maryse BRETIN
- HARMONIE INVESTISSEMENT IMMOBILIER
- HARMONIE MEDICAL SERVICE GRAND EST
- MUTATIONS BRETAGNE
- Jean-noel ATTARD
Administrateur - Jean ORVOEN
Administrateur - Cécilia DUBOIS
Directeur général - René JAOUEN
Administrateur - Pierre VERSCHOORE
Administrateur - Patrick LESNE
Administrateur - Françoise GUEGUEN
Administrateur - Véronique FAURE
Administrateur - Alain YVEN
Administrateur - Pierre NATUS
Directeur général - Jean MEROUR
Administrateur - Roger LE RUN
Administrateur - Yves JACOPIN
Administrateur - Alain, RAYNAL
Directeur général - Gerard POULY
Administrateur - André BEAUDIC
Administrateur - André, BEAUDIC
Administrateur
- Jean-noel ATTARD
- Alain, RAYNAL
- A B MEDICAL
- ACTION MEDICALE
- AU CONFORT MEDICAL
- AU MATERIEL MEDICAL
- BORDIN ORTHO-CONFORT
- HANDIHELP
- HARMONIE INFORMATIQUE SERVICES MUTUALISTES
- Maryse BRETIN
Administrateur - Philippe COTTA
Administrateur - Herve DAUGE
Administrateur - Joseph LAE
Administrateur - Jean-marie GUERY
Administrateur - Luc HUBELE
Contrôleur de gestion - Thierry ROPERT
Administrateur - Martine JANNOT
Contrôleur de gestion - Francis PETIT
Contrôleur de gestion - Patrice SOUDY
Administrateur - Didier HERVAUX
Administrateur - Karine LE ROY
Administrateur - Serge BAGARRY
Administrateur - Alain RAYNAL
Administrateur - Lionel LE GOUALE
Administrateur - Francis GUITEAU
Administrateur
- Maryse BRETIN
- HARMONIE MEDICAL SERVICE
- MAISON COUDERC SAS
- MEDITELEC SARL
- MUTATIONS BRETAGNE
- Jean-noel ATTARD
Administrateur - Jean ORVOEN
Administrateur - Cécilia DUBOIS
Directeur général - René JAOUEN
Administrateur - Pierre VERSCHOORE
Administrateur - Patrick LESNE
Administrateur - Françoise GUEGUEN
Administrateur - Véronique FAURE
Administrateur - Alain YVEN
Administrateur - Pierre NATUS
Directeur général - Jean MEROUR
Administrateur - Roger LE RUN
Administrateur - Karine LE ROY
Administrateur - Yves JACOPIN
Administrateur - Gerard POULY
Administrateur - André BEAUDIC
Administrateur - André, BEAUDIC
Administrateur
- Jean-noel ATTARD
- MUTATIONS NORMANDIE
- POITOU AMBULANCES ASSISTANCE
- SAINTE CATHERINE
- SCI BENJULIE
SAINT BENOIT
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 34 697 |
Immobilisation incorporelle | 29 670 |
Immobilisation corporelle | 3 094 |
Immobilisation financière | 1 933 |
Actif circulant net | 44 952 |
Stock | 4 320 |
Avance | 0 |
Créance | 25 385 |
Placement | 15 247 |
Total Actif | 79 649 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -120 188 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 199 838 |
Total Passif | 79 649 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 127 225 |
Produit d'exploitation | 130 787 |
Charge d'exploitation | 221 485 |
Résultat d'exploitation | -90 698 |
Produit financier net | 726 |
Charge financière | 4 305 |
Résultat financier | -3 579 |
Résultat courrant | -94 277 |
Produit exceptionnel | 10 800 |
Charges exceptionnelles | 23 967 |
Résultat exceptionnel | -13 167 |
Résultat net | -107 444 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société MON AUTONOMIE - Version en cache du 11/10/2023 14:02:28.