ImmatriculationLa société MAJERTY DEVELOPPEMENT est situé au 28 AV DE MESSINE 75008 PARIS 8
Elle a été crée le 14/05/2014 et elle est immatriculée sous le numéro 802247908 au greffe de PARIS
MAJERTY DEVELOPPEMENT est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
MAJERTY DEVELOPPEMENT à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeMAJERTY DEVELOPPEMENT est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi MAJERTY DEVELOPPEMENT est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR09802247908.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à MAJERTY DEVELOPPEMENT de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsMAJERTY DEVELOPPEMENT à son siége social situé au 28 AV DE MESSINE 75008 PARIS 8.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 03 mars 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 07 novembre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 24 novembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 03 janvier 2018 : Modification (Dissolution sans liquidation de la société, décision de l'associé unique)
- 03 janvier 2018 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 28/10/1948 : Maxime LAURENT (Président)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société MAJERTY DEVELOPPEMENT est de 76 ans. Le plus jeune à 76 ans, le plus agé 76 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Maxime LAURENT
- Président de ALURENT
- Président de APPLICATION COMMERC TECHNIQUE EMBALLAG
- Président du conseil d'administration de BELDEX
- Président de BOILEIRIMM
- Directeur Général de BUSINESS CONSULTING
- Dirigeant statutaire de C.D.J.L
- Président de CARUTI
- Président de CATIMMO
- Président du conseil d'administration de CHARTRES-ORSAY
- Président de CLINIQUE JACQ
- Président de COLBERT
- Directeur Général de COMPAGNIE ARMORICAINE DU SIEGE
- Président de CONSTR MACHIN AUTOMAT PACKAGING SYSTEM
- Président de COURTAULDS TROYES MANUFACTURE
- Président du Conseil d'Administration de DANAE
- Président de DESCHANG
- Directeur Général de DESPLANQUES MEZERETTE
- Président du Conseil d'Administration de ELBAUM FIDUCIAIRE
- Président Directeur Général de ENERG SARL
- Président de ESOL
- Président Directeur Général de ETABLISSEMENTS ALBINET
- Président du Conseil d'Administration de ETABLISSEMENTS ETLIN ET FILS
- Président de FINANCIERE SW
- Gérant non associé de GENTIBUR
- Président du Conseil d'Administration de GESTION 51
- Exploitant de H.F.M.
- Président de HIVEA
- Président de INNOVATION ET GESTION FINANCIERE
- Président de KER AN AOD
- Sous Gouverneur de LE GRAND BLEU
- Directeur Général de LE VIDE INDUSTRIEL
- Président du Conseil d'Administration de LECOMTE S.A.
- Président de LEWALT GESTION ET CIE
- Président Directeur Général de MAJERTY
- Directeur Général de MANUFACTURE SAINT-THEODORE
- Directeur Général de MODERN HOTEL AMIENS
- Président de NALEDOM
- Président d'Honneur de OLCAP
- Président de PASSIRE
- Président de RECHERCHE ET SELECTION DE CADRES
- Directeur Général de SA BERRE HAMEURY
- Directeur Général de SA MEUBLES REY
- Gérant de SARL LINOZZI SPORTS
- Président de SAS D AMENAGEMENT FONCIER
- Président de SAS GAUDEL
- Président de SAS MAELIA
- Gérant non associé de SCI LES ALPILLES
- Président d'Honneur de SERVANT CHANT NAVALS POINT ROU
- Président de SILURNE
- Gérant de SO NE LOC
- Président de SOBEFI
- Président du Conseil d'Administration de SOC DES RESTAURANTS LUNCH TIME
- Président de SOC FINANCIERE DU CHALATMONT
- Directeur général de SOC PROMO ETUDE FINAN CENTRES COMM
- Président de SOC TRAITEMENT METAUX ATLANTIQUE PEINT
- Directeur général de SOCIETE ACARY
- Président de SOCIETE D ENSEIGNES ET PUBLICITE
- Président de SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS
- Directeur général de SODIBOIS
- Directeur Général de SOFIMINES
- Gérant de SONEREP
- Président de STEBEL
- Président de TISSAGES ET CREATIONS LA PRAIRIE
- Exploitant de TISSARPE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MAJERTY DEVELOPPEMENT |
Identifiant de l'entreprise | 802247908 |
Numéro interne du siège | 00014 |
Adresse | 28 AV DE MESSINE 75008 PARIS 8 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 30 avril 2014 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 30 avril 2014 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
- Maxime LAURENT
- ALURENT
- APPLICATION COMMERC TECHNIQUE EMBALLAG
- BELDEX
- BOILEIRIMM
- BUSINESS CONSULTING
- C.D.J.L
- CARUTI
- CATIMMO
- CHARTRES-ORSAY
- CLINIQUE JACQ
- COLBERT
- COMPAGNIE ARMORICAINE DU SIEGE
- CONSTR MACHIN AUTOMAT PACKAGING SYSTEM
- COURTAULDS TROYES MANUFACTURE
- DANAE
- DESCHANG
- DESPLANQUES MEZERETTE
- ELBAUM FIDUCIAIRE
- ENERG SARL
- ESOL
- ETABLISSEMENTS ALBINET
- ETABLISSEMENTS ETLIN ET FILS
- FINANCIERE SW
- GENTIBUR
- GESTION 51
- H.F.M.
- HIVEA
- INNOVATION ET GESTION FINANCIERE
- KER AN AOD
- LE GRAND BLEU
- LE VIDE INDUSTRIEL
- LECOMTE S.A.
- LEWALT GESTION ET CIE
- MAJERTY
- MANUFACTURE SAINT-THEODORE
- MODERN HOTEL AMIENS
- NALEDOM
- OLCAP
- PASSIRE
- RECHERCHE ET SELECTION DE CADRES
- SA BERRE HAMEURY
- SA MEUBLES REY
- SARL LINOZZI SPORTS
- SAS D AMENAGEMENT FONCIER
- SAS GAUDEL
- SAS MAELIA
- SCI LES ALPILLES
- SERVANT CHANT NAVALS POINT ROU
- SILURNE
- SO NE LOC
- SOBEFI
- SOC DES RESTAURANTS LUNCH TIME
- SOC FINANCIERE DU CHALATMONT
- SOC PROMO ETUDE FINAN CENTRES COMM
- SOC TRAITEMENT METAUX ATLANTIQUE PEINT
- SOCIETE ACARY
- SOCIETE D ENSEIGNES ET PUBLICITE
- SOCIETE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENTS
- SODIBOIS
- SOFIMINES
- SONEREP
- STEBEL
- TISSAGES ET CREATIONS LA PRAIRIE
- TISSARPE
PARIS 8
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société MAJERTY DEVELOPPEMENT - Version en cache du 16/06/2024 07:33:29.