ImmatriculationLa société FPV VALLERONE est situé au 1 RUE DU DOC MORUCCI 20200 BASTIA
Elle a été crée le et elle est immatriculée sous le numéro 811482223 au greffe de
FPV VALLERONE n'est inscrit sur aucun registre.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SAS, société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 3511Z (Production d'électricité) et le code de l'activité de son établissement principal est 3511Z (Production d'électricité).
L'activité déclarée au greffe est : Développement, financement, construction et exploitation de tous projets d'énergie renouvelable
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
FPV VALLERONE à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 1 établissements .
GreffeFPV VALLERONE est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au et son site internet peut être consulté à l'adresse .
Les greffiers sont :.
TVASi FPV VALLERONE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR45811482223.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à FPV VALLERONE de part son activité de 3511Z (Production d'électricité) sont :
Siége social et établissementsFPV VALLERONE à son siége social situé au 1 RUE DU DOC MORUCCI 20200 BASTIA.
Les établissements sont les suivants :
- fpv vallerone lieu dit vallerone 20270 antisanti france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 11 mai 2015 : Immatriculation (Président : AKUO CORSE ENERGY SOLAR (SAS) Directeur général : CHIARI Christian Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT DEPARTEMENT DE KPMG SA (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SACA))
- 19 mai 2015 : Creation (Président : AKUO CORSE ENERGY SOLAR (SAS) Directeur général : CHIARI Christian Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT DEPARTEMENT DE KPMG SA (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SACA))
- 21 octobre 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 22 novembre 2016 : Modification (Modification survenue sur l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal)
- 23 septembre 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 04 octobre 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 07 mai 2019 : Modification (Modification survenue sur la forme juridique, l'administration)
- 18 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 18 juin 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 08 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 02/07/1966 : Christian CHIARI (Directeur général)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société FPV VALLERONE est de 56 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 56 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Christian CHIARI
- Directeur général de AGRICORSA
- Directeur général de AKUO CORSE ENERGY SOLAR
- Président de AKUO CORSE MAINTENANCE
- Directeur général de AKUO ENERGY CORSE
- Gérant de ARBURI
- Gérant de CASA CARDINCA
- Directeur général de COGENERATION BIOMASSE CENTRE CORSE
- Directeur général de FPV CAMPOSTILLATO
- Directeur général de FPV LUNA
- Directeur général de FPV PASCIALONE
- Directeur général de FPV PRUNELLI
- Directeur général de FPV SANTA LUCIA
- Directeur général de FPV SUALI
- Directeur général de RAPALE SAS
- Directeur général de SECP BORGO
- Gérant de SECP MAISON
- Directeur général de SECP MORTELLA
- Directeur général de SECP OLMO 1
- Directeur général de SECP OLMO 2
- Directeur général de SOCIETE D'APPROVISONNEMENT EN BIOMASSE ENERGIE CORSE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FPV VALLERONE |
Identifiant de l'entreprise | 811482223 |
Numéro interne du siège | 00039 |
Adresse | 1 RUE DU DOC MORUCCI 20200 BASTIA |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 07 novembre 2016 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée |
Capital social | 1 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 11 mai 2015 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité |
Activité au siege | |
Secteur | energie |
Catégorie | Energie |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Principal | producteur d'électricité |
Développement, financement, construction et exploitation de tous projets d'énergie renouvelable
Développement, financement, construction et exploitation de tous projets d'énergie renouvelable
Président : AKUO ENERGY CORSE (SAS) ; Directeur général : CHIARI Christian ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT DEPARTEMENT DE KPMG SA (SACA) ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SACA)
Gérant : CHIARI Christian
- Christian CHIARI
- AGRICORSA
- AKUO CORSE ENERGY SOLAR
- AKUO CORSE MAINTENANCE
- AKUO ENERGY CORSE
- ARBURI
- CASA CARDINCA
- COGENERATION BIOMASSE CENTRE CORSE
- FPV CAMPOSTILLATO
- FPV LUNA
- FPV PASCIALONE
- FPV PRUNELLI
- FPV SANTA LUCIA
- FPV SUALI
- RAPALE SAS
- SECP BORGO
- SECP MAISON
- SECP MORTELLA
- SECP OLMO 1
- SECP OLMO 2
- SOCIETE D'APPROVISONNEMENT EN BIOMASSE ENERGIE CORSE
BASTIA
NN
salarié(s)
ANTISANTI
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société FPV VALLERONE - Version en cache du 28/09/2022 09:49:52.