ImmatriculationLa société CES PROD est situé au AUBVIDEYRE 15500 LA CHAPELLE LAURENT
Elle a été crée le 12/08/2013 et elle est immatriculée sous le numéro 794712265 au greffe de AURILLAC
CES PROD est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SARL unipersonnelle au capital de 1 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 3511Z (Production d'électricité) et le code de l'activité de son établissement principal est 3511Z (Production d'électricité).
L'activité déclarée au greffe est : Production d'énergie électrique à partir de tous types de sources d'énergies renouvelables : photovoltaïque, hydraulique, éolienne, Biogaz, biomasse
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
CES PROD à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 3 établissements .
GreffeCES PROD est du ressort du greffe de AURILLAC dont les coordonnées postales sont 21 PLACE DU SQUARE BP 619 15006 AURILLAC CEDEX
Le greffe peut être appelé au 04 71 48 14 54 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aurillac.fr.
Les greffiers sont : BECHONNET Danièle
Le greffe est ouvert 8H30 Ã 12H00 et 13H30-16H00.
TVASi CES PROD est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR94794712265.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à CES PROD de part son activité de 3511Z (Production d'électricité) sont :
Siége social et établissementsCES PROD à son siége social situé au AUBVIDEYRE 15500 LA CHAPELLE LAURENT.
Les établissements sont les suivants :
- ces prod zn 5 lieu dit la turne 03340 bessay sur allier france
- ces prod zr9 bruyere haute 15500 la chapelle laurent france
- ces prod faverolles 15230 pierrefort france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 01 juillet 2013 : Immatriculation (Gérant : TROUPENAT Dominique Raymond Luc nom d'usage : TROUPENAT.)
- 16 mai 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-09-30)
- 12 avril 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-09-30)
- 24 mars 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-09-30)
- 07 avril 2017 : Modification (Nouveau siège.)
- 31 mai 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-09-30)
- 15 septembre 2019 : Modification (Dissolution de la société. Modification de l'administration. Cessation d'activité de la société.)
DirigeantsLes dirigeants :
- 29/08/1964 : Dominique TROUPENAT (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société CES PROD est de 59 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 59 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 15 septembre 2019 : TROUPENAT Dominique Raymond Luc nom d'usage : TROUPENAT n'est plus gérant. TROUPENAT Dominique Raymond Luc nom d'usage : TROUPENAT devient liquidateur)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Dominique TROUPENAT
- Gérant de AGREOLE DEVELOPPEMENT
- Gérant de C.E.S MAINTENANCE
- Gérant de CAP ENERGIE GENTIANE
- Liquidateur de CAP ENERGIE PERCE NEIGE
- Gérant de CAP ENERGIES SUD
- Gérant de CES PROD 2
- Administrateur de COOPERATIVE FROMAGERE DE PLANEZE
- Gérant de ENERGIECO
- Associé-Gérant de GFA TROUPENAT
- Président de INSTALL ENERGIES NOUVELLES
- Gérant de ORGANISATION DES PRODUCTEURS D'ENERGIE DE PIERREFORT
- Gérant de RDT
- Gérant de SARL ENERJIT
- Gérant de SCI SUC DE CHAPE
- Gérant de SEECL
- Gérant de SYNERGIE ET TERRITOIRE SARL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CES PROD |
Identifiant de l'entreprise | 794712265 |
Numéro interne du siège | 00196 |
Adresse | AUBVIDEYRE 15500 LA CHAPELLE LAURENT |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 17 mars 2017 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle |
Capital social | 1 000,00 EUR |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 juillet 2013 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité |
Activité au siege | |
Secteur | energie |
Catégorie | Energie |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Principal | producteur d'électricité |
Production d'énergie électrique à partir de tous types de sources d'énergies renouvelables : photovoltaïque, hydraulique, éolienne, Biogaz, biomasse
TROUPENAT Dominique Raymond Luc nom d'usage : TROUPENAT n'est plus gérant. TROUPENAT Dominique Raymond Luc nom d'usage : TROUPENAT devient liquidateur
- Dominique TROUPENAT
- AGREOLE DEVELOPPEMENT
- C.E.S MAINTENANCE
- CAP ENERGIE GENTIANE
- CAP ENERGIE PERCE NEIGE
- CAP ENERGIES SUD
- CES PROD 2
- COOPERATIVE FROMAGERE DE PLANEZE
- Philippe PULLES
Administrateur - Patrick CHARREIRE
Administrateur - Edith JALABERT
Administrateur - Philippe SALSON
Administrateur - Etienne ROUCHES
Administrateur - Roger MAGOT
Administrateur - Bernard SARROUY
Vice-président - Philippe VORS
Administrateur - Jean-francois BOUBOUNELLE
Administrateur - Dominique FORYS
Administrateur - Baptiste PICCOLI
Administrateur - Pierre SEGUIS
Président - Serge MANENC
Administrateur
- Philippe PULLES
- ENERGIECO
- GFA TROUPENAT
- INSTALL ENERGIES NOUVELLES
- ORGANISATION DES PRODUCTEURS D'ENERGIE DE PIERREFORT
- RDT
- SARL ENERJIT
- SCI SUC DE CHAPE
- SEECL
- SYNERGIE ET TERRITOIRE SARL
LA CHAPELLE LAURENT
NN
salarié(s)
BESSAY SUR ALLIER
NN
salarié(s)
LA CHAPELLE LAURENT
NN
salarié(s)
PIERREFORT
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société CES PROD - Version en cache du 13/12/2023 06:46:41.