ImmatriculationLa société STE EXPLOIT COOP ABATT TARARE est situé au ZA LA POSTE 69490 SAINT ROMAIN DE POPEY
Elle a été crée le 30/01/1968 et elle est immatriculée sous le numéro 726880032 au greffe de VILLEFRANCHE-TARARE
STE EXPLOIT COOP ABATT TARARE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Autre SA coopérative à conseil d'administration
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 1011Z (Transformation et conservation de la viande de boucherie) et le code de l'activité de son établissement principal est 1011Z (Transformation et conservation de la viande de boucherie).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1011Z (Transformation et conservation de la viande de boucherie), les activités sont :
- l'exploitation d'abattoirs se livrant à l'abattage d'animaux de boucherie, à la préparation et à l'emballage de la viande : bÅuf, porc, agneau, lapin, mouton, buffles, bisons, etc.
- la production de viandes de boucherie, fraîches, congelées ou surgelées, en carcasses
- la production de viandes de boucherie, fraîches, congelées ou surgelées, en morceaux
- la production de cuirs et de peaux bruts provenant de l'activité des abattoirs, y compris le délainage
- la production de saindoux et d'autres graisses animales comestibles
- la préparation des abats
- la production de laine de délainage
Mais sont exclues les activités :
- l'extraction de graisses de volailles comestibles (cf10.12Z)
- le conditionnement de viandes de boucherie, pour compte propre (cf46.32A) ou pour compte de tiers (cf82.92Z)
STE EXPLOIT COOP ABATT TARARE à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 1 088 000,00 pour un résultat net de 68 000,00 euros , grace à 0 établissement et 20 à 49 salariés.
GreffeSTE EXPLOIT COOP ABATT TARARE est du ressort du greffe de VILLEFRANCHE-TARARE dont les coordonnées postales sont 350 BOULEVARD GAMBETTA 69665 VILLEFRANCHE SUR TARARE
Le greffe peut être appelé au 04 74 09 02 86 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-villefranche-tarare.fr.
Les greffiers sont : BISSUEL Hugues .
TVASi STE EXPLOIT COOP ABATT TARARE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR83726880032.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à STE EXPLOIT COOP ABATT TARARE de part son activité de 1011Z (Transformation et conservation de la viande de boucherie) sont :
- 00992 Boucherie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01586 Industrie de la salaison charcuterie en gros
- 01534 Industrie et commerce en gros des viandes
- 00112 Industrie laitière
- 01938 Industries transformation volaille
Siége social et établissementsSTE EXPLOIT COOP ABATT TARARE à son siége social situé au ZA LA POSTE 69490 SAINT ROMAIN DE POPEY.
Le numéro de téléphone est 04Â 74Â 26Â 84Â 35
Le numéro de fax est 04Â 74Â 26Â 80Â 19
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 06 août 2008 : Modification (Modification de l'administration.)
- 06 août 2008 : Modification (Modification de l'administration.)
- 09 septembre 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 20 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 06 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 26 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 19 septembre 2012 : Modification (Modification de l'administration.)
- 01 octobre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 16 septembre 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 09 octobre 2013 : Modification (Modification de l'administration.)
- 20 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 23 juillet 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 09 juillet 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 22 juillet 2016 : Modification (Modification de l'administration.)
- 15 décembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 09 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 03 octobre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 03 octobre 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 19 décembre 2019 : Modification (Modification de l'administration.)
- 19 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 12 mai 2022 : Modification (Modification de l'administration.)
- 04 août 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 10/01/1964 : Andre BROSSAT (Administrateur)
- 25/06/1957 : Andre CHATARD (Administrateur)
- 08/06/1984 : Emmanuel PAILLASSON (Administrateur)
- 06/04/1969 : Jacques LESPINASSE (Directeur général)
- 20/12/1958 : Pascal RICHE (Administrateur)
- 13/09/1951 : Patrice FOLENFANT (Administrateur)
- 05/10/1989 : Romuald RAFFIN (Administrateur)
- 22/03/1970 : Vincent COQUARD (Administrateur)
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société STE EXPLOIT COOP ABATT TARARE est de 54 ans. Le plus jeune à 33 ans, le plus agé 71 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 06 août 2008 : CARLETTO Henri nom d'usage : CARLETTO Henri n'est plus administrateur.GOUTTE Jacques Aime nom d'usage : GOUTTE Jacques n'est plus administrateur.. Société à responsabilité limitée SARL MAGAT COQUARD devient administrateur représenté(e) par COQUARD Vincent nom d'usage : COQUARD..)
- 06 août 2008 : SA à conseil d'administration SOPACEL devient administrateur représenté(e) par LESPINASSE Jacques Pascal André nom d'usage : LESPINASSE.RICHE Pascal Paul nom d'usage : RICHE Pascal devient administrateur..)
- 19 septembre 2012 : CHATARD André nom d'usage : CHATARD n'est plus président. CHATARD André nom d'usage : CHATARD n'est plus directeur général. LESPINASSE Jacques Pascal André nom d'usage : LESPINASSE devient président. LESPINASSE Jacques Pascal André nom d'usage : LESPINASSE devient directeur général. BALLANDRAS René Claude nom d'usage : BALLANDRAS n'est plus administrateur.)
- 09 octobre 2013 : Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur COQUARD Vincent Société à responsabilité limitée. JACQUEMOT Bernard nom d'usage : JACQUEMOT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CPJA devient commissaire aux comptes titulaire. GIRAUD PIERRE nom d'usage : GIRAUD n'est plus commissaire aux comptes suppléant. REBATTU Christophe nom d'usage : REBATTU devient commissaire aux comptes suppléant.)
- 22 juillet 2016 : CHATARD André nom d'usage : CHATARD n'est plus administrateur. RAFFIN Romuald nom d'usage : RAFFIN devient administrateur. PAILLASSON Emmanuel nom d'usage : PAILLASSON devient administrateur.)
- 03 octobre 2019 : LESPINASSE Jacques Pascal André nom d'usage : LESPINASSE n'est plus président. LESPINASSE Jacques Pascal André nom d'usage : LESPINASSE n'est plus directeur général. FOURNIER Christophe André nom d'usage : FOURNIER devient président. FOURNIER Christophe André nom d'usage : FOURNIER devient directeur général. REBATTU Christophe nom d'usage : REBATTU n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
- 19 décembre 2019 : CPJA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée GMG AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire)
- 12 mai 2022 : RAFFIN Romuald nom d'usage : RAFFIN n'est plus administrateur. Société àresponsabilité limitée BOUCHERIE DES PIERRES DOREES devient administrateur représenté(e) par LAFFAY Philippe André nom d'usage : LAFFAY)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Andre CHATARD
Emmanuel PAILLASSON
Jacques LESPINASSE
- Directeur général délégué de COMPLEXE INTERNATIONAL DU BETAIL ET DES VIANDES DE LYON
- Directeur général de MARCHE DES VIANDES DE LYON
- Directeur général délégué de SOPACEL
Pascal RICHE
Patrice FOLENFANT
Romuald RAFFIN
Vincent COQUARD
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | STE EXPLOIT COOP ABATT TARARE |
Sigle de l'entreprise | SECAT |
Identifiant de l'entreprise | 726880032 |
Numéro interne du siège | 00024 |
Adresse | ZA LA POSTE 69490 SAINT ROMAIN DE POPEY |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 2000 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Autre SA coopérative à conseil d'administration |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1968 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 1 million à moins de 2 millions d'euros |
Dernier CA connu (2013) | 1 088 000,00 |
Résultat net | 68 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 1011Z : Transformation et conservation de la viande de boucherie |
Activité principale de l'entreprise | 1011Z : Transformation et conservation de la viande de boucherie |
Activité principale | 1011Z : Transformation et conservation de la viande de boucherie |
Première activité | 1011Z : Transformation et conservation de la viande de boucherie |
Activité au siege | |
Secteur | agroalimentaire |
Catégorie | Agroalimentaire |
Activite | Transformation et conservation de la viande de boucherie |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, boucher industriel, boucherie industrielle, abattoirs |
Principal | abattoirs |
CARLETTO Henri nom d'usage : CARLETTO Henri n'est plus administrateur.GOUTTE Jacques Aime nom d'usage : GOUTTE Jacques n'est plus administrateur.. Société à responsabilité limitée SARL MAGAT COQUARD devient administrateur représenté(e) par COQUARD Vincent nom d'usage : COQUARD..
SA à conseil d'administration SOPACEL devient administrateur représenté(e) par LESPINASSE Jacques Pascal André nom d'usage : LESPINASSE.RICHE Pascal Paul nom d'usage : RICHE Pascal devient administrateur..
CHATARD André nom d'usage : CHATARD n'est plus président. CHATARD André nom d'usage : CHATARD n'est plus directeur général. LESPINASSE Jacques Pascal André nom d'usage : LESPINASSE devient président. LESPINASSE Jacques Pascal André nom d'usage : LESPINASSE devient directeur général. BALLANDRAS René Claude nom d'usage : BALLANDRAS n'est plus administrateur.
Modification de la désignation d'un dirigeant : administrateur COQUARD Vincent Société à responsabilité limitée. JACQUEMOT Bernard nom d'usage : JACQUEMOT n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CPJA devient commissaire aux comptes titulaire. GIRAUD PIERRE nom d'usage : GIRAUD n'est plus commissaire aux comptes suppléant. REBATTU Christophe nom d'usage : REBATTU devient commissaire aux comptes suppléant.
CHATARD André nom d'usage : CHATARD n'est plus administrateur. RAFFIN Romuald nom d'usage : RAFFIN devient administrateur. PAILLASSON Emmanuel nom d'usage : PAILLASSON devient administrateur.
LESPINASSE Jacques Pascal André nom d'usage : LESPINASSE n'est plus président. LESPINASSE Jacques Pascal André nom d'usage : LESPINASSE n'est plus directeur général. FOURNIER Christophe André nom d'usage : FOURNIER devient président. FOURNIER Christophe André nom d'usage : FOURNIER devient directeur général. REBATTU Christophe nom d'usage : REBATTU n'est plus commissaire aux comptes suppléant
CPJA n'est plus commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée GMG AUDIT devient commissaire aux comptes titulaire
RAFFIN Romuald nom d'usage : RAFFIN n'est plus administrateur. Société àresponsabilité limitée BOUCHERIE DES PIERRES DOREES devient administrateur représenté(e) par LAFFAY Philippe André nom d'usage : LAFFAY
SAINT ROMAIN DE POPEY
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 108 000 |
Immobilisation incorporelle | 1 000 |
Immobilisation corporelle | 107 000 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 337 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 168 000 |
Placement | 169 000 |
Total Actif | 445 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 91 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 354 000 |
Total Passif | 445 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 088 000 |
Produit d'exploitation | 1 099 000 |
Charge d'exploitation | 982 000 |
Résultat d'exploitation | 117 000 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | 320 |
Résultat courrant | 117 000 |
Produit exceptionnel | 1 000 |
Charges exceptionnelles | 23 000 |
Résultat exceptionnel | -22 000 |
Résultat net | 68 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société STE EXPLOIT COOP ABATT TARARE - Version en cache du 21/10/2022 13:49:00.