ImmatriculationLa société GAZOCEAN est situé au 39 RUE DE LYON 13015 MARSEILLE 15
Elle a été crée le 27/03/2008 et elle est immatriculée sous le numéro 682014071 au greffe de MARSEILLE
GAZOCEAN est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) au capital de 370 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 5020Z (Transports maritimes et côtiers de fret) et le code de l'activité de son établissement principal est 5020Z (Transports maritimes et côtiers de fret).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5020Z (Transports maritimes et côtiers de fret), les activités sont :
- le transport maritime et côtier, régulier ou non, de marchandises
- l'exploitation de remorqueurs et de pousseurs de péniches ou de plates-formes de forage pétrolier, etc.
Mais sont exclues les activités :
- l'entreposage de marchandises (cf52.10)
- l'exploitation de ports et les autres activités auxiliaires telles que le radoub et le carénage, le pilotage, le déchargement par allèges, le sauvetage d'épaves (cf52.22Z)
- la manutention du fret (cf52.24)
- la location de bateaux et navires commerciaux sans équipage (cf77.34Z)
GAZOCEAN à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 3 499 000,00 pour un résultat net de -46 000,00 euros , grace à 0 établissement et 100 à 199 salariés.
GreffeGAZOCEAN est du ressort du greffe de MARSEILLE dont les coordonnées postales sont 2 RUE EMILE POLLAK 13291 MARSEILLE CEDEX 06
Le greffe peut être appelé au 04 91 54 70 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr.
Les greffiers sont : ZENOU Florence , OUDENOT Didier
Le greffe est ouvert - du lundi au Jeudi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 15 h 30.
TVASi GAZOCEAN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR79682014071.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à GAZOCEAN de part son activité de 5020Z (Transports maritimes et côtiers de fret) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02972 Navigation personnel sédentaire
- 05520 Transports maritimes officiers
- 05521 Transports maritimes personnel navigant d'exécution
Siége social et établissementsGAZOCEAN à son siége social situé au 39 RUE DE LYON 13015 MARSEILLE 15.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 02 mai 2008 : Immatriculation (Commissaire aux comptes titulaire : CARREGA François. Administrateur : MESSIGAZ. Administrateur : GDF INTERNATIONAL. Directeur général et administrateur : HUON DE KERMADEC Yves. Président du conseil d'administration et administrateur : BLANCHARD Jacq)
- 18 février 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 24 juin 2009 : Modification (Modification de représentant.)
- 07 octobre 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 14 février 2010 : Modification (Modification de représentant.)
- 14 février 2010 : Modification (Modification de représentant.)
- 14 février 2010 : Modification (Modification de représentant.)
- 18 janvier 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 18 octobre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 17 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 21 octobre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 11 décembre 2013 : Modification (Modification de l'adresse du siège.)
- 31 mai 2014 : Modification (Modification de représentant.)
- 27 juin 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 17 juin 2015 : Modification (Modification de représentant.)
- 02 juillet 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 14 décembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 07 décembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 12 juin 2018 : Modification (Modification de représentant.)
- 26 juin 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 12 mai 2019 : Modification (Modification de représentant.)
- 11 septembre 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 11 septembre 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 19 novembre 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 22 juin 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 23 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 28 octobre 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 02 novembre 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.)
- 18 novembre 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 24 mai 2022 : Modification (transfert du siège social.)
- 26 septembre 2023 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 25/03/1976 : Arnaud GOFFIN (Administrateur)
- 15/06/1966 : Hiroaki NISHIYAMA (Administrateur)
- 19/03/1971 : Hugues MARCHAND (Administrateur)
- 07/02/1953 : Jacques BLANCHARD (Président du conseil d'administration)
- 24/04/1956 : Jean DUPIRE (Administrateur)
- 05/06/1967 : Michele RUIZ (Administrateur)
- 01/01/1960 : Peter JUSTESEN (Président du conseil d'administration)
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société GAZOCEAN est de 60 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 71 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Jacques BLANCHARD
- Administrateur de GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ
- Gérant de GDF ARMATEUR
- Président de GDF INVESTISSEMENTS 24
- Président de GDF INVESTISSEMENTS 29
- Gérant de GDF METHANE INVESTISSEMENTS 2
- Gérant de GDF METHANE INVESTISSEMENTS 3
- Administrateur de GIE METHA-BAIL
- Gérant non associé de MESSIGAZ
- Président de NEPTUR LNG HOLDING
Jean DUPIRE
Michele AZALBERT
Peter JUSTESEN
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GAZOCEAN |
Identifiant de l'entreprise | 682014071 |
Numéro interne du siège | 00067 |
Adresse | 39 RUE DE LYON 13015 MARSEILLE 15 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 18 novembre 2013 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) |
Capital social | 370 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 08 décembre 1984 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros |
Dernier CA connu (2014) | 3 499 000,00 |
Résultat net | -46 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 5020Z : Transports maritimes et côtiers de fret |
Activité principale de l'entreprise | 5020Z : Transports maritimes et côtiers de fret |
Activité principale | 5020Z : Transports maritimes et côtiers de fret |
Première activité | 5020Z : Transports maritimes et côtiers de fret |
Deuxième activité | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Activité au siege | |
Secteur | tourisme |
Catégorie | Transports |
Activite | Transports maritimes et côtiers de fret |
Synonyme | compagnie maritime, société de transport maritime, transport maritime de marchandises, transport maritime de fret |
Principal | société de transport maritime de fret |
Commissaire aux comptes titulaire : CARREGA François. Administrateur : MESSIGAZ. Administrateur : GDF INTERNATIONAL. Président directeur général et administrateur : BLANCHARD Jacques modification le 16 Juin 2009. Administrateur : NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA. Commissaire aux comptes suppléant : ERNST & YOUNG AUDIT.
Commissaire aux comptes titulaire : CARREGA François Administrateur : MESSIGAZ représenté par WETTLY Angélique modification le 02 Février 2010 Administrateur : GDF INTERNATIONAL représenté par MCKECHNIE Joseph modification le 02 Février 2010 Président directeur général et administrateur : BLANCHARD Jacques modification le 16 Juin 2009 Administrateur : NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA Commissaire aux comptes suppléant : ERNST & YOUNG AUDIT Administrateur : GDF INVESTISSEMENTS 29 représenté par RAMBAUD Laurent en fonction le 02 Février 2010
Administrateur : MESSIGAZ représenté par WETTLY Angélique modification le 02 Février 2010 Administrateur : GDF INTERNATIONAL représenté par MCKECHNIE Joseph modification le 02 Février 2010 Président directeur général et administrateur : BLANCHARD Jacques modification le 16 Juin 2009 Administrateur : NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA représenté par KONO Akira modification le 02 Février 2010 Administrateur : GDF INVESTISSEMENTS 29 représenté par RAMBAUD Laurent en fonction le 02 Février 2010 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 02 Février 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 02 Février 2010
Administrateur : MESSIGAZ représenté par WETTLY Angélique modification le 02 Février 2010 Administrateur : GDF INTERNATIONAL représenté par MCKECHNIE Joseph modification le 02 Février 2010 Président du conseil d'administration et administrateur : BLANCHARD Jacques modification le 02 Février 2010 Administrateur : NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA représenté par KONO Akira modification le 02 Février 2010 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 02 Février 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 02 Février 2010 Directeur général et administrateur : DUPIRE Jean Charles en fonction le 02 Février 2010
Administrateur : GDF INTERNATIONAL modification le 22 Mai 2014 Président du conseil d'administration Administrateur : BLANCHARD Jacques modification le 02 Février 2010 Administrateur : NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA modification le 22 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 02 Février 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 02 Février 2010 Directeur général Administrateur : DUPIRE Jean Charles modification le 22 Mai 2014 Représentant permanent : RUIZ Michèle en fonction le 22 Mai 2014 Représentant permanent : NISHIYAMA Hiroaki en fonction le 22 Mai 2014
Administrateur : GDF INTERNATIONAL représenté par RUIZ Michele modification le 28 Mai 2014 Administrateur : NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA représenté par NISHIYAMA Hiroaki modification le 28 Mai 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 02 Février 2010 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 02 Février 2010 Directeur général Administrateur : DUPIRE Jean Charles modification le 22 Mai 2014 Administrateur : MESSIGAZ représenté par GOFFIN Arnaud modification le 09 Juin 2015 Président du conseil d'administration Administrateur : JUSTESEN Peter en fonction le 09 Juin 2015
Administrateur : GDF INTERNATIONAL représenté par MESNARD Jean-Noël modification le 08 Juin 2018 ; Administrateur : NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA représenté par NOJIRI Atsuya modification le 08 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 02 Février 2010 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 02 Février 2010 ; Directeur général Administrateur : DUPIRE Jean Charles modification le 22 Mai 2014 ; Administrateur : MESSIGAZ représenté par GOFFIN Arnaud modification le 09 Juin 2015 ; Président du conseil d'administration Administrateur : JUSTESEN Peter en fonction le 09 Juin 2015
Administrateur : GDF INTERNATIONAL représenté par MESNARD Jean-Noël modification le 08 Juin 2018 ; Administrateur : NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA représenté par NOJIRI Atsuya modification le 08 Juin 2018 ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 02 Février 2010 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 02 Février 2010 ; Administrateur : MESSIGAZ représenté par GOFFIN Arnaud modification le 09 Juin 2015 ; Président du conseil d'administration Administrateur : JUSTESEN Peter en fonction le 09 Juin 2015 ; Directeur général Administrateur : FAOU Michel en fonction le 09 Mai 2019
Président du conseil d'administration, Administrateur : JUSTESEN Peter ; Directeur général, Administrateur : FAOU Michel ; Administrateur : MANSFIELD Guy ; Administrateur : NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHANOJIRI Atsuya ; Administrateur : MESNARD Jean-Noël ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d'administration, Administrateur : JUSTESEN Peter ; Directeur général, Administrateur : FAOU Michel ; Administrateur : MANSFIELD Guy ; Administrateur : NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHAHIDAKA Tsutomu ; Administrateur : MESNARD Jean-Noël ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d'administration, Administrateur : HIDAKA Tsutomu ; Directeur général, Administrateur : FAOU Michel ; Administrateur : GOFFIN Arnaud ; Administrateur : KIRBY Kevin ; Administrateur : OHASHI Hiroaki ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d'administration, Administrateur : HIDAKA Tsutomu ; Directeur général, Administrateur : ADNET Régis, Olivier ; Administrateur : GOFFIN Arnaud ; Administrateur : KIRBY Kevin ; Administrateur : OHASHI Hiroaki ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Président du conseil d'administration, Administrateur : HIDAKA Tsutomu ; Directeur général, Administrateur : ADNET Régis, Olivier ; Administrateur : GOFFIN Arnaud ; Administrateur : KIRBY Kevin ; Administrateur : OHASHI Hiroaki ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Président, Directeur général, Administrateur : ADNET Régis, Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Président : ADNET Régis, Olivier ; Directeur général : HIDAKA Tsutomu ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
- Jacques BLANCHARD
- GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ
- Laurent MAUREL
Administrateur - Olivier JACQUIER
Administrateur - Philippe BERTEROTTIERE
Président - Christian GERMA
Administrateur - Marie-pierre De Bailliencourt dit Courcol
Administrateur - Benoît MIGNARD
Administrateur - Secil TORUN AABADI
Administrateur - Jean-luc GOURGEON
Administrateur - Philippe SALLE
Administrateur - Michele AZALBERT
Administrateur - Julien BURDEAU
Directeur général délégué - Andrew JAMIESON
Administrateur - Sandrine LAGUMINA SANDRA
Administrateur - Francoise LEROY
Administrateur
- Laurent MAUREL
- GDF ARMATEUR
- GDF INVESTISSEMENTS 24
- GDF INVESTISSEMENTS 29
- GDF METHANE INVESTISSEMENTS 2
- GDF METHANE INVESTISSEMENTS 3
- GIE METHA-BAIL
- MESSIGAZ
- NEPTUR LNG HOLDING
- GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ
- Michele AZALBERT
- GAZ MARINE
- GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ
- Laurent MAUREL
Administrateur - Olivier JACQUIER
Administrateur - Philippe BERTEROTTIERE
Président - Christian GERMA
Administrateur - Marie-pierre De Bailliencourt dit Courcol
Administrateur - Benoît MIGNARD
Administrateur - Jacques BLANCHARD
Administrateur - Secil TORUN AABADI
Administrateur - Jean-luc GOURGEON
Administrateur - Philippe SALLE
Administrateur - Julien BURDEAU
Directeur général délégué - Andrew JAMIESON
Administrateur - Sandrine LAGUMINA SANDRA
Administrateur - Francoise LEROY
Administrateur
- Laurent MAUREL
MARSEILLE 15
100
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 335 000 |
Immobilisation incorporelle | 8 000 |
Immobilisation corporelle | 320 000 |
Immobilisation financière | 6 000 |
Actif circulant net | 5 333 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 3 616 000 |
Placement | 1 717 000 |
Total Actif | 5 667 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 756 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 120 000 |
Dette | 4 792 000 |
Total Passif | 5 667 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 499 000 |
Produit d'exploitation | 9 290 000 |
Charge d'exploitation | 9 331 000 |
Résultat d'exploitation | -42 000 |
Produit financier net | 860 |
Charge financière | 2 000 |
Résultat financier | -940 |
Résultat courrant | -43 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 4 000 |
Résultat exceptionnel | -4 000 |
Résultat net | -46 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société GAZOCEAN - Version en cache du 01/04/2024 07:30:58.