ImmatriculationLa société 2A est situé au 58 B RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8
Elle a été crée le 27/11/2012 et elle est immatriculée sous le numéro 789297835 au greffe de PARIS
2A est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 500 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : Le conseil et l'étude de toutes opérations d'investissement, sous tous leurs aspects, et en particulier financier, la présentation et la gestion d'investissements et de participations, et toutes prestations de services àcet égard, la gestion pour son propre compte de créances et L'intermédiation portant sur de tels actifs, l'administration de toute société.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
2A à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement et 10 à 19 salariés.
Greffe2A est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi 2A est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR36789297835.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à 2A de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros àprédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissements2A à son siége social situé au 58 B RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 11 octobre 2012 : Immatriculation (Président : Delavenne, François, Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant : BEAS.)
- 30 juillet 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 28 septembre 2014 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 17 décembre 2014 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation))
- 21 décembre 2014 : Modification (modification survenue sur le capital (augmentation), l'activité de l'établissement principal et l'administration)
- 05 août 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 09 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 03 juin 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 29 mars 2018 : Modification (modification survenue sur l'activité de l'établissement principal)
- 09 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 04 juin 2019 : Modification (modification survenue sur le capital (diminution))
- 14 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 11 octobre 2020 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 25 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 13 avril 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 22 avril 2022 : Modification (modification survenue sur la dénomination, le capital (augmentation) et l'administration)
DirigeantsLes dirigeants :
- 22/10/1946 : Francois DELAVENNE (Président)
- 06/09/1965 : Laurent DUBOIS (Directeur général délégué)
- 22/09/1958 : Nicolas FOURT (Directeur général délégué)
- 07/10/1958 : Thibault LE MARCHAND GUIGNARD DE SAINT PRIEST (Président)
- 19/04/1950 : Yves VLIEGHE (Directeur général délégué)
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société 2A est de 67 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 76 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Francois DELAVENNE
- Administrateur de ACOFI CAPITAL MANAGEMENT
- Administrateur de ACOFI GESTION
- Administrateur de ACOFI HOLDING
- Administrateur de ACOFI LOAN MANAGEMENT SERVICES
- Gérant de ACOFI PARTICIPATIONS
- Administrateur de ALFAFINANCE
- Président de FD & ASSOCIES - FDA
- Président du Conseil d'Administration de FINANCIERE ACOFI
- Administrateur de LA SICAV DES ANALYSTES
- Administrateur de LEXIS
- Administrateur de REFERENCE VALUE SERVICES-RVS
Laurent DUBOIS
- Administrateur de ACOFI GESTION
- Directeur général délégué de ACOFI HOLDING
- Administrateur de ACOFI LOAN MANAGEMENT SERVICES
- Administrateur de ALFAFINANCE
- Président de ALFAFINANCE ANALYTICS AND ADVISORY
- Président de ALFAFINANCE REAL ESTATE
- Gérant de ALIGOD
- Gérant de ALIGOD
- Gérant de COMPAGNIE DE LILLE SIX
- Gérant de DES TUVILAINS
- Gérant de FONCIERE DU LAK
- Gérant de GALA
- Gérant de LD FINANCIAL ADVISORY
- Gérant de LES GRANDES VIGNES DE L'ABBAYE
- Gérant de LES TAILLEPIEDS ET CHAMPS PIMONT
- Gérant de LES VIGNES DE L'ABBAYE
- Gérant de SCI WENWAR
- Gérant de WALLASTICOT
Nicolas FOURT
- Directeur général délégué de ACOFI GESTION
- Directeur général de ACOFI HOLDING
- Administrateur de ACOFI LOAN MANAGEMENT SERVICES
- Administrateur de ALFAFINANCE
- Directeur général de ALFAFINANCE ANALYTICS AND ADVISORY
- Directeur général de ALFAFINANCE REAL ESTATE
- Administrateur de DENIS FRIEDMAN PRODUCTIONS
- Président de MIGUS & ASSOCIES
- Gérant de MIGUS CONSEILS
- Liquidateur de MISTY
- Gérant de NF CONSEIL
Thibault LE MARCHAND GUIGNARD DE SAINT PRIEST
- Président du Conseil d'Administration de A3C
- Associé-gérant de ACOFI
- Président du Conseil d'Administration de ACOFI CAPITAL MANAGEMENT
- Administrateur de ACOFI HOLDING
- Président du Conseil d'Administration de ACOFI INVESTMENT MANAGEMENT
- Président du conseil d'administration de ACOFI LOAN MANAGEMENT SERVICES
- Président du conseil d'administration de ALFAFINANCE
- Président de ENERGYPS INVESTISSEMENT
- Président de FINANCIERE SUFFREN 2
- Liquidateur de NEWPALM
- Liquidateur de PERCIER FINANCE SAS
- Liquidateur de RIMCO
- Président de SOCIETE DU GAZ VEGETAL
Yves VLIEGHE
- Président de A3C
- Gérant de ACOFI
- Administrateur de ACOFI CAPITAL MANAGEMENT
- Directeur général délégué de ACOFI GESTION
- Administrateur de ACOFI HOLDING
- Administrateur de ACOFI LOAN MANAGEMENT SERVICES
- Administrateur de ALFAFINANCE
- Président du conseil de surveillance de ALPHAVALUE
- Liquidateur de ANGELIQUE
- Président du Conseil de Surveillance de COSMOS GESTION PRIVEE
- Administrateur de MARIGNY CAPITAL
- Président du Conseil d'Administration de OAI COURTAGE
- Président du Conseil d'Administration de OPCI ACOFI RENDEMENT REGIONS - A2R
- Gérant de SCI ETANGS DE BRIFFAULT
- Président de VALREIM
- Président de VLIEGHE INVESTISSEMENT CONSEIL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | 2A |
Identifiant de l'entreprise | 789297835 |
Numéro interne du siège | 00025 |
Adresse | 58 B RUE LA BOETIE 75008 PARIS 8 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 28 décembre 2016 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à19 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 500 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à19 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 11 octobre 2012 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
Le conseil et l'étude de toutes opérations d'investissement, sous tous leurs aspects, et en particulier financier, la présentation et la gestion d'investissements et de participations, et toutes prestations de services àcet égard, la gestion pour son propre compte de créances et L'intermédiation portant sur de tels actifs, l'administration de toute société.
Président partant : Delavenne, François, nomination du Président : Le Marchand Guignard De Saint Priest, Thibault
nomination du Membre du Directoire et Directeur général délégué : Fourt, Nicolas, nomination du Membre du Directoire et Directeur général délégué : Dubois, Laurent, nomination du Membre du Directoire et Directeur général délégué : Vlieghe, Yves
Membre du Directoire et Directeur général délégué partant : Vlieghe, Yves
modification du Directeur général délégué Fourt, Nicolas ; modification du Directeur général délégué Dubois, Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire partant : DELOITTE ASSOCIES ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : BEAS ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Benoist, Emmanuel
- Francois DELAVENNE
- ACOFI CAPITAL MANAGEMENT
- ACOFI GESTION
- ACOFI HOLDING
- ACOFI LOAN MANAGEMENT SERVICES
- ACOFI PARTICIPATIONS
- ALFAFINANCE
- FD & ASSOCIES - FDA
- FINANCIERE ACOFI
- LA SICAV DES ANALYSTES
- Catherine SININGE
Administrateur - Attila BALATON
Administrateur - Eric PICHET
Administrateur - Emmanuelle FERREIRA DA SILVA
Directeur général - Jean-claude GUIMIOT JEAN CLAUDE ARMAND
Administrateur - Priest LE MARCHAND GUIGNARD DE SAINT
LE MARCHAND GUIGNARD DE SAINT est Président du conseil d'administration
- Catherine SININGE
- LEXIS
- REFERENCE VALUE SERVICES-RVS
- Laurent DUBOIS
- ACOFI GESTION
- ACOFI HOLDING
- ACOFI LOAN MANAGEMENT SERVICES
- ALFAFINANCE
- ALFAFINANCE ANALYTICS AND ADVISORY
- ALFAFINANCE REAL ESTATE
- ALIGOD
- ALIGOD
- COMPAGNIE DE LILLE SIX
- DES TUVILAINS
- FONCIERE DU LAK
- GALA
- LD FINANCIAL ADVISORY
- LES GRANDES VIGNES DE L'ABBAYE
- LES TAILLEPIEDS ET CHAMPS PIMONT
- LES VIGNES DE L'ABBAYE
- SCI WENWAR
- WALLASTICOT
PARIS 8
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société 2A - Version en cache du 24/09/2022 10:21:35.