ImmatriculationLa société SANNA est situé au 24 CHE DES LINGOUSTES 83210 SOLLIES TOUCAS
Elle a été crée le 04/09/2013 et elle est immatriculée sous le numéro 795064799 au greffe de TOULON
SANNA est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 5 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 2562B (Mécanique industrielle) et le code de l'activité de son établissement principal est 2562B (Mécanique industrielle).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2562B (Mécanique industrielle), les activités sont :
- la production pour des tiers de pièces mécaniques diverses, usinées notamment par enlèvement de matière (alésage, fraisage, tournage, perçage, sciage, crénelage, meulage, affûtage, rectification, etc.) ou assemblage (soudage, collage)
- la reconstruction, réalisée pour des tiers, de moteurs thermiques (réalésage)
Mais sont exclues les activités :
- la maintenance et la réparation de machines (cf33.12Z)
SANNA à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement et 1 ou 2 salariés.
GreffeSANNA est du ressort du greffe de TOULON dont les coordonnées postales sont 140 BOULEVARD MARECHAL LECLERC 83041 TOULON CEDEX 09
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-toulon.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Philippe
Le greffe est ouvert 9h00 Ã 11h30/14h00 Ã 16h15.
TVASi SANNA est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR08795064799.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SANNA de part son activité de 2562B (Mécanique industrielle) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00914 Métallurgie Ain
- 01967 Métallurgie Bas Rhin
- 00650 Métallurgie cadres
- 00943 Métallurgie Calvados
- 01576 Métallurgie Cher
- 01274 Métallurgie Corrèze
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01867 Métallurgie Drome Ardèche
- 00887 Métallurgie Eure
- 00984 Métallurgie Eure et Loir
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 01315 Métallurgie Haute Marne Meuse
- 00836 Métallurgie Haute Savoie
- 02992 Métallurgie Indre et Loire
- 02221 Métallurgie Isère Hautes Alpes
- 02579 Métallurgie Loir et Cher
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01966 Métallurgie Loiret
- 01902 Métallurgie Maine et Loire
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00863 Métallurgie Morbihan Ille et Vilaine
- 00714 Métallurgie Moselle
- 02700 Métallurgie Oise
- 01472 Métallurgie Pas de Calais
- 02615 Métallurgie Pyrénées Atlantiques et Seignanx
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 01564 Métallurgie Saône et Loire
- 00930 Métallurgie Sarthe
- 02489 Métallurgie Vendée
Siége social et établissementsSANNA à son siége social situé au 24 CHE DES LINGOUSTES 83210 SOLLIES TOUCAS.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 12 septembre 2013 : Immatriculation (Gérant : SANNA Sylvain)
- 22 octobre 2013 : Vente (Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire))
- 30 janvier 2014 : Vente (Autre achat, apport, attribution)
- 20 octobre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 09 décembre 2015 : Modification (Modification de l'activité..)
- 20 juillet 2016 : Modification (Modification de l'activité. Modification de l'adresse du siège..)
- 15 septembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 16 janvier 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 04 septembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 29 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 02 août 2023 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d\'une personne morale, uniquement))
DirigeantsLes dirigeants :
- 07/08/1987 : Sylvain SANNA (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société SANNA est de 36 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 36 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Sylvain SANNA
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SANNA |
Identifiant de l'entreprise | 795064799 |
Numéro interne du siège | 00021 |
Adresse | 24 CHE DES LINGOUSTES 83210 SOLLIES TOUCAS |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 23 septembre 2013 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 5 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 04 septembre 2013 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 2562B : Mécanique industrielle |
Activité principale de l'entreprise | 2562B : Mécanique industrielle |
Activité principale au registre des métiers | 4520AB |
Activité au siege | |
Secteur | industrie |
Catégorie | Métallurgie |
Activite | Mécanique industrielle |
Synonyme | métallurgie, mécanique industrielle |
Au Mandataire ME BALENCI Christine 113 avenue Maréchal Foch 8300 TOULON pour la validité et pour la correspondance ME BALENCI Christine 113 Avenue Maréchal Foch 83000 TOULON
Au Mandataire Me Christine BALENCI 113 avenue Maréchal Foch 83000 TOULON pour la validité et pour la correspondance Me Christine BALENCI 113 avenue Maréchal Foch 83000 TOULON
Maître Fabien BARNOIN, Avocat, 70 boulevard de Strasbourg 83000 TOULON.
SOLLIES TOUCAS
1
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SANNA - Version en cache du 26/12/2023 20:42:38.