ImmatriculationLa société SARL DELANO est situé au 22 RUE DE PARIS 94340 JOINVILLE LE PONT
Elle a été crée le 10/07/2015 et elle est immatriculée sous le numéro 812328375 au greffe de CRETEIL
SARL DELANO est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 10 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4722Z (Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.)) et le code de l'activité de son établissement principal est 4722Z (Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.)).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4722Z (Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.)), les activités sont :
- le commerce de détail de viandes et produits à base de viande (y compris la volaille)
SARL DELANO à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement et 6 à 9 salariés.
GreffeSARL DELANO est du ressort du greffe de CRETEIL dont les coordonnées postales sont CENTRE COMMERCIAL DE CRETEIL SOLEIL 94049 CRETEIL CEDEX
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h.
TVASi SARL DELANO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR11812328375.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SARL DELANO de part son activité de 4722Z (Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.)) sont :
- 00992 Boucherie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00953 Charcuterie de détail
Siége social et établissementsSARL DELANO à son siége social situé au 22 RUE DE PARIS 94340 JOINVILLE LE PONT.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 21 juillet 2015 : Immatriculation (Gérant : SEVIN Arnaud Paul Marius)
- 07 février 2016 : Modification (Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité. Modification de l'adresse du siège..)
- 12 mars 2017 : Modification (Cessation d'activité de la société à compter du 01/03/2017 suite à la vente du fonds à la SAS DOMINIQUE THOMINE TRAITEUR SARL - RCS CRETEIL 402 990 378..)
- 29 mars 2017 : Vente (Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale)
- 23 décembre 2018 : Modification (Transfert du siège hors ressort d'une personne morale par voie modificative, modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement, l'administration et cessation d'activité)
- 03 mars 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 03 mars 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 08 mars 2019 : Vente (Mise en activité d'une société suite à achat)
- 15 novembre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 12 mars 2020 : Vente (Mise en activité d'une société suite à achat)
- 17 mars 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
- 08 août 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 16/08/1976 : Arnaud SEVIN (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société SARL DELANO est de 46 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 46 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Arnaud SEVIN
- Liquidateur de AMBRE
- Gérant de ARIA
- Président de ARROS DEVELOPPEMENT
- Gérant de AUTO CLUB SERVICES
- Gérant de BELLAGIO
- Président de CIRCUS
- Gérant de COSMOPOLITAN
- Gérant de DUNE
- Liquidateur de EMERAUDE SARL
- Gérant de FLAMINGO
- Gérant de MARIOTT
- Gérant de MIRAGE
- Gérant de ONYX
- Gérant de PALAZZO SARL
- Gérant de PLATINUM
- Liquidateur de SAPHIR
- Gérant de SARL BALLY
- Gérant de SARL CAESAR
- Gérant de SARL CORTEZ
- Gérant de SARL NOBU
- Gérant de SARL SOCRATES
- Gérant de SARL VENETIAN
- Gérant de SARL WYNN
- Associé-Gérant de SCI BELLAGIO
- Gérant de SCI DELANO
- Associé-Gérant de SCI ESPACE TOPAZE
- Gérant de SCI FLAMINGO
- Gérant de SCI LINQ
- Gérant de SCI SUNRISE
- Gérant de SCI TRUMP
- Gérant de TRUMP
- Gérant de VEGAS FLIPPER
- Gérant de VEGAS SARL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SARL DELANO |
Identifiant de l'entreprise | 812328375 |
Numéro interne du siège | 00017 |
Adresse | 22 RUE DE PARIS 94340 JOINVILLE LE PONT |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 10 juin 2015 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 10 000,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 10 juin 2015 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4722Z : Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) |
Activité principale de l'entreprise | 4722Z : Comm. détail viandes & produits à base de viande (magas. spéc.) |
Activité principale au registre des métiers | 4722ZB |
Activité au siege | |
Secteur | commerce |
Catégorie | Commerce de détail |
Activite | Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé |
Synonyme | boucher, boucherie, charcutier, charcuterie |
Principal | boucherie |
Au fonds vendu pour la validité et pour la correspondance DURAND CONCHEZ 9 rue Descombes 75017 PARIS
nomination du Gérant : Sevin, Arnaud Paul Marius
Pierre et fils Bagnolet 181 rue Saint-Denis 75002 Paris pour la validité, Cabinet Durand-Conchez 6 rue Anatole De La Forge 75017 Paris pour la correspondance.
au fonds vendu 181 rue Saint-Denis 75002 Paris pour la validité, Lex Phocea 46 rue Saint-Jacques 13006 Marseille pour la correspondance.
- Arnaud SEVIN
- AMBRE
- ARIA
- ARROS DEVELOPPEMENT
- AUTO CLUB SERVICES
- BELLAGIO
- CIRCUS
- COSMOPOLITAN
- DUNE
- EMERAUDE SARL
- FLAMINGO
- MARIOTT
- MIRAGE
- ONYX
- PALAZZO SARL
- PLATINUM
- SAPHIR
- SARL BALLY
- SARL CAESAR
- SARL CORTEZ
- SARL NOBU
- SARL SOCRATES
- SARL VENETIAN
- SARL WYNN
- SCI BELLAGIO
- SCI DELANO
- SCI ESPACE TOPAZE
- SCI FLAMINGO
- SCI LINQ
- SCI SUNRISE
- SCI TRUMP
- TRUMP
- VEGAS FLIPPER
- VEGAS SARL
JOINVILLE LE PONT
6
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SARL DELANO - Version en cache du 14/11/2022 02:50:26.