ImmatriculationLa société LGA est situé au 32 RUE NOTRE DAME DES VICTOIRES 75002 PARIS 2
Elle a été crée le 23/05/2011 et elle est immatriculée sous le numéro 532476876 au greffe de PARIS
LGA est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 24 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : Holding, détention et prise de participation directe ou indirecte dans le capital de sociétés, groupements ou entités juridiques de tous types - établissement de conventions de participation active a la conduite de la politique et au contrôle des filiales et fourniture de services administratifs, juridiques, comptables, financiers, commerciaux et immobiliers a titre purement interne au groupe
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
LGA à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 18 450,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeLGA est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi LGA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR11532476876.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à LGA de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsLGA à son siége social situé au 32 RUE NOTRE DAME DES VICTOIRES 75002 PARIS 2.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 16 mai 2011 : Immatriculation (Président : Drouet, Christophe, Directeur général : Alfonsi, Joseph, Directeur général : Violon, Didier.)
- 12 février 2012 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 12 février 2012 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 02 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 12 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 15 juillet 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 08 novembre 2015 : Vente (Autre achat, apport, attribution)
- 03 avril 2016 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 09 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 07 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 20 avril 2018 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration)
- 02 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 11 avril 2019 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 11 avril 2019 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 25 juin 2019 : Radiation ()
- 21 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 26/08/1965 : Christophe DROUET (Président)
- 21/06/1966 : Didier VIOLON (Directeur général)
- 20/01/1965 : Joseph ALFONSI (Directeur général)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société LGA est de 57 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 57 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Christophe DROUET
Didier VIOLON
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LGA |
Identifiant de l'entreprise | 532476876 |
Numéro interne du siège | 00018 |
Adresse | 32 RUE NOTRE DAME DES VICTOIRES 75002 PARIS 2 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 16 mai 2011 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 24 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 16 mai 2011 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013 ) | 0,00 |
Résultat net | 18 450,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
Holding, détention et prise de participation directe ou indirecte dans le capital de sociétés, groupements ou entités juridiques de tous types - établissement de conventions de participation active a la conduite de la politique et au contrôle des filiales et fourniture de services administratifs, juridiques, comptables, financiers, commerciaux et immobiliers a titre purement interne au groupe
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : Touchais, Philippe, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET TOUCHAIS ET ASSOCIES
Président partant : Drouet, Christophe ; nomination du Président : FINANCIERE D'UZES (ANCIENNEMENT WOLFF, GOIRAND AGENTS DE CHANGE) ; Directeur général partant : Violon, Didier
Article L.236-14 du code de commerce
Article L.236-14 du code de commerce
PARIS 2
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 229 338 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 1 229 338 |
Actif circulant net | 89 931 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 0 |
Placement | 89 931 |
Total Actif | 1 319 269 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 576 738 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 742 531 |
Total Passif | 1 319 269 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 3 193 |
Résultat d'exploitation | -3 193 |
Produit financier net | 53 077 |
Charge financière | 31 434 |
Résultat financier | 21 643 |
Résultat courrant | 18 450 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 18 450 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société LGA - Version en cache du 18/09/2022 11:58:15.