ImmatriculationLa société HOLDING SOPREMA est situé au 14 RUE DE SAINT NAZAIRE 67100 67025 STRASBOURG
Elle a été crée le 30/12/1925 et elle est immatriculée sous le numéro 558500187 au greffe de STRASBOURG
HOLDING SOPREMA est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 55 000 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 7010Z (Activités des sièges sociaux) et le code de l'activité de son établissement principal est 7010Z (Activités des sièges sociaux).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
HOLDING SOPREMA à réalisé en 2008 un chiffre d'affaire de 9 563 000,00 pour un résultat net de 15 869 000,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeHOLDING SOPREMA est du ressort du greffe de STRASBOURG dont les coordonnées postales sont REGISTRE DU COMMERCE - BP 1021F 67070 STRASBOURG
Le greffe peut être appelé au 03 88 75 27 12
Les greffiers sont :.
TVASi HOLDING SOPREMA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR76558500187.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à HOLDING SOPREMA de part son activité de 7010Z (Activités des sièges sociaux) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Siége social et établissementsHOLDING SOPREMA à son siége social situé au 14 RUE DE SAINT NAZAIRE 67100 67025 STRASBOURG.
Le numéro de téléphone est 0241937449
Le numéro de fax est 03Â 88Â 79Â 08Â 48
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 24 février 2008 : Modification (modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 14/09/2007)
- 08 avril 2008 : Modification (modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 29/01/2008)
- 24 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 14 octobre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 21 octobre 2010 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 29 juillet 2011 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 11 avril 2013 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 11 avril 2013 : Modification (modification survenue sur la forme juridique, l'administration)
- 23 octobre 2013 : Modification (modification survenue sur le capital)
- 09 décembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 09 décembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 09 décembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 27 janvier 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 15 décembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 19 décembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 18 janvier 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 03 janvier 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 26 octobre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 19 septembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 28 mai 2020 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 15 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 18 septembre 2022 : Modification (Modification survenue sur l\'administration)
DirigeantsLes dirigeants :
- 17/10/1937 : Christiane GEISEN (Administrateur)
- 08/03/1959 : Elisabeth HAENNI (Administrateur)
- 24/05/1935 : Jean-claude CUISINIER (Administrateur)
- 21/12/1961 : Pierre-etienne BINDSCHEDLER (Administrateur)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société HOLDING SOPREMA est de 74 ans. Le plus jeune à 61 ans, le plus agé 87 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Christiane GEISEN
Jean-claude CUISINIER
Pierre BINDSCHEDLER
- Administrateur de FA
- Président de JURITEC CONSEIL
- Gérant de SCI DU ZENITH
- Président du Conseil d'Administration de SNERA
Pierre-etienne BINDSCHEDLER
- Gérant de AT LYONNAIS CONSTRUCTIONS METALLIQUES
- Président de BS FINANCES
- Directeur Général de CIE EUROPEENNE DE MATERIAUX INDUSTRIEL
- Président du conseil de surveillance de ETABLISSEMENTS P. L. MAITRE
- Liquidateur de GIE DE RECYCLAGE DE MEMBRANES BITUMINEUSES - SOPREVIA
- Président du conseil d'administration de GOLF DU KEMPFERHOF
- Président de H.I.S.L
- Président de SOPREMA
- Président du conseil de surveillance de TECNOPAN
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HOLDING SOPREMA |
Identifiant de l'entreprise | 558500187 |
Numéro interne du siège | 00098 |
Adresse | 14 RUE DE SAINT NAZAIRE 67100 67025 STRASBOURG |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Sans objet |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) |
Capital social | 55 000 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1955 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2008) | 9 563 000,00 |
Résultat net | 15 869 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sièges sociaux |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales |
Principal | sièges sociaux |
remplacement du représentant permanent du membre du conseil de surveillance CRIGEL FRANCE S.A.S., partant ; nouveau : GLATTFELDER (Damien).
nouveaux membres du conseil de surveillance : LOOS (François), ZAMPORI (Alessandro).
président du directoire : BINDSCHEDLER (Pierre-Etienne), membre du directoire : HAENNI (Elisabeth), président du conseil de surveillance : GEISEN (Christiane), membres du conseil de surveillance : CRIGEL FRANCE (SA) représenté par GLATTFELDER (Damien), ZAMPORI (Alssandro), commissaires aux comptes titulaires : SECROP, CABINET GROSS HUGEL, commissaires aux comptes suppléants : BOURDIN (Yves), HELLE (Jean-Jacques), président d'honneur : CUISINIER (Jean-Claude)
président du directoire : BINDSCHEDLER (Pierre-Etienne), membre du directoire : HAENNI (Elisabeth), président du conseil de surveillance : GEISEN (Christiane), membre du conseil de surveillance : CRIGEL FRANCE (SA) représenté par GLATTFELDER (Damien), commissaire aux comptes titulaire : SECROP, commissaire aux comptes titulaire : CABINET GROSS HUGEL, commissaire aux comptes suppléant : BOURDIN (Yves), commissaire aux comptes suppléant : HELLE (Jean-Jacques), président d'honneur : CUISINIER (Jean-Claude)
président du directoire: BINDSCHELDER (Pierre-Etienne) ; membre du directoire : HAENNI (Elisabeth) ; président du conseil de surveillance : GEISEN (Christiane) ; membre du conseil de surveillance : GRIGEL FRANCE (SAh) représenté par GLATTFELDER (Damien) ; commissaires aux comptes titulaire : CABINET GROSS HUGEL, PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT (SARLh) ; commissaires aux comptes suppléant : HELLE (Jean-Jacques), NICOLAS (Yves) ; président d'honneur : CUISINIER (Jean-Claude)
président-directeur général et administrateur : BINDSCHEDLER (Pierre-Etienne) ; administrateur : HAENNI (Elisabeth) ; vice-président du conseil d'administration et administrateur : GEISEN (Christiane) ; administrateurs : GRIGEL FRANCE (SAh) représenté par GLATTFELDER (Damien), CUISINIER (Jean-Claude) ; commissaires aux comptes titulaire : CABINET GROSS HUGEL, KMPG AUDIT (AFJh) ; commissaires aux comptes suppléant : HELLE (Jean-Jacques), KPMG AUDIT EST (SASh)
Art.L.236-14 du code de commerce
Président, Directeur général, Administrateur : BINDSCHEDLER Pierre, Etienne ; Vice-président du conseil d\'administration, Administrateur : GEISEN Christiane ; Administrateur : HAENNI Elisabeth ; Administrateur : CRIGEL FRANCE (SA) représenté par GLATTFELDER Damien ; Administrateur : CUISINIER Jean-Claude ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GROSS HUGEL ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT (AFJ) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT EST (SAS)
STRASBOURG
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2008 |
Actif immobilisé | 163 407 000 |
Immobilisation incorporelle | 326 000 |
Immobilisation corporelle | 9 000 000 |
Immobilisation financière | 154 082 000 |
Actif circulant net | 96 365 000 |
Stock | 0 |
Avance | 19 000 |
Créance | 55 413 000 |
Placement | 40 934 000 |
Total Actif | 259 773 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 78 763 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 202 000 |
Dette | 179 808 000 |
Total Passif | 259 773 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 9 563 000 |
Produit d'exploitation | 10 397 000 |
Charge d'exploitation | 10 819 000 |
Résultat d'exploitation | -423 000 |
Produit financier net | 27 998 000 |
Charge financière | 15 932 000 |
Résultat financier | 12 067 000 |
Résultat courrant | 11 644 000 |
Produit exceptionnel | 8 158 000 |
Charges exceptionnelles | 4 222 000 |
Résultat exceptionnel | 3 935 000 |
Résultat net | 15 869 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société HOLDING SOPREMA - Version en cache du 22/10/2022 13:35:48.