ImmatriculationLa société XBRAINSOFT est situé au 165 AV DE BRETAGNE 59000 LILLE
Elle a été crée le 23/10/2012 et elle est immatriculée sous le numéro 788914158 au greffe de LILLE METROPOLE
XBRAINSOFT est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6201Z (Programmation informatique) et le code de l'activité de son établissement principal est 6201Z (Programmation informatique).
L'activité déclarée au greffe est : Création, conseil, vente et location de systèmes et logiciels informatiques
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6201Z (Programmation informatique), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités de développement, adaptation, test et prise en charge de logiciels. Elle comprend également la conception de programmes sur la base des instructions des utilisateurs.
- la conception de la structure et du contenu et l'écriture des programmes informatiques nécessaires à la création et à l'implantation de :
- logiciels systèmes et réseaux
- applications logicielles
- bases de données
- pages web
- l'adaptation de logiciels, c'est-à -dire la modification et la configuration d'une application existante pour la rendre opérationnelle dans l'environnement informatique du client
Mais sont exclues les activités :
- l'édition de logiciels standards, éventuellement associée à leur production (cf58.29)
- la traduction ou l'adaptation de logiciels non personnalisés pour un marché déterminé, pour compte propre (cf58.29)
- la planification et la conception de systèmes informatiques intégrant les technologies du matériel, des logiciels et des communications, même si la fourniture de logiciels en fait partie (cf62.02A)
XBRAINSOFT à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement et 6 à 9 salariés.
GreffeXBRAINSOFT est du ressort du greffe de LILLE METROPOLE dont les coordonnées postales sont TOUR MERCURE 59200 TOURCOING
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut .
TVASi XBRAINSOFT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR07788914158.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à XBRAINSOFT de part son activité de 6201Z (Programmation informatique) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 01672 Sociétés d'assurances
Siége social et établissementsXBRAINSOFT à son siége social situé au 165 AV DE BRETAGNE 59000 LILLE.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 31 août 2012 : Immatriculation (Président de la société : Luiggi, Pierre.)
- 23 octobre 2012 : Creation (Président de la société : Luiggi, Pierre.)
- 23 février 2014 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 06 novembre 2015 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation) et l'adresse du siège)
- 27 décembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 02 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 05 juin 2020 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 02 novembre 2022 : Jugement (Jugement d\'ouverture)
- 17 mars 2023 : Jugement (Jugement prononçant)
- 17 mars 2023 : Jugement (Extrait de jugement)
DirigeantsLes dirigeants :
- 25/12/1964 : Pierre LUIGGI (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société XBRAINSOFT est de 60 ans. Le plus jeune à 60 ans, le plus agé 60 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Pierre LUIGGI
- Président de CREATIVE CONSUMER CARE
- Gérant de DOMAINE DE STAZZONA
- Président du conseil d'administration de SA ECO MIXTE AMENAGEMENT BASTIA
- Administrateur de SEML DU PORT DE PLAISANCE DE TOGA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | XBRAINSOFT |
Identifiant de l'entreprise | 788914158 |
Numéro interne du siège | 00027 |
Adresse | 165 AV DE BRETAGNE 59000 LILLE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 22 juin 2015 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 10 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 31 août 2012 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6201Z : Programmation informatique |
Activité principale de l'entreprise | 6201Z : Programmation informatique |
Activité au siege | |
Secteur | telecom |
Catégorie | Informatique |
Activite | Programmation informatique |
Synonyme | programmateur informatique |
Principal | programmateur informatique |
Création, conseil, vente et location de systèmes et logiciels informatiques
Création, conseil, vente et location de systèmes et logiciels informatiques
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE - SEFAC SOCIET E D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Blin, Philippe
nomination du Commissaire aux comptes : COFACOM ; Commissaire aux comptes titulaire partant : SOCIETE D'ETUDES FINANCIERES ET D'AUDIT COMPTABLE - SEFAC SOCIET E D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Blin, Philippe
Jugement prononçant l\'ouverture d\'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 22 septembre 2022, désignant : administrateur SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître MIQUEL Laurent 119 rue Jacquemars Giélée 59000 Lille, avec pour mission : de gérer, mandataire judiciaire SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard de la République 59100 ROUBAIX. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Jugement de conversion en liquidation judiciaire désignant liquidateur : SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard de la République 59100 ROUBAIX, met fin a la mission de l\'administrateur : SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître MIQUEL Laurent (sauf en ce qui concerne les éventuels actes de cession).
- Pierre LUIGGI
- CREATIVE CONSUMER CARE
- DOMAINE DE STAZZONA
- SA ECO MIXTE AMENAGEMENT BASTIA
- Julien, MORGANTI
Administrateur - Julie BAKALOWICZ
Administrateur - Jean MASSONI
Administrateur - Nathalie DUHAMEL
Administrateur - Jean ZUCCARELLI
Administrateur - Michel CASTELLANI
Administrateur - Gilles SIMEONI
Président du conseil d'administration - Emmanuelle, DE GENTILI
Administrateur - François TATTI
Administrateur - Emma ROSSI
Administrateur - Guy ARMANET
Administrateur
- Julien, MORGANTI
- SEML DU PORT DE PLAISANCE DE TOGA
- Gerard ZANZI
Vice-président - Isabelle COMTE
Administrateur - Emile ZUCCARELLI
Président du conseil d'administration - Michel ROSSI
Administrateur - Jean SAVELLI
Administrateur - Francois TATTI
Administrateur - Jean MASSONI
Administrateur - Gilles SIMEONI
Administrateur - Paul NOIRAY
Administrateur - Pierre SAVELLI
Administrateur
- Gerard ZANZI
LILLE
6
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société XBRAINSOFT - Version en cache du 28/01/2024 06:25:59.