ImmatriculationLa société SOCIETE BORDELAISE AFRICAINE est situé au 31 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX
Elle a été crée le 16/03/1998 et elle est immatriculée sous le numéro 552119604 au greffe de NANTERRE
SOCIETE BORDELAISE AFRICAINE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires) et le code de l'activité de son établissement principal est 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement àcapital variable
- les sociétés d'investissement àcapital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant àleur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
SOCIETE BORDELAISE AFRICAINE à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 8 901 282,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeSOCIETE BORDELAISE AFRICAINE est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÂTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30.
TVASi SOCIETE BORDELAISE AFRICAINE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR16552119604.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SOCIETE BORDELAISE AFRICAINE de part son activité de 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires) sont :
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsSOCIETE BORDELAISE AFRICAINE à son siége social situé au 31 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 14 mars 2008 : Modification (Modification de représentant.)
- 08 juillet 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 09 octobre 2008 : Modification (Modification de représentant.)
- 01 juillet 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 19 juillet 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 23 juillet 2010 : Modification (Modification de représentant.)
- 02 mai 2011 : Modification (Modification de représentant.)
- 26 juillet 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 20 juillet 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 26 juin 2013 : Modification (Modification de représentant.)
- 22 juillet 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 02 février 2014 : Modification (Modification de représentant.)
- 21 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 11 juillet 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 08 juillet 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 10 juillet 2016 : Modification (Modification de la forme juridique. Modification de représentant..)
- 22 juillet 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 03 juillet 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 30 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 27 juin 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 07 juillet 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 01 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 03 juillet 2022 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 08 janvier 2023 : Modification (Modification survenue sur l\'administration.)
- 13 juillet 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2022-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 10/07/1969 : Cedric DE BAILLIENCOURT (Administrateur)
- 08/01/1971 : Emmanuel FOSSORIER (Administrateur)
- 01/10/1958 : Gilles ALIX (Administrateur)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SOCIETE BORDELAISE AFRICAINE est de 58 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 66 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Cedric DE BAILLIENCOURT
- Président de BLUEBOAT
- Président de BLUEDISTRIB
- Président de BLUESTORAGE
- Administrateur de BOLLORE
- Administrateur de BOLLORE PARTICIPATIONS
- Président de BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS
- Administrateur de CHEMIN FER TRAMWAYS VAR GARD
- Président de COMPAGNIE DE CORNOUAILLE
- Président de COMPAGNIE DE GUILVINEC
- Président de COMPAGNIE DE LOCMARIA
- Président de COMPAGNIE DE PLEUVEN
- Président de COMPAGNIE DE PONT-L'ABBE
- Président de COMPAGNIE DE TREGUENNEC
- Président du conseil d'administration de COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE ROUEN
- Président de COMPAGNIE DU CAMBODGE
- Président de FINANCIERE DE BEG MEIL
- Directeur général de FINANCIERE DE L ODET
- Gérant de FINANCIERE DE LOCH
- Président de FINANCIERE DE PONT AVEN
- Président de FINANCIERE DE PORT LA FORET
- Président de FINANCIERE DE QUIMPERLE
- Président de FINANCIERE DE SAINTE MARINE
- Président du conseil d'administration de FINANCIERE MONCEY
- Président de FINANCIERE V
- Administrateur de HAVAS
- Administrateur de OMNIUM BOLLORE
- Président du conseil d'administration de SOC INDUST FINANCIERE ARTOIS
- Gérant de SOC SOCARFI
Cedric DE BAILLIENCOURT DIT COURCOL
- Président de BLUEBOAT
- Président de COMPAGNIE DE PLEUVEN
- Président de COMPAGNIE DE TREGUENNEC
- Président de COMPAGNIE DU CAMBODGE
- Président de FINANCIERE DE SAINTE MARINE
- Président du conseil d'administration de FINANCIERE MONCEY
- Président du conseil d'administration de SOC INDUST FINANCIERE ARTOIS
Gilles ALIX
- Président de BLUE PROJECT
- Directeur général de BLUE SOLUTIONS
- Président de BLUEALLIANCE
- Administrateur de BLUEBUS
- Président de BLUECUB
- Directeur général de BLUEELEC
- Président de BLUELIB
- Président de BLUELY
- Président de BLUESTORAGE
- Président de BLUESUN
- Administrateur de BOLLORE
- Administrateur de BOLLORE ENERGY
- Président de BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS
- Directeur général de BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS
- Commissaire aux Comptes de COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE ROUEN
- Administrateur de FINANCIERE DE CEZEMBRE
- Administrateur de FRED & FARID GROUP
- Administrateur de HAVAS
- Président de HAVAS DIGITAL MEDIA
- Administrateur de HAVAS MEDIA FRANCE
- Administrateur de ISODEV
- Administrateur de KERNE FINANCE
- Administrateur de MP 42
- Président de S A G A
- Administrateur de SOC FRANCAISE DONGES-METZ
- Administrateur de W & CIE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE BORDELAISE AFRICAINE |
Identifiant de l'entreprise | 552119604 |
Numéro interne du siège | 00023 |
Adresse | 31 QUAI DE DION BOUTON 92800 PUTEAUX |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 05 février 1998 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | Unités non employeuses |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1955 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013 ) | 0,00 |
Résultat net | 8 901 282,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Président du conseil d'administration et directeur général : DE RIBES Edouard Auguste Elie modification le 22 Novembre 2002. Administrateur : COMPAGNIE DU CAMBODGE représenté par BEBON Marc modification le 10 Mars 2008. Administrateur : BOLLORE PARTICIPATIONS représenté par BOLLORE Vincent en fonction le 13 Août 1998. Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN & ASSOCIES en fonction le 13 Août 1998. Commissaire aux comptes titulaire : AEG FINANCES - AUDIT. EXPERTISE. GESTION en fonction le 23 Septembre 2004. Commissaire aux comptes suppléant : BONHOMME Michel en fonction le 23 Septembre 2004. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES en fonction le 23 Septembre 2004.
Président du conseil d'administration et directeur général : DE RIBES Edouard Auguste Elie modification le 22 Novembre 2002. Administrateur : COMPAGNIE DU CAMBODGE représenté par MARRAUD Thierry modification le 29 Septembre 2008. Administrateur : BOLLORE PARTICIPATIONS représenté par BOLLORE Vincent en fonction le 13 Août 1998. Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN& ASSOCIES en fonction le 13 Août 1998. Commissaire aux comptes titulaire : AEG FINANCES - AUDIT. EXPERTISE. GESTION en fonction le 23 Septembre 2004. Commissaire aux comptes suppléant : BONHOMME Michel en fonction le 23 Septembre 2004. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEURS ET CONSEILS ASSOCIES en fonction le 23 Septembre 2004.
Président du conseil d'administration et directeur général : DE RIBES Edouard Auguste Elie modification le 22 Novembre 2002 Administrateur : COMPAGNIE DU CAMBODGE représenté par MARRAUD Thierry modification le 29 Septembre 2008 Administrateur : BOLLORE PARTICIPATIONS représenté par BOLLORE Vincent en fonction le 13 Août 1998 Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN & ASSOCIES en fonction le 13 Août 1998 Commissaire aux comptes titulaire : AEG FINANCES - AUDIT. EXPERTISE. GESTION en fonction le 23 Septembre 2004 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 13 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 13 Juillet 2010
Président du conseil d'administration et directeur général : DE RIBES Edouard Auguste Elie modification le 22 Novembre 2002 Administrateur : COMPAGNIE DU CAMBODGE représenté par FOSSORIER Emmanuel modification le 22 Avril 2011 Administrateur : BOLLORE PARTICIPATIONS représenté par BOLLORE Vincent en fonction le 13 Août 1998 Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN & ASSOCIES en fonction le 13 Août 1998 Commissaire aux comptes titulaire : AEG FINANCES - AUDIT. EXPERTISE. GESTION en fonction le 23 Septembre 2004 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 13 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 13 Juillet 2010
Administrateur : COMPAGNIE DU CAMBODGE représenté par FOSSORIER Emmanuel modification le 22 Avril 2011 Administrateur : BOLLORE PARTICIPATIONS représenté par BOLLORE Vincent en fonction le 13 Août 1998 Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN & ASSOCIES en fonction le 13 Août 1998 Commissaire aux comptes titulaire : AEG FINANCES - AUDIT. EXPERTISE. GESTION en fonction le 23 Septembre 2004 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 13 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 13 Juillet 2010 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : ALIX Gilles en fonction le 18 Juin 2013
Administrateur : COMPAGNIE DU CAMBODGE représenté par FOSSORIER Emmanuel modification le 22 Avril 2011 Administrateur : BOLLORE PARTICIPATIONS représenté par DE BAILLIENCOURT DIT COURCOL Cédric modification le 24 Janvier 2014 Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN & ASSOCIES en fonction le 13 Août 1998 Commissaire aux comptes titulaire : AEG FINANCES - AUDIT. EXPERTISE. GESTION en fonction le 23 Septembre 2004 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 13 Juillet 2010 Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 13 Juillet 2010 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : ALIX Gilles en fonction le 18 Juin 2013
Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN & ASSOCIES en fonction le 13 Août 1998 Commissaire aux comptes suppléant : CISANE en fonction le 13 Juillet 2010 Président : ALIX Gilles modification le 06 Juillet 2016
Président : MELET Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : CISANE
Président : MELET Eric ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Président : DE BAILLIENCOURT DIT COURCOL Cédric ; Commissaire aux comptes titulaire : CONSTANTIN & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
- Cedric DE BAILLIENCOURT
- BLUEBOAT
- BLUEDISTRIB
- BLUESTORAGE
- BOLLORE
- Alexandre PICCIOTTO
Administrateur - Vincent BOLLORE
Président du conseil d'administration - Yannick BOLLORE
Administrateur - Sebastien PICCIOTTO
Administrateur - Michel ROUSSIN
Administrateur - Genevieve JACQUET
Administrateur - Martine STUDER
Administrateur - Francois THOMAZEAU
Administrateur - Marie BOLLORE
Administrateur - Olivier ROUSSEL
Administrateur - Hubert FABRI
Administrateur - Celine MERLE BERAL
Administrateur - Sebastien BOLLORE
Administrateur - Cyrille BOLLORE
Administrateur délégué - Gilles ALIX
Administrateur - Cedric DE BAILLIENCOURT DIT DE COURCOL
Administrateur - Chantal BOLLORE
Administrateur - Marie-annick DARMAILLAC
Administrateur - Janine DEMEZET
Administrateur - Valérie COSCAS
Administrateur
- Alexandre PICCIOTTO
- BOLLORE PARTICIPATIONS
- BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS
- CHEMIN FER TRAMWAYS VAR GARD
- COMPAGNIE DE CORNOUAILLE
- COMPAGNIE DE GUILVINEC
- COMPAGNIE DE LOCMARIA
- COMPAGNIE DE PLEUVEN
- COMPAGNIE DE PONT-L'ABBE
- COMPAGNIE DE TREGUENNEC
- COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE ROUEN
- COMPAGNIE DU CAMBODGE
- FINANCIERE DE BEG MEIL
- FINANCIERE DE L ODET
- Marc BEBON
Administrateur - Vincent BOLLORE
Président du conseil d'administration - Yannick BOLLORE
Administrateur - Martine STUDER
Administrateur - Pierre LEMAIRE
Administrateur - Alain MOYNOT
Administrateur - Marie BOLLORE
Administrateur - Hubert FABRI
Administrateur - Olivier ROUSSEL
Administrateur - Celine MERLE BERAL
Administrateur - Sebastien BOLLORE
Administrateur - Cyrille BOLLORE
Administrateur - Cedric DE BAILLIENCOURT DIT DE COURCOL
Vice-président - Chantal BOLLORE
Administrateur - Valérie COSCAS
Administrateur
- Marc BEBON
- FINANCIERE DE LOCH
- FINANCIERE DE PONT AVEN
- FINANCIERE DE PORT LA FORET
- FINANCIERE DE QUIMPERLE
- FINANCIERE DE SAINTE MARINE
- FINANCIERE MONCEY
- Vincent BOLLORE
Administrateur - Jacqueline COMTESSE DE RIBES
Administrateur - Cedric DE BAILLIENCOURT DIT COURCOL
Président du conseil d'administration - Olivier ROUSSEL
Administrateur - Hubert FABRI
Administrateur - Celine MERLE BERAL
Administrateur - Cyrille BOLLORE
Administrateur - Francois LAROZE
- Cedric DE BAILLIENCOURT DIR COURCOL
Président du conseil d'administration - Chantal BOLLORE
Administrateur - Marie-annick DARMAILLAC
Administrateur
- Vincent BOLLORE
- FINANCIERE V
- HAVAS
- Herve PHILIPPE
Administrateur - Pierre LESCURE
Administrateur - Alfonso RODES VILA
Administrateur - Mercedes ERRA
Administrateur - Patrick SOULARD
Administrateur - Jean DE YTURBE
Administrateur - Stéphane ISRAEL
Administrateur - Yves CANNAC
Administrateur - Yannick BOLLORE
Directeur général - Jacques SEGUELA
Administrateur - Christine, OCKRENT
Administrateur - Delphine ARNAULT
Administrateur - Gilles ALIX
Administrateur - Christine OCKRENT
Administrateur - Cedric DE BAILLIENCOURT DIT DE COURCOL
Administrateur - Catherine HABIB DELONCLE
Administrateur - Myriam GUILLOTIN
Administrateur
- Herve PHILIPPE
- OMNIUM BOLLORE
- SOC INDUST FINANCIERE ARTOIS
- Jacqueline DE LA BONNINIERE DE BEAUMONT
Administrateur - Christopher VON MALAISE
Administrateur - Philippe TRAUX DE WARDIN
Administrateur - Vincent BOLLORE
Administrateur - Marie BOLLORE
Administrateur - Jean-philippe HOTTINGUER
Administrateur - Cedric DE BAILLIENCOURT DIT COURCOL
Président du conseil d'administration - Olivier ROUSSEL
Administrateur - Hubert FABRI
Administrateur - Celine MERLE BERAL
Administrateur - Sebastien BOLLORE
Administrateur - Jacqueline DE RIBES
Administrateur - Cyrille BOLLORE
Directeur général - Francois LAROZE
Directeur général - Cedric DE BAILLIENCOURT DIR COURCOL
Président du conseil d'administration - Philippe DE TRAUX DE WARDIN
Administrateur
- Jacqueline DE LA BONNINIERE DE BEAUMONT
- SOC SOCARFI
- Cedric DE BAILLIENCOURT DIT COURCOL
- BLUEBOAT
- COMPAGNIE DE PLEUVEN
- COMPAGNIE DE TREGUENNEC
- COMPAGNIE DU CAMBODGE
- FINANCIERE DE SAINTE MARINE
- FINANCIERE MONCEY
- Vincent BOLLORE
Administrateur - Jacqueline COMTESSE DE RIBES
Administrateur - Cedric DE BAILLIENCOURT
Président du conseil d'administration - Olivier ROUSSEL
Administrateur - Hubert FABRI
Administrateur - Celine MERLE BERAL
Administrateur - Cyrille BOLLORE
Administrateur - Francois LAROZE
- Cedric DE BAILLIENCOURT DIR COURCOL
Président du conseil d'administration - Chantal BOLLORE
Administrateur - Marie-annick DARMAILLAC
Administrateur
- Vincent BOLLORE
- SOC INDUST FINANCIERE ARTOIS
- Jacqueline DE LA BONNINIERE DE BEAUMONT
Administrateur - Christopher VON MALAISE
Administrateur - Philippe TRAUX DE WARDIN
Administrateur - Vincent BOLLORE
Administrateur - Cedric DE BAILLIENCOURT
Président du conseil d'administration - Marie BOLLORE
Administrateur - Jean-philippe HOTTINGUER
Administrateur - Olivier ROUSSEL
Administrateur - Hubert FABRI
Administrateur - Celine MERLE BERAL
Administrateur - Sebastien BOLLORE
Administrateur - Jacqueline DE RIBES
Administrateur - Cyrille BOLLORE
Directeur général - Francois LAROZE
Directeur général - Cedric DE BAILLIENCOURT DIR COURCOL
Président du conseil d'administration - Philippe DE TRAUX DE WARDIN
Administrateur
- Jacqueline DE LA BONNINIERE DE BEAUMONT
- Gilles ALIX
- BLUE PROJECT
- BLUE SOLUTIONS
- Vincent BOLLORE
Président du conseil d'administration - Jean MILIN
Administrateur - Didier MARGINEDES
Vice-président - Valérie HORTEFEUX
Administrateur - Martine STUDER
Administrateur - Virginie COURTIN
Administrateur - Marie BOLLORE
Administrateur - Sebastien BOLLORE
Administrateur - Cyrille BOLLORE
Administrateur
- Vincent BOLLORE
- BLUEALLIANCE
- BLUEBUS
- Jacques GOMBERT
Administrateur - Didier MARGINEDES
Administrateur - Jean-marc METAIS
Directeur général - Stéphane CHANIOT
Directeur général délégué - Cedric BOLLORE
Administrateur - Marc LE DIEU DE VILLE
Directeur général délégué - Marc LE POITEVIN DE LA CROIX VAUBOIS
Directeur général délégué - Patrick GRUAU
Administrateur
- Jacques GOMBERT
- BLUECUB
- BLUEELEC
- BLUELIB
- BLUELY
- BLUESTORAGE
- BLUESUN
- BOLLORE
- Alexandre PICCIOTTO
Administrateur - Vincent BOLLORE
Président du conseil d'administration - Yannick BOLLORE
Administrateur - Sebastien PICCIOTTO
Administrateur - Michel ROUSSIN
Administrateur - Genevieve JACQUET
Administrateur - Martine STUDER
Administrateur - Francois THOMAZEAU
Administrateur - Cedric DE BAILLIENCOURT
Administrateur - Marie BOLLORE
Administrateur - Olivier ROUSSEL
Administrateur - Hubert FABRI
Administrateur - Celine MERLE BERAL
Administrateur - Sebastien BOLLORE
Administrateur - Cyrille BOLLORE
Administrateur délégué - Cedric DE BAILLIENCOURT DIT DE COURCOL
Administrateur - Chantal BOLLORE
Administrateur - Marie-annick DARMAILLAC
Administrateur - Janine DEMEZET
Administrateur - Valérie COSCAS
Administrateur
- Alexandre PICCIOTTO
- BOLLORE ENERGY
- BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS
- BOLLORE TRANSPORT LOGISTICS
- COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE ROUEN
- Emmanuel FOSSORIER
Administrateur - Cedric DE BAILLIENCOURT
Président du conseil d'administration - Thibaut DUPORT DE RIVOIRE D'HEILLY
Directeur général - Celine MERLE BERAL
Administrateur - Cedric DE BAILLIENCOURT DIR COURCOL
Président du conseil d'administration - Antoine DE VOS
Directeur général
- Emmanuel FOSSORIER
- FINANCIERE DE CEZEMBRE
- FRED & FARID GROUP
- HAVAS
- Herve PHILIPPE
Administrateur - Pierre LESCURE
Administrateur - Alfonso RODES VILA
Administrateur - Mercedes ERRA
Administrateur - Patrick SOULARD
Administrateur - Jean DE YTURBE
Administrateur - Stéphane ISRAEL
Administrateur - Yves CANNAC
Administrateur - Yannick BOLLORE
Directeur général - Jacques SEGUELA
Administrateur - Cedric DE BAILLIENCOURT
Administrateur - Christine, OCKRENT
Administrateur - Delphine ARNAULT
Administrateur - Christine OCKRENT
Administrateur - Cedric DE BAILLIENCOURT DIT DE COURCOL
Administrateur - Catherine HABIB DELONCLE
Administrateur - Myriam GUILLOTIN
Administrateur
- Herve PHILIPPE
- HAVAS DIGITAL MEDIA
- HAVAS MEDIA FRANCE
- ISODEV
- KERNE FINANCE
- MP 42
- S A G A
- SOC FRANCAISE DONGES-METZ
- Christian GONTHIER
Administrateur - Thierry BINET
Administrateur - Hakim BRITEL
Président du conseil d'administration - Claude PINAULT
Directeur général - Christophe PLANTY
Administrateur - Mickael JOUET
Administrateur - Jean, ARACHTINGI
Administrateur - Dimitrios XYLINAS
Président du conseil d'administration - Cyrille BOLLORE
Président du conseil d'administration - Fabricio PROTTI
Administrateur - Thibaut DUPORT DE RIVOIRE D'HEUILLY
Administrateur - Jean-pierre CHALUS
Administrateur
- Christian GONTHIER
- W & CIE
PUTEAUX
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 7 839 542 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 7 839 542 |
Actif circulant net | 3 704 567 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 704 357 |
Placement | 210 |
Total Actif | 11 544 109 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 11 529 331 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 14 778 |
Total Passif | 11 544 109 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 900 |
Charge d'exploitation | 22 327 |
Résultat d'exploitation | -21 427 |
Produit financier net | 3 492 206 |
Charge financière | 5 867 |
Résultat financier | 3 486 339 |
Résultat courrant | 3 464 912 |
Produit exceptionnel | 5 651 190 |
Charges exceptionnelles | 62 046 |
Résultat exceptionnel | 5 589 144 |
Résultat net | 8 901 282 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SOCIETE BORDELAISE AFRICAINE - Version en cache du 05/02/2024 10:55:29.