ImmatriculationLa société ROULEAU GUICHARD SA est situé au 39 AV LARRIEU THIBAUD 31100 TOULOUSE
Elle a été crée le 10/05/1982 et elle est immatriculée sous le numéro 560800229 au greffe de TOULOUSE
ROULEAU GUICHARD SA est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA Ã directoire (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
ROULEAU GUICHARD SA à réalisé en 2012 un chiffre d'affaire de 1 507 000,00 pour un résultat net de -1 960 000,00 euros , grace à 0 établissement et 3 à 5 salariés.
GreffeROULEAU GUICHARD SA est du ressort du greffe de TOULOUSE dont les coordonnées postales sont PLACE DE LA BOURSE BP 7016 31068 TOULOUSE CEDEX 7
Le greffe peut être appelé au 05 61 11 02 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulouse.fr.
Les greffiers sont : FAVRE Anick , GIUSEPPIN Denis , MONSEGU Frédéric .
TVASi ROULEAU GUICHARD SA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR10560800229.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à ROULEAU GUICHARD SA de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsROULEAU GUICHARD SA à son siége social situé au 39 AV LARRIEU THIBAUD 31100 TOULOUSE.
Le numéro de téléphone est 0563556214
Le numéro de fax est 05Â 62Â 20Â 15Â 49
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 09 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 09 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 14 septembre 2008 : Modification (Modification de l'administration.)
- 27 septembre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 06 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 03 août 2011 : Modification (Modification de l'administration.)
- 30 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 25 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 02 décembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 11 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 10 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 10 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 19 juillet 2017 : Modification (Modification de l'administration.)
- 08 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 09 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 11 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 29 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 24 mars 2022 : Modification (Modification de l'administration.)
- 25 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 10/01/1946 : Alain ROULEAU (Président du conseil de surveillance)
- 01/02/1957 : Martine MARECHAL (Président du directoire)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société ROULEAU GUICHARD SA est de 71 ans. Le plus jeune à 65 ans, le plus agé 76 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 14 septembre 2008 : LE QUERE Jean Jacques nom d'usage : LE QUERE Jean n'est plus commissaire aux comptes titulaire.. PAUL Bensoussan nom d'usage : PAUL Bensoussan n'est plus commissaire aux comptes suppléant.. AMAR Maxime nom d'usage : AMAR Maxime devient commissaire aux comptes suppléant.. SAINT-PIERRE Philippe nom d'usage : SAINT-PIERRE Philippe n'est plus commissaire aux comptes suppléant..)
- 03 août 2011 : KPMG S.A n'est plus commissaire aux comptes titulaire. AMAR Maxime nom d'usage : AMAR n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD OUEST devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD-EST devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 19 juillet 2017 : Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD OUEST n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à directoire et à conseil de s KPMG S.A devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD-EST n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 24 mars 2022 : MARQUIER Martine nom d'usage : MARECHAL n'est plus président du directoire. ROULEAU Olivier nom d'usage : ROULEAU devient président du directoire. ROULEAU Candice nom d'usage : FREXINOS devient membre du directoire)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Alain ROULEAU
Martine MARECHAL
- Président de ETABLISSEMENTS GUICHARD ET CIE
- Gérant de PATRICK ET ALAIN ROULEAU P.A.R. ET COMPAGNIE
- Gérant de SOTRAMO
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ROULEAU GUICHARD SA |
Identifiant de l'entreprise | 560800229 |
Numéro interne du siège | 00034 |
Adresse | 39 AV LARRIEU THIBAUD 31100 TOULOUSE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 novembre 2006 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã directoire (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 1956 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2012 ) | 1 507 000,00 |
Résultat net | -1 960 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
LE QUERE Jean Jacques nom d'usage : LE QUERE Jean n'est plus commissaire aux comptes titulaire.. PAUL Bensoussan nom d'usage : PAUL Bensoussan n'est plus commissaire aux comptes suppléant.. AMAR Maxime nom d'usage : AMAR Maxime devient commissaire aux comptes suppléant.. SAINT-PIERRE Philippe nom d'usage : SAINT-PIERRE Philippe n'est plus commissaire aux comptes suppléant..
KPMG S.A n'est plus commissaire aux comptes titulaire. AMAR Maxime nom d'usage : AMAR n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD OUEST devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD-EST devient commissaire aux comptes suppléant.
Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD OUEST n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SA à directoire et à conseil de s KPMG S.A devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée KPMG AUDIT SUD-EST n'est plus commissaire aux comptes suppléant
MARQUIER Martine nom d'usage : MARECHAL n'est plus président du directoire. ROULEAU Olivier nom d'usage : ROULEAU devient président du directoire. ROULEAU Candice nom d'usage : FREXINOS devient membre du directoire
TOULOUSE
3
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 34 416 000 |
Immobilisation incorporelle | 285 000 |
Immobilisation corporelle | 137 000 |
Immobilisation financière | 33 994 000 |
Actif circulant net | 4 375 000 |
Stock | 2 000 |
Avance | 0 |
Créance | 4 374 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 38 791 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 31 200 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 775 000 |
Dette | 6 816 000 |
Total Passif | 38 791 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 507 000 |
Produit d'exploitation | 1 601 000 |
Charge d'exploitation | 1 551 000 |
Résultat d'exploitation | 50 000 |
Produit financier net | 2 585 000 |
Charge financière | 4 549 000 |
Résultat financier | -1 964 000 |
Résultat courrant | -1 914 000 |
Produit exceptionnel | 7 000 |
Charges exceptionnelles | 7 000 |
Résultat exceptionnel | 300 |
Résultat net | -1 960 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société ROULEAU GUICHARD SA - Version en cache du 30/09/2022 08:00:53.