ImmatriculationLa société CRIT IMMOBILIER est situé au 6 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS 17
Elle a été crée le 24/07/2013 et elle est immatriculée sous le numéro 572181097 au greffe de NANTERRE
CRIT IMMOBILIER est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 152 449,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4120B (Construction d'autres bâtiments) et le code de l'activité de son établissement principal est 4120B (Construction d'autres bâtiments).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4120B (Construction d'autres bâtiments), les activités sont :
CRIT IMMOBILIER à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 42 960,00 pour un résultat net de 780,00 euros , grace à 0 établissement et 20 à 49 salariés.
GreffeCRIT IMMOBILIER est du ressort du greffe de NANTERRE dont les coordonnées postales sont 4 RUE PABLO NERUDA 92020 NANTERRE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30.
TVASi CRIT IMMOBILIER est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR69572181097.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à CRIT IMMOBILIER de part son activité de 4120B (Construction d'autres bâtiments) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02409 Travaux publics cadres
- 02614 Travaux publics ETAM
- 01702 Travaux publics ouvriers
Siége social et établissementsCRIT IMMOBILIER à son siége social situé au 6 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS 17.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 07 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 19 juillet 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 20 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 21 décembre 2010 : Modification (Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination. Modification de l'activité.)
- 19 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 21 août 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 02 août 2013 : Immatriculation (Administrateur : GUEDJ Claude Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Etienne Président du conseil d'administration : GUEDJ Karine Directeur général : RUTILI Camille Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Administrateur : )
- 18 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 27 août 2013 : Modification (Modification de représentant.)
- 25 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 11 juillet 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 25 juillet 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 09 février 2017 : Modification (Modification de représentant..)
- 03 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 24 août 2017 : Modification (modification survenue sur la forme juridique et l'administration)
- 04 novembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 14 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 22 octobre 2019 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 04 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 29 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 21/08/1931 : Camille RUTILI (Directeur général)
- 26/01/1938 : Claude GUEDJ (Administrateur)
- 03/07/1962 : Karine GUEDJ (Président du conseil d'administration)
- 18/12/1963 : Nathalie JAOUI (Administrateur)
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société CRIT IMMOBILIER est de 74 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 91 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Camille RUTILI
Claude GUEDJ
- Président du conseil d'administration de AIRLINES GROUND SERVICES
- Président du conseil d'administration de AWAC TECHNICS
- Président de CRIT CENTER
- Gérant de ENGINEERING CONCEPTION MAINTENANCE
- Président du conseil d'administration de GROUPE CRIT
- Président Directeur Général de GROUPE EUROPE HANDLING SA
- Gérant de HARAS SAINT MARTIN
- Gérant de L'ARCHE DE SAINT-OUEN
- Président de OVID
- Gérant de PEOPULSE
- Associé-gérant de RIGAUD PREMILHAT SCI
- Gérant de SC HUGO MOREL
- Gérant de SCI LA PIERRE DE CHATEAUROUX
- Gérant de SCI LA PIERRE DE LISIEUX
- Associé-Gérant de SCI LA PIERRE DE MONTPELLIER
- Associé-gérant de SCI RUITZ LES MEURETS
- Gérant de SCO LA PIERRE DE BETHUNE
Karine GUEDJ
- Administrateur de AIRLINES GROUND SERVICES
- Gérant de COMPUTER ASSISTANCE
- Directeur général délégué de GROUPE CRIT
- Gérant de HILLARY
- Gérant de OTESSA
- Gérant de RESSOURCES HUMAINES FORMATION
- Gérant de SCI DE LA RUE DE CAMBRAI
- Président du Conseil d'Administration de SEINE 51
Nathalie JAOUI
- Gérant de AB INTERIM
- Administrateur de AIRLINES GROUND SERVICES
- Administrateur de AWAC TECHNICS
- Liquidateur de AZUR IMMOBILIER
- Président de CRIT
- Président de CRIT INTERIM
- Gérant de L'ARCHE DE SAINT-OUEN
- Gérant de LA PIERRE DE TOULON
- Gérant de LES COMPAGNONS
- Président de LES VOLANTS
- Président de MAYDAY TRAVAIL TEMPORAIRE
- Gérant de PRESTINTER
- Gérant de SCI ALLEES MARINES
- Gérant de SCI DU MARCHE A MEAUX
- Associé-Gérant de SCI LA PIERRE D'AUBAGNE
- Associé-Gérant de SCI LA PIERRE DE LUTTERBACH
- Associé-Gérant de SCI LA PIERRE DE MELUN
- Administrateur de SEINE 51
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CRIT IMMOBILIER |
Identifiant de l'entreprise | 572181097 |
Numéro interne du siège | 00070 |
Adresse | 6 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS 17 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 15 mai 2017 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 152 449,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 28 décembre 1981 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013 ) | 42 960,00 |
Résultat net | 780,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4120B : Construction d'autres bâtiments |
Activité principale de l'entreprise | 4120B : Construction d'autres bâtiments |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | BTP et construction |
Activite | Construction d'autres bâtiments |
Synonyme | constructeur, constructeur de bâtiments |
Administrateur : GUEDJ Claude en fonction le 24 Juillet 2013 Président du conseil d'administration : GUEDJ Karine en fonction le 24 Juillet 2013 Directeur général : RUTILI Camille en fonction le 24 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 24 Juillet 2013 Administrateur : GROUPE CRIT en fonction le 24 Juillet 2013 Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 19 Août 2013
Administrateur : GUEDJ Claude en fonction le 24 Juillet 2013 ; Président du conseil d'administration Directeur général : GUEDJ Karine modification le 03 Février 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 24 Juillet 2013 ; Administrateur : GROUPE CRIT en fonction le 24 Juillet 2013 ; Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 19 Août 2013
modification du Gérant Guedj, Karine, Administrateur partant : Guedj, Claude, Administrateur partant : GROUPE CRIT, modification du Commissaire aux comptes suppléant Chaumartin, Anik
Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Chaumartin, Anik
- Claude GUEDJ
- AIRLINES GROUND SERVICES
- AWAC TECHNICS
- CRIT CENTER
- ENGINEERING CONCEPTION MAINTENANCE
- GROUPE CRIT
- GROUPE EUROPE HANDLING SA
- HARAS SAINT MARTIN
- L'ARCHE DE SAINT-OUEN
- OVID
- PEOPULSE
- RIGAUD PREMILHAT SCI
- SC HUGO MOREL
- SCI LA PIERRE DE CHATEAUROUX
- SCI LA PIERRE DE LISIEUX
- SCI LA PIERRE DE MONTPELLIER
- SCI RUITZ LES MEURETS
- SCO LA PIERRE DE BETHUNE
- Nathalie JAOUI
- AB INTERIM
- AIRLINES GROUND SERVICES
- AWAC TECHNICS
- AZUR IMMOBILIER
- CRIT
- CRIT INTERIM
- L'ARCHE DE SAINT-OUEN
- LA PIERRE DE TOULON
- LES COMPAGNONS
- LES VOLANTS
- MAYDAY TRAVAIL TEMPORAIRE
- PRESTINTER
- SCI ALLEES MARINES
- SCI DU MARCHE A MEAUX
- SCI LA PIERRE D'AUBAGNE
- SCI LA PIERRE DE LUTTERBACH
- SCI LA PIERRE DE MELUN
- SEINE 51
PARIS 17
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 16 134 |
Immobilisation incorporelle | 15 245 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 889 |
Actif circulant net | 213 473 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 213 473 |
Placement | 0 |
Total Actif | 229 607 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 173 634 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 55 973 |
Total Passif | 229 606 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 42 960 |
Produit d'exploitation | 42 960 |
Charge d'exploitation | 31 864 |
Résultat d'exploitation | 11 096 |
Produit financier net | 58 |
Charge financière | 8 187 |
Résultat financier | -8 129 |
Résultat courrant | 2 967 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 780 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société CRIT IMMOBILIER - Version en cache du 16/10/2022 12:19:20.