ImmatriculationLa société SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES est situé au 2 PL DE LA PORTE MAILLOT 75017 PARIS 17
Elle a été crée le 02/09/1971 et elle est immatriculée sous le numéro 712045491 au greffe de PARIS
SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA Ã conseil d'administration (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers) et le code de l'activité de son établissement principal est 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 49 088 000,00 pour un résultat net de 23 392 000,00 euros , grace à 0 établissement et 100 à 199 salariés.
GreffeSOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR60712045491.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES de part son activité de 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsSOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES à son siége social situé au 2 PL DE LA PORTE MAILLOT 75017 PARIS 17.
Le numéro de téléphone est 0892050050
Le numéro de fax est 01Â 40Â 68Â 27Â 40
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 08 juin 2008 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration)
- 10 juin 2008 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 09 octobre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 21 décembre 2008 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 31 juillet 2009 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 31 juillet 2009 : Modification (modification survenue sur la forme juridique et l'administration)
- 13 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 04 février 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-06-30)
- 19 août 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 02 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 20 août 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 18 décembre 2012 : Modification (modification survenue sur l'activité de l'établissement principal)
- 02 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 17 juillet 2014 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 30 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 28 juillet 2015 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 27 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 24 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 07 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 02 mars 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 29 juin 2018 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 17 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 22 août 2018 : Modification (modification survenue sur l'activité de l'établissement principal)
- 26 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 04 novembre 2020 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 26 mars 2021 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 25 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 09 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 02/12/1955 : Michel DESSOLAIN (Président)
- 08/06/1964 : Renaud HAMAIDE (Président)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES est de 63 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 67 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Michel DESSOLAIN
- Gérant de PANDORE
- Président de S.E.S.R
- Gérant de SCI DE GRIGNY GARE
- Président de SOC EXPLOITATION HOTELIERE DU CNIT
- Président de SOCIETE D EXPLOITATION DU PARC D EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLE
- Gérant de SOCIETE D' EXPLOITATION DU PARC D' EXPOSITIONS DE PARIS NORD LE
- Directeur général de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES ARTS ET CONGRES
- Directeur général de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES SPORTS
- Président du directoire de UNI-EXPOS
- Président de VALOREXPO
- Président de VIPARIS
- Directeur général de VIPARIS HOLDING
- Président de VIPARIS MARKETING MULTIMEDIA NOUVEAUX MARCHES OU EN ABREGE V3M
- Président de VIPARIS PALAIS DES CONGRES DE VERSAILLES
Renaud HAMAIDE
- Président de CIPCOM CENT INTER PARIS COMMER
- Président de COMETEAM 1
- Exploitant de COMETEAM 2
- de COMEXPOSIUM HOLDING
- Président de COMEXPOSIUM SECURITY
- Président de CXPM WILSON
- Gérant de DEFIHAM
- Président de DESTINATION TOURISME
- Président de DG CONSULTANTS
- Président de E-BUSINESS
- Président du Conseil d'Administration de ESPACE CHAMPERRET
- Président de EXPOGESTION
- Président du conseil d'administration de EXPOSIMA
- Associé-Gérant de HAMFI
- Président de LA COMPAGNIE DU NOUVEL ART DE VIVRE
- Président de LE MONDE A PARIS HOLDING
- Président de PANDORE
- Président de PROMO EXPO CONSEIL SALONS
- Président de S.E.S.R
- Président du conseil de surveillance de SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION
- Administrateur de SITEVINITECH INTERNATIONAL
- Administrateur de SOC D'EXPLOITATION DU SALON EQUIP'AUTO
- Commissaire aux Comptes de SOC EXPANS VENTE PROD AGRICOLES ALIMENT
- Gérant de SOCIETE CAUVAL
- Président de SOCIETE D EXPLOITATION DU PARC D EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLE
- Gérant non associé de SOCIETE D' EXPLOITATION DU PARC D' EXPOSITIONS DE PARIS NORD LE
- Administrateur de SOCIETE D'EXPLOITATION D'INTERMAT
- Commissaire aux Comptes de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES ARTS ET CONGRES
- Directeur général de SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES SPORTS
- Président du directoire de UNI-EXPOS
- Président de VALOREXPO
- Président de VIPARIS
- Directeur général de VIPARIS HOLDING
- Président de VIPARIS PALAIS DES CONGRES DE VERSAILLES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES |
Sigle de l'entreprise | SEPCP |
Identifiant de l'entreprise | 712045491 |
Numéro interne du siège | 00032 |
Adresse | 2 PL DE LA PORTE MAILLOT 75017 PARIS 17 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1971 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros |
Dernier CA connu (2015) | 49 088 000,00 |
Résultat net | 23 392 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité principale | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Première activité | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Deuxième activité | 8230Z : Organisation de foires, salons professionnels et congrès |
Troisième activité | 7740Z : Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des oeuvres soumises à copyright |
Quatrième activité | 7312Z : Régie publicitaire de médias |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Directeur général délègué partant : De La Cropte De Chanterac, Veronique Marie Antoinette
Commissaire aux comptes suppléant partant : MAZARS & GUERARD, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX S.A.S. A CAPITAL VARIABLE
modification du Président Hamaide, Renaud, Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET BDO GENDROT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES S.A
Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX S.A.S. A CAPITAL VARIABLE, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Président partant : Hamaide, Renaud, nomination du Président : Dessolain, Michel
Président partant : Dessolain, Michel ; nomination du Président : Nakhle, nom d'usage : Nakhle-Cerruti, Pablo Tanios Luigi
modification du Commissaire aux comptes DELOITTE & ASSOCIES S.A ; Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS
- Michel DESSOLAIN
- PANDORE
- S.E.S.R
- SCI DE GRIGNY GARE
- SOC EXPLOITATION HOTELIERE DU CNIT
- SOCIETE D EXPLOITATION DU PARC D EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLE
- SOCIETE D' EXPLOITATION DU PARC D' EXPOSITIONS DE PARIS NORD LE
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES ARTS ET CONGRES
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES SPORTS
- UNI-EXPOS
- VALOREXPO
- VIPARIS
- VIPARIS HOLDING
- Jean NEEZ
Administrateur - Didier KLING
Administrateur - Pierre-antoine GAILLY
Administrateur - Armelle CARMINATI RABASSE
Administrateur - Pierre TROUILLET
Administrateur - Jean DURANCE
Président du conseil d'administration - Jean-pierre DUPORT
Administrateur - Herve SAINT SAUVEUR
Administrateur - Christophe CUVILLIER
Administrateur - Renaud HAMAIDE
Directeur général - Etienne GUYOT
Administrateur
- Jean NEEZ
- VIPARIS MARKETING MULTIMEDIA NOUVEAUX MARCHES OU EN ABREGE V3M
- VIPARIS PALAIS DES CONGRES DE VERSAILLES
- Renaud HAMAIDE
- CIPCOM CENT INTER PARIS COMMER
- COMETEAM 1
- COMETEAM 2
- COMEXPOSIUM HOLDING
- Pierre-antoine GAILLY
Administrateur - Armelle CARMINATI RABASSE
Administrateur - Jean-pierre DUPORT
Administrateur - Jean DURANCE
Administrateur - Herve SAINT SAUVEUR
Administrateur - Christophe CUVILLIER
Administrateur - Bernard FOURNIER AIRAUD
Administrateur - Michel CLAIR
Administrateur - Bernard FOURNIER AIRAUD ORGES
Administrateur
- Pierre-antoine GAILLY
- COMEXPOSIUM SECURITY
- CXPM WILSON
- DEFIHAM
- DESTINATION TOURISME
- DG CONSULTANTS
- E-BUSINESS
- ESPACE CHAMPERRET
- EXPOGESTION
- EXPOSIMA
- HAMFI
- LA COMPAGNIE DU NOUVEL ART DE VIVRE
- LE MONDE A PARIS HOLDING
- PANDORE
- PROMO EXPO CONSEIL SALONS
- S.E.S.R
- SALON INTERNATIONAL DE L'ALIMENTATION
- SITEVINITECH INTERNATIONAL
- SOC D'EXPLOITATION DU SALON EQUIP'AUTO
- SOC EXPANS VENTE PROD AGRICOLES ALIMENT
- Yves BERGER
Administrateur - Serge TINTANE
Administrateur - Jacques ROUCHAUSSE
Administrateur - Bruno DUPONT
Administrateur - Jean-rene BUISSON
Président du conseil d'administration - Pierre-antoine GAILLY
Administrateur - Olivier PICOT
Administrateur - Rene MORENO
Administrateur - Jean-louis ROVEYAZ
Administrateur - Cecile BASSOT
Directeur général - Jean JAMET
Administrateur - Angelique PRUD'HON
Administrateur - Michel NALET
Administrateur - Guy VASSEUR
Administrateur - Pierre-antoine GAILLY
Administrateur - Dominique LANGLOIS
Administrateur - Philippe CASTEJA
Administrateur - Michel PRUGUE
Administrateur - Philippe PINTA
Administrateur - Jean-louis SALIES
Administrateur - Denis VERDIER
Administrateur - Dominique, BARRAU
Administrateur - Xavier BEULIN
Administrateur - Dominique BARRAU
Administrateur
- Yves BERGER
- SOCIETE CAUVAL
- SOCIETE D EXPLOITATION DU PARC D EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLE
- SOCIETE D' EXPLOITATION DU PARC D' EXPOSITIONS DE PARIS NORD LE
- SOCIETE D'EXPLOITATION D'INTERMAT
- Jean-marie OSDOIT
Administrateur - Henri MARCHETTA
Administrateur - Sandrine RAMPONT
Administrateur - Eric PIERREJEAN
Administrateur - Olivier DE LA CHAISE
Administrateur - Maryvonne LANOE
Administrateur - Severinne BERSAUTER
Administrateur - Alain BOHRER
Administrateur - Marie LENCOU-BAREME
Administrateur - Veronique DASPET
Administrateur - Marc WILSON
Administrateur - Alexandre MARCHETTA
Administrateur - Jean FAYAT JEAN CLAUDE
Commissaire aux Comptes - Valerie LOBRY
Directeur général - Nathalie AUBURTIN
Administrateur - Thomas HAAS
Administrateur - Valérie LOBRY
Administrateur - Martin SCHICKEL
Administrateur - Isabelle ALFANO
Administrateur - Mélanie LARGENTON
Administrateur - Séverine DUBARRY BARDON
Administrateur
- Jean-marie OSDOIT
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES ARTS ET CONGRES
- SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES SPORTS
- UNI-EXPOS
- VALOREXPO
- VIPARIS
- VIPARIS HOLDING
- Jean NEEZ
Administrateur - Didier KLING
Administrateur - Pierre-antoine GAILLY
Administrateur - Armelle CARMINATI RABASSE
Administrateur - Pierre TROUILLET
Administrateur - Jean DURANCE
Président du conseil d'administration - Jean-pierre DUPORT
Administrateur - Michel DESSOLAIN
Directeur général - Herve SAINT SAUVEUR
Administrateur - Christophe CUVILLIER
Administrateur - Etienne GUYOT
Administrateur
- Jean NEEZ
- VIPARIS PALAIS DES CONGRES DE VERSAILLES
PARIS 17
100
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 152 277 000 |
Immobilisation incorporelle | 725 000 |
Immobilisation corporelle | 11 920 000 |
Immobilisation financière | 139 632 000 |
Actif circulant net | 27 325 000 |
Stock | 0 |
Avance | 150 000 |
Créance | 26 608 000 |
Placement | 568 000 |
Total Actif | 179 602 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 14 347 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 021 000 |
Dette | 164 234 000 |
Total Passif | 179 602 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 49 088 000 |
Produit d'exploitation | 63 461 000 |
Charge d'exploitation | 61 649 000 |
Résultat d'exploitation | 1 813 000 |
Produit financier net | 24 443 000 |
Charge financière | 2 596 000 |
Résultat financier | 21 847 000 |
Résultat courrant | 23 660 000 |
Produit exceptionnel | 158 000 |
Charges exceptionnelles | 288 000 |
Résultat exceptionnel | -130 000 |
Résultat net | 23 392 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES - Version en cache du 14/10/2022 17:02:32.