ImmatriculationLa société CAP VERT SOLARENERGIE GRAND OUEST est situé au 7 RUE DE LA PAIX MARCEL PAUL 13001 MARSEILLE 1
Elle a été crée le 06/12/2013 et elle est immatriculée sous le numéro 798991527 au greffe de MARSEILLE
CAP VERT SOLARENERGIE GRAND OUEST est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 3511Z (Production d'électricité) et le code de l'activité de son établissement principal est 3511Z (Production d'électricité).
L'activité déclarée au greffe est : acquisition, construction et maintenance d'installation produisant de l'électricité à partir de toutes énergies Renouvelables.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
CAP VERT SOLARENERGIE GRAND OUEST à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 5 établissements .
GreffeCAP VERT SOLARENERGIE GRAND OUEST est du ressort du greffe de MARSEILLE dont les coordonnées postales sont 2 RUE EMILE POLLAK 13291 MARSEILLE CEDEX 06
Le greffe peut être appelé au 04 91 54 70 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr.
Les greffiers sont : ZENOU Florence , OUDENOT Didier
Le greffe est ouvert - du lundi au Jeudi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 15 h 30.
TVASi CAP VERT SOLARENERGIE GRAND OUEST est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR27798991527.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à CAP VERT SOLARENERGIE GRAND OUEST de part son activité de 3511Z (Production d'électricité) sont :
Siége social et établissementsCAP VERT SOLARENERGIE GRAND OUEST à son siége social situé au 7 RUE DE LA PAIX MARCEL PAUL 13001 MARSEILLE 1.
Les établissements sont les suivants :
- cap vert solarenergie grand ouest batiment neuf lieu dit barrot 31550 gaillac toulza france
- cap vert solarenergie grand ouest batiment reno lieu dit barrot 31550 gaillac toulza france
- cap vert solarenergie grand ouest 11 avenue des 13 vents 34600 herepian france
- cap vert solarenergie grand ouest lieu dit la barboute 79120 lezay france
- cap vert solarenergie grand ouest 4 place sadi carnot 13002 marseille france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 14 novembre 2013 : Immatriculation (Gérant : CAILLE Christophe Gérant : DE FROIDEFOND DES FARGES Pierre Gérant : LUCAS Hervé)
- 19 décembre 2013 : Creation (Gérant : CAILLE Christophe Gérant : DE FROIDEFOND DES FARGES Pierre Gérant : LUCAS Hervé)
- 28 mai 2014 : Modification (Modification du capital.)
- 13 novembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 15 novembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 07 décembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 27 novembre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 27 novembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 09 mars 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 30 mars 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
- 03 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 23 janvier 2022 : Modification (transfert du siège social.)
- 19 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 19/05/1969 : Christophe CAILLE (Gérant)
- 01/06/1973 : Herve LUCAS (Gérant)
- 16/12/1969 : Pierre DE FROIDEFOND DES FARGES (Gérant)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société CAP VERT SOLARENERGIE GRAND OUEST est de 52 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 53 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Christophe CAILLE
- Liquidateur de CAP VERT ENERGIE ALPHA
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 1
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 2
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 6
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I 5
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I 7
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I 8
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I1
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I11
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I12
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I13
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I14
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I15
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I17
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I2
- Sous Gouverneur de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I3
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I32
- Sous Gouverneur de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I33
- Sous Gouverneur de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I34
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I35
- Sous Gouverneur de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I36
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I4
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I6
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I9
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE ADOUR
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE AOS 2016
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE CASTELNAUDARY
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE CIOTAT
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE MEGASOL
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE PROJET 1
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE SAINT ADOUR
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE VILLENEUVE
- Sous Gouverneur de CVE EI40 P1
- Gérant de LA SCI MONTCHENIS
- de SPES 5
Herve LUCAS
- Directeur Général de CAP VERT BIOENERGIE
- Gérant de CAP VERT ENERGIE
- de CAP VERT ENERGIE ALPHA
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 6
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I20
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I21
- Sous Gouverneur de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I22
- Sous Gouverneur de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I25
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I28
- Sous Gouverneur de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I32
- Sous Gouverneur de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I33
- Gérant de CAP VERT ENERGIE I18
- Gérant de CAP VERT ENERGIE I19
- de CAP VERT ENERGIE INVEST 2
- Gérant de CAP VERT ENERGIE SOLARENERGIE LA COURONNE
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE ADOUR
- Sous Gouverneur de CAP VERT SOLARENERGIE AOS 2016
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE AUBEROCHE
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE CASTELNAUDARY
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE CIOTAT
- Sous Gouverneur de CAP VERT SOLARENERGIE CROTENAY
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE LABECEDE
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE MEDITOURBE 2
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE MEGASOL
- Sous Gouverneur de CAP VERT SOLARENERGIE NIOZELLE
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE PROJET 1
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE SAINT ADOUR
- Sous Gouverneur de CAP VERT SOLARENERGIE SAINT PAULET
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE VILLENEUVE
- Gérant de CLEANTECH SOLUTIONS
- Sous Gouverneur de CVE EI40 P1
- Gérant de MARIPOSA
- Sous Gouverneur de SCI CAP VERT ENERGIE ET ASSOCIES
Pierre DE FROIDEFOND DES FARGES
- Directeur Général de CAP VERT BIOENERGIE
- Gérant de CAP VERT ENERGIE CANTERRANE 1
- Gérant de CAP VERT ENERGIE CANTERRANE 2
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 6
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I20
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I21
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I22
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I25
- Gérant de CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I28
- Gérant de CAP VERT ENERGIE I18
- Gérant de CAP VERT ENERGIE I19
- Administrateur de CAP VERT ENERGIE INVEST
- Administrateur de CAP VERT ENERGIE INVEST 2
- Gérant de CAP VERT ENERGIE SOLARENERGIE LA COURONNE
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE ADOUR
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE AUBEROCHE
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE CIOTAT
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE CROTENAY
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE LABECEDE
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE MEDITOURBE 2
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE NIOZELLE
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE SAINT ADOUR
- Gérant de CAP VERT SOLARENERGIE SAINT PAULET
- Gérant de MARIPOSA
- Gérant de SCI CAP VERT ENERGIE ET ASSOCIES
- Président de SPES 5
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CAP VERT SOLARENERGIE GRAND OUEST |
Identifiant de l'entreprise | 798991527 |
Numéro interne du siège | 00010 |
Adresse | 7 RUE DE LA PAIX MARCEL PAUL 13001 MARSEILLE 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 14 novembre 2013 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 14 novembre 2013 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité |
Activité au siege | |
Secteur | energie |
Catégorie | Energie |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Principal | producteur d'électricité |
acquisition, construction et maintenance d'installation produisant de l'électricité à partir de toutes énergies Renouvelables.
acquisition, construction et maintenance d'installation produisant de l'électricité à partir de toutes énergies Renouvelables.
Gérant : DE FROIDEFOND DES FARGES Pierre ; Gérant : LUCAS Hervé ; Gérant : REAL DEL SARTE Arnaud
- Herve LUCAS
- CAP VERT BIOENERGIE
- CAP VERT ENERGIE
- CAP VERT ENERGIE ALPHA
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 6
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I20
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I21
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I22
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I25
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I28
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I32
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I33
- CAP VERT ENERGIE I18
- CAP VERT ENERGIE I19
- CAP VERT ENERGIE INVEST 2
- CAP VERT ENERGIE SOLARENERGIE LA COURONNE
- CAP VERT SOLARENERGIE ADOUR
- CAP VERT SOLARENERGIE AOS 2016
- CAP VERT SOLARENERGIE AUBEROCHE
- CAP VERT SOLARENERGIE CASTELNAUDARY
- CAP VERT SOLARENERGIE CIOTAT
- CAP VERT SOLARENERGIE CROTENAY
- CAP VERT SOLARENERGIE LABECEDE
- CAP VERT SOLARENERGIE MEDITOURBE 2
- CAP VERT SOLARENERGIE MEGASOL
- CAP VERT SOLARENERGIE NIOZELLE
- CAP VERT SOLARENERGIE PROJET 1
- CAP VERT SOLARENERGIE SAINT ADOUR
- CAP VERT SOLARENERGIE SAINT PAULET
- CAP VERT SOLARENERGIE VILLENEUVE
- CLEANTECH SOLUTIONS
- CVE EI40 P1
- MARIPOSA
- SCI CAP VERT ENERGIE ET ASSOCIES
- Pierre DE FROIDEFOND DES FARGES
- CAP VERT BIOENERGIE
- CAP VERT ENERGIE CANTERRANE 1
- CAP VERT ENERGIE CANTERRANE 2
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 6
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I20
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I21
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I22
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I25
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I28
- CAP VERT ENERGIE I18
- CAP VERT ENERGIE I19
- CAP VERT ENERGIE INVEST
- CAP VERT ENERGIE INVEST 2
- CAP VERT ENERGIE SOLARENERGIE LA COURONNE
- CAP VERT SOLARENERGIE ADOUR
- CAP VERT SOLARENERGIE AUBEROCHE
- CAP VERT SOLARENERGIE CIOTAT
- CAP VERT SOLARENERGIE CROTENAY
- CAP VERT SOLARENERGIE LABECEDE
- CAP VERT SOLARENERGIE MEDITOURBE 2
- CAP VERT SOLARENERGIE NIOZELLE
- CAP VERT SOLARENERGIE SAINT ADOUR
- CAP VERT SOLARENERGIE SAINT PAULET
- MARIPOSA
- SCI CAP VERT ENERGIE ET ASSOCIES
- SPES 5
- Christophe CAILLE
- CAP VERT ENERGIE ALPHA
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 1
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 2
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION 6
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I 5
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I 7
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I 8
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I1
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I11
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I12
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I13
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I14
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I15
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I17
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I2
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I3
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I32
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I33
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I34
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I35
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I36
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I4
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I6
- CAP VERT ENERGIE EXPLOITATION I9
- CAP VERT SOLARENERGIE
- CAP VERT SOLARENERGIE ADOUR
- CAP VERT SOLARENERGIE AOS 2016
- CAP VERT SOLARENERGIE CASTELNAUDARY
- CAP VERT SOLARENERGIE CIOTAT
- CAP VERT SOLARENERGIE MEGASOL
- CAP VERT SOLARENERGIE PROJET 1
- CAP VERT SOLARENERGIE SAINT ADOUR
- CAP VERT SOLARENERGIE VILLENEUVE
- CVE EI40 P1
- LA SCI MONTCHENIS
- SPES 5
MARSEILLE 1
NN
salarié(s)
GAILLAC TOULZA
NN
salarié(s)
GAILLAC TOULZA
NN
salarié(s)
HEREPIAN
NN
salarié(s)
LEZAY
NN
salarié(s)
MARSEILLE 2
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société CAP VERT SOLARENERGIE GRAND OUEST - Version en cache du 07/10/2022 10:46:13.