ImmatriculationLa société CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE TROIS PROVINCES (C.E.P.E TROIS PROVINCES) est situé au 330 RUE DU MOURELET 84000 AVIGNON
Elle a été crée le et elle est immatriculée sous le numéro 818641532 au greffe de
CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE TROIS PROVINCES (C.E.P.E TROIS PROVINCES) n'est inscrit sur aucun registre.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 3511Z (Production d'électricité) et le code de l'activité de son établissement principal est 3511Z (Production d'électricité).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 3511Z (Production d'électricité), les activités sont :
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf38.21Z)
CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE TROIS PROVINCES (C.E.P.E TROIS PROVINCES) à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 3 établissements .
GreffeCENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE TROIS PROVINCES (C.E.P.E TROIS PROVINCES) est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au et son site internet peut être consulté à l'adresse .
Les greffiers sont :.
TVASi CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE TROIS PROVINCES (C.E.P.E TROIS PROVINCES) est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR38818641532.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE TROIS PROVINCES (C.E.P.E TROIS PROVINCES) de part son activité de 3511Z (Production d'électricité) sont :
Siége social et établissementsCENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE TROIS PROVINCES (C.E.P.E TROIS PROVINCES) à son siége social situé au 330 RUE DU MOURELET 84000 AVIGNON.
Les établissements sont les suivants :
- centr eol prod elec trois provinces lieu dit combe les chenots 70600 champlitte france
- centr eol prod elec trois provinces les louches leffond 70600 champlitte france
- centr eol prod elec trois provinces lieu dit bois des minimes 70600 champlitte france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 17 mai 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-10-31)
- 30 mai 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-10-31)
- 11 décembre 2018 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 06 juin 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-10-31)
- 23 octobre 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 28 mai 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-10-31)
- 07 juin 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-10-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 17/04/1969 : Jean-marc ARMITANO (Gérant)
- 19/08/1966 : Matthieu GUERARD (Gérant)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE TROIS PROVINCES (C.E.P.E TROIS PROVINCES) est de 55 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 56 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Jean-marc ARMITANO
- Gérant de C.E.P.E DE BAJOUVE SARL
- Gérant de C.E.P.E DE LA FORTERRE SARL
- Gérant de C.E.P.E. BOIS DE BAJOUVE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENER
- Gérant de C.E.P.E. DE BRICQUEVILLE SARL
- Gérant de C.E.P.E. DE CHATILLONNAIS SARL (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION
- Sous Gouverneur de C.E.P.E. DE LA BAUME (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGOE
- Gérant de C.E.P.E. DE OUEST TONNERROIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'
- Gérant de C.E.P.E. DE SAMBRES
- Gérant de C.E.P.E. DE VIEILLE CARRIERE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D
- Gérant de C.E.P.E. DU BLAISERON SARL
- Gérant de C.E.P.E. DU BOIS DE LA SERRE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'
- Gérant de C.E.P.E. MIREBELLOIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE
- Gérant de C.E.P.E. ORAIN (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE DE
- Gérant de C.E.P.E. SUD VESOUL (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE S
- Gérant de C.E.P.E. VAL DE MONTIGNY LA COUR SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODU
- Gérant de C.E.P.E. VAL DE VINGEANNE EST SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTI
- Gérant de C.P.E.S. DU SAUVAGE (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE DU
- Gérant de C.P.E.S. LA PLEINE DES MEES (CENTRALE DE PRODUCTION D 'ENERGIE S
- Gérant de C.P.E.S. LE CAMAZOU CENTRALE DE PRODUCTION D ENERGIE SOLAIRE LE
- Gérant de C.P.E.S. OMBRI-RES CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE OMBR
- Gérant de C.P.E.S. OMBRIPARK
- Gérant de C.P.E.S.. LES BROULES (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE)
- Gérant de CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE BROUVILLE
- Gérant de CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE ROSIERES (C.E.P.E
- Gérant de CEPE DE LA SALESSE
- Gérant de CPES DE L ANCIENNE COKERIE
- Président de ELECTRICITE SOLAIRE DE MOLLEGES
- Président de RES MEDITERRANEE
- Gérant de SPV LOCANERGY
- Dirigeant statutaire de SPV LOCANERGY THREE
- Sous Gouverneur de SPV LOCANERGY TWO
- Directeur général de THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP (FRANCE)
Matthieu GUERARD
- Commissaire aux Comptes de AILES MARINES SAS
- Directeur général de AQUILON ENERGIES SAS
- Gérant de C.E.P.E DE BAJOUVE SARL
- Gérant de C.E.P.E DE CUXAC
- Gérant de C.E.P.E DE LA FORTERRE SARL
- Gérant de C.E.P.E. BOIS DE BAJOUVE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENER
- Gérant de C.E.P.E. DE BRICQUEVILLE SARL
- Sous Gouverneur de C.E.P.E. DE LA BAUME (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGOE
- Gérant de C.E.P.E. DE OUEST TONNERROIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'
- Gérant de C.E.P.E. DE SAMBRES
- Gérant de C.E.P.E. DE VIEILLE CARRIERE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D
- Gérant de C.E.P.E. DU BLAISERON SARL
- Gérant de C.E.P.E. MIREBELLOIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE
- Gérant de C.E.P.E. ORAIN (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE DE
- Gérant de C.E.P.E. VAL DE MONTIGNY LA COUR SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODU
- Gérant de C.E.P.E. VAL DE VINGEANNE EST SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTI
- Gérant de C.P.E.S. DU SAUVAGE (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE DU
- Gérant de C.P.E.S. LE CAMAZOU CENTRALE DE PRODUCTION D ENERGIE SOLAIRE LE
- Gérant de C.P.E.S. OMBRI-RES CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE OMBR
- Gérant de C.P.E.S. OMBRIPARK
- Gérant de CENTRALE DE PRODUCTION D ENERGIE DE PUITS CASTAN
- Gérant de CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE BROUVILLE
- Gérant de CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE ROSIERES (C.E.P.E
- Gérant de CENTRALE EOLIENNE ENERGIE HAUT LANGUED
- Gérant de CEPE DE LA SALESSE
- Gérant de CEPE DES CLAVES
- Gérant de CEPE DU HAUT CABARDES
- Gérant de CPES DE L ANCIENNE COKERIE
- Directeur général de ELECTRICITE SOLAIRE DE MOLLEGES
- Administrateur de PERLE MARINE SAS
- Commissaire aux Comptes de RES
- Directeur général de THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP (FRANCE)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE TROIS PROVINCES (C.E.P.E TROIS PROVINCES) |
Identifiant de l'entreprise | 818641532 |
Numéro interne du siège | 00010 |
Adresse | 330 RUE DU MOURELET 84000 AVIGNON |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 06 janvier 2016 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 06 janvier 2016 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 3511Z : Production d'électricité |
Activité principale de l'entreprise | 3511Z : Production d'électricité |
Activité au siege | |
Secteur | energie |
Catégorie | Energie |
Activite | Production d'électricité |
Synonyme | producteur d'électricité |
Principal | producteur d'électricité |
Gérant : PETIT Jean-François ; Gérant : DUBOIS Sébastien
Gérant : PETIT Jean-François ; Gérant : VARELA Francisco
- Matthieu GUERARD
- AILES MARINES SAS
- AQUILON ENERGIES SAS
- C.E.P.E DE BAJOUVE SARL
- C.E.P.E DE CUXAC
- C.E.P.E DE LA FORTERRE SARL
- C.E.P.E. BOIS DE BAJOUVE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENER
- C.E.P.E. DE BRICQUEVILLE SARL
- C.E.P.E. DE LA BAUME (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGOE
- C.E.P.E. DE OUEST TONNERROIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'
- C.E.P.E. DE SAMBRES
- C.E.P.E. DE VIEILLE CARRIERE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D
- C.E.P.E. DU BLAISERON SARL
- C.E.P.E. MIREBELLOIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE
- C.E.P.E. ORAIN (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE DE
- C.E.P.E. VAL DE MONTIGNY LA COUR SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODU
- C.E.P.E. VAL DE VINGEANNE EST SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTI
- C.P.E.S. DU SAUVAGE (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE DU
- C.P.E.S. LE CAMAZOU CENTRALE DE PRODUCTION D ENERGIE SOLAIRE LE
- C.P.E.S. OMBRI-RES CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE OMBR
- C.P.E.S. OMBRIPARK
- CENTRALE DE PRODUCTION D ENERGIE DE PUITS CASTAN
- CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE BROUVILLE
- CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE ROSIERES (C.E.P.E
- CENTRALE EOLIENNE ENERGIE HAUT LANGUED
- CEPE DE LA SALESSE
- CEPE DES CLAVES
- CEPE DU HAUT CABARDES
- CPES DE L ANCIENNE COKERIE
- ELECTRICITE SOLAIRE DE MOLLEGES
- PERLE MARINE SAS
- RES
- THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP (FRANCE)
- Christopher GIL
Président - William CRAWFORD
Directeur général - Aurélie DETHAN
Directeur général - Anthony ROPER
Directeur général - Bernard DELUBAC
Directeur général - Stephane KOFMAN
Directeur général - Jean-marc ARMITANO
Directeur général - Adam OUBUIH
Directeur général - Phil GEORGES
Directeur général
- Christopher GIL
- Jean-marc ARMITANO
- C.E.P.E DE BAJOUVE SARL
- C.E.P.E DE LA FORTERRE SARL
- C.E.P.E. BOIS DE BAJOUVE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENER
- C.E.P.E. DE BRICQUEVILLE SARL
- C.E.P.E. DE CHATILLONNAIS SARL (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION
- C.E.P.E. DE LA BAUME (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGOE
- C.E.P.E. DE OUEST TONNERROIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'
- C.E.P.E. DE SAMBRES
- C.E.P.E. DE VIEILLE CARRIERE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D
- C.E.P.E. DU BLAISERON SARL
- C.E.P.E. DU BOIS DE LA SERRE (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'
- C.E.P.E. MIREBELLOIS (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE
- C.E.P.E. ORAIN (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE DE
- C.E.P.E. SUD VESOUL (CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ENERGIE S
- C.E.P.E. VAL DE MONTIGNY LA COUR SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODU
- C.E.P.E. VAL DE VINGEANNE EST SARL CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTI
- C.P.E.S. DU SAUVAGE (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE DU
- C.P.E.S. LA PLEINE DES MEES (CENTRALE DE PRODUCTION D 'ENERGIE S
- C.P.E.S. LE CAMAZOU CENTRALE DE PRODUCTION D ENERGIE SOLAIRE LE
- C.P.E.S. OMBRI-RES CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE OMBR
- C.P.E.S. OMBRIPARK
- C.P.E.S.. LES BROULES (CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE)
- CENTRALE DE PRODUCTION D'ENERGIE SOLAIRE BROUVILLE
- CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE ROSIERES (C.E.P.E
- CEPE DE LA SALESSE
- CPES DE L ANCIENNE COKERIE
- ELECTRICITE SOLAIRE DE MOLLEGES
- RES MEDITERRANEE
- SPV LOCANERGY
- SPV LOCANERGY THREE
- SPV LOCANERGY TWO
- THE RENEWABLES INFRASTRUCTURE GROUP (FRANCE)
AVIGNON
NN
salarié(s)
CHAMPLITTE
NN
salarié(s)
CHAMPLITTE
NN
salarié(s)
CHAMPLITTE
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société CENTRALE EOLIENNE DE PRODUCTION D'ELECTRICITE TROIS PROVINCES (C.E.P.E TROIS PROVINCES) - Version en cache du 11/11/2022 17:24:42.