ImmatriculationLa société SPORTS COUNTRY CLUB est situé au 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8
Elle a été crée le 04/11/2014 et elle est immatriculée sous le numéro 807596614 au greffe de PARIS
SPORTS COUNTRY CLUB est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6420Z (Activités des sociétés holding) et le code de l'activité de son établissement principal est 6420Z (Activités des sociétés holding).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
SPORTS COUNTRY CLUB à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 2 établissements et 1 ou 2 salariés.
GreffeSPORTS COUNTRY CLUB est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi SPORTS COUNTRY CLUB est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR96807596614.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SPORTS COUNTRY CLUB de part son activité de 6420Z (Activités des sociétés holding) sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsSPORTS COUNTRY CLUB à son siége social situé au 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8.
Les établissements sont les suivants :
- sports country club 106 sports club 106 boulevard saint germain 75006 paris france
- sports country club 106 sports club 106 boulevard saint germain 75006 paris france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 22 octobre 2014 : Immatriculation (Président : Harkous, Alexandre, Directeur général délégué : Doutriaux, Gaëtan, Commissaire aux comptes titulaire : JLA AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : Fleury, Pascal.)
- 30 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 06 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 09 mars 2018 : Jugement (Jugement prononçant)
DirigeantsLes dirigeants :
- 10/01/1967 : Alexandre HARKOUS (Président)
- 12/03/1967 : Gaëtan DOUTRIAUX (Directeur général délégué)
- 23/09/1975 : Guillaume MEYSSELLE (Directeur général délégué)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SPORTS COUNTRY CLUB est de 52 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 55 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Alexandre HARKOUS
- Président de 11 FOOTBALL CLUB
- Directeur général de BI SAM TECHNOLOGIES
- Gérant de CHALL
- Président de FINANCIERE BI-SAM
- Président de NOUVELLE FINANCIERE BI-SAM
- Représentant en France d'une société étrangère de NOUVELLE FINANCIERE BI-SAM S.A.R.L.
Guillaume MEYSSELLE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SPORTS COUNTRY CLUB |
Identifiant de l'entreprise | 807596614 |
Numéro interne du siège | 00014 |
Adresse | 66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 22 octobre 2014 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 22 octobre 2014 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sociétés holding |
Synonyme | société de holding |
Principal | société de holding |
Holding et toute activité dans le domaine du sport ou des loisirs sportifs et notamment l'achat et la vente d'articles de sport en ligne et en boutique ainsi que la fourniture de toutes prestations dans le domaine du sport
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SCP Canet en la personne de Me Patrick Canet 53 bis quai des Grands Augustins 75006 Paris.
- Alexandre HARKOUS
- FINANCIERE BI-SAM
- BI SAM TECHNOLOGIES
- Philippe COLLAS
Administrateur - Donal SMITH
Président du conseil d'administration - Christophe VOLARD
Directeur général délégué - Geoffrey KALISH
Administrateur - Xavier CHAUDE
Directeur général délégué - Michel HASKI
Administrateur - Paul MATTISON
Directeur général délégué - William HANEY
Directeur général - Vincenzo LA RUFFA
Administrateur - Chin-chin CHEN
Administrateur - Ignace VAN WAESBERGHE
Administrateur - Andrew JONES
Directeur général délégué
- Philippe COLLAS
- NOUVELLE FINANCIERE BI-SAM
- 11 FOOTBALL CLUB
- NOUVELLE FINANCIERE BI-SAM S.A.R.L.
- CHALL
PARIS 8
1
salarié(s)
PARIS 6
NN
salarié(s)
PARIS 6
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SPORTS COUNTRY CLUB - Version en cache du 28/08/2022 16:06:06.