ImmatriculationLa société EIF LOGISTICS est situé au 11 PL EDOUARD VII 75009 PARIS 9
Elle a été crée le 09/11/2015 et elle est immatriculée sous le numéro 814603221 au greffe de PARIS
EIF LOGISTICS est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 100,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6810Z (Activités des marchands de biens immobiliers) et le code de l'activité de son établissement principal est 6810Z (Activités des marchands de biens immobiliers).
L'activité déclarée au greffe est : Acquisition et vente de biens immobiliers ou de sociétés propriétaires de biens immobiliers en France et à l'étranger ainsi que toutes opérations liées à des biens immobiliers.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6810Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- terres et terrains
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
- la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
EIF LOGISTICS à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeEIF LOGISTICS est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné .
TVASi EIF LOGISTICS est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR17814603221.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à EIF LOGISTICS de part son activité de 6810Z (Activités des marchands de biens immobiliers) sont :
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
Siége social et établissementsEIF LOGISTICS à son siége social situé au 11 PL EDOUARD VII 75009 PARIS 9.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 30 octobre 2015 : Immatriculation (Président : Baylac-Martres, Pierre-David, Directeur général : Pourchet, Arnaud, Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.)
- 16 octobre 2016 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 20 juin 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 27 mai 2018 : Modification (modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement)
- 11 juillet 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 12 juin 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 23 juillet 2019 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 12 août 2020 : Modification (modification survenue sur l'administration)
- 18 mai 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 19 mai 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
- 03 juillet 2022 : Modification (modification survenue sur la dénomination et l'administration)
DirigeantsLes dirigeants :
- 23/05/1972 : Arnaud POURCHET (Directeur général)
- 12/01/1969 : Pierre BAYLAC MARTRES (Président)
- 14/10/1966 : Thierry LARROQUE (Directeur général)
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société EIF LOGISTICS est de 53 ans. Le plus jeune à 50 ans, le plus agé 56 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Arnaud POURCHET
- Directeur général de EIF CROSS-DOCKS
- Directeur général de EIF HOLDING FRANCE
- Gérant de EIF INVESTMENT FRANCE
- Gérant de LPFE GERANT SARL
Pierre BAYLAC MARTRES
- Président de EIF ALTERNATIVE
- Président de EIF CROSS-DOCKS
- Président de EIF HOLDING FRANCE
- Gérant de EIF INVESTMENT FRANCE
- Gérant de LPFE GERANT SARL
- Gérant de SCI BRINBORION
Thierry LARROQUE
- Directeur général de EIF CROSS-DOCKS
- Directeur général de EIF HOLDING FRANCE
- Gérant de EIF INVESTMENT FRANCE
- Gérant de FEDERAL PLESSIS BOUCHARD
- Gérant de FEDERAL VILLEPREUX
- Gérant de FI INVESTISSEMENTS
- Président de HINES DMA
- Président de HINES INVESTMENT SERVICES FRANCE
- Président de HINES PROMOTION
- Gérant de LE ROMAINVILLE
- Gérant de LPFE GERANT SARL
- Directeur général de SPE II MATISSE
- Directeur général de SPE II PISSARRO
- Directeur général de SPE III COPERNIC
- Directeur général de SPE III NEWTON
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EIF LOGISTICS |
Identifiant de l'entreprise | 814603221 |
Numéro interne du siège | 00015 |
Adresse | 11 PL EDOUARD VII 75009 PARIS 9 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 30 octobre 2015 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Capital social | 100,00 EUR |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 30 octobre 2015 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers |
Activité principale de l'entreprise | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers |
Synonyme | marchand de biens immobiliers |
Principal | marchand de biens immobiliers |
Acquisition et vente de biens immobiliers ou de sociétés propriétaires de biens immobiliers en France et à l'étranger ainsi que toutes opérations liées à des biens immobiliers.
Directeur général partant : Pourchet, Arnaud, nomination du Directeur général : Larroque, Thierry
Président partant : Baylac-Martres, Pierre-David ; nomination du Président : Lagarde, Laurie
Directeur général partant : Larroque, Thierry ; nomination du Directeur général : Dos Santos, Nathalie
Directeur général partant : Dos Santos, Nathalie ; nomination du Directeur général : Forrest, Christina ; Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX
PARIS 9
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société EIF LOGISTICS - Version en cache du 28/09/2022 02:00:04.