ImmatriculationLa société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MOBILITE ET STATIONNEMENT DU PAYS AJACCIEN est situé au ZI DU VAZZIO 20090 20186 AJACCIO
Elle a été crée le et elle est immatriculée sous le numéro 822167748 au greffe de
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MOBILITE ET STATIONNEMENT DU PAYS AJACCIEN n'est inscrit sur aucun registre.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4931Z (Transports urbains et suburbains de voyageurs) et le code de l'activité de son établissement principal est 4931Z (Transports urbains et suburbains de voyageurs).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4931Z (Transports urbains et suburbains de voyageurs), les activités sont :
- le transport par voie terrestre de passagers par des systèmes de transport urbain et suburbain utilisant divers modes de transport, tels que bus, chemins de fer, tramway, trolley-bus, métro souterrain ou aérien, etc.
Mais sont exclues les activités :
- le transport interurbain de passagers par chemin de fer (cf49.10Z)
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MOBILITE ET STATIONNEMENT DU PAYS AJACCIEN à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 1 établissements et 50 à 99 salariés.
GreffeSOCIETE PUBLIQUE LOCALE MOBILITE ET STATIONNEMENT DU PAYS AJACCIEN est du ressort du greffe de dont les coordonnées postales sont
Le greffe peut être appelé au et son site internet peut être consulté à l'adresse .
Les greffiers sont :.
TVASi SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MOBILITE ET STATIONNEMENT DU PAYS AJACCIEN est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR60822167748.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MOBILITE ET STATIONNEMENT DU PAYS AJACCIEN de part son activité de 4931Z (Transports urbains et suburbains de voyageurs) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01424 Transports publics urbains de voyageurs
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsSOCIETE PUBLIQUE LOCALE MOBILITE ET STATIONNEMENT DU PAYS AJACCIEN à son siége social situé au ZI DU VAZZIO 20090 20186 AJACCIO.
Les établissements sont les suivants :
- soc pub loc mob stationnem pays ajac tca 75 cours napoleon 20000 ajaccio france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 30 août 2016 : Creation (Président du conseil d'administration, Administrateur : FERRARA Jean-Jacques Directeur général : MONFROY Nicole, Brigitte né(e) GALEY Administrateur : PASQUALAGGI Jean, Marie, Joseph Administrateur : OTTAVY Nicole, Claude, Antonia Administrateur : LA)
- 01 septembre 2016 : Immatriculation (Président du conseil d'administration, Administrateur : FERRARA Jean-Jacques Directeur général : MONFROY Nicole, Brigitte né(e) GALEY Administrateur : PASQUALAGGI Jean, Marie, Joseph Administrateur : OTTAVY Nicole, Claude, Antonia Administrateur : LA)
- 14 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 17 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 16 octobre 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2019-03-31)
- 23 mars 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-03-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 08/06/1965 : Baptiste LACOMBE (Administrateur)
- 27/10/1961 : Christian BALZANO (Administrateur)
- 30/01/1950 : Jacques BILLARD (Administrateur)
- 16/06/1967 : Jean FERRARA (Administrateur)
- 26/07/1947 : Jean PASQUALAGGI (Administrateur)
- 10/12/1980 : Laurent MARCANGELI (Administrateur)
- 19/08/1952 : Nicole MONFROY (Directeur général)
- 11/12/1958 : Nicole OTTAVY (Administrateur)
- 05/07/1973 : Pierre-jean POGGIALE (Administrateur)
- 12/10/1974 : Stéphane SBRAGGIA (Administrateur)
- 11/08/1976 : Yoann HABANI (Administrateur)
L'âge moyen des 11 dirigeants de la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MOBILITE ET STATIONNEMENT DU PAYS AJACCIEN est de 58 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 75 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Baptiste LACOMBE
Christian BALZANO
- Administrateur de AMETARRA SPL
- Président de PATES FRAICHES COLOMBA
- Gérant de SCI NOVELLA D'ACQUALONGA
Jean FERRARA
Laurent MARCANGELI
Nicole OTTAVY
Stéphane SBRAGGIA
Yoann HABANI
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MOBILITE ET STATIONNEMENT DU PAYS AJACCIEN |
Identifiant de l'entreprise | 822167748 |
Numéro interne du siège | 00018 |
Adresse | ZI DU VAZZIO 20090 20186 AJACCIO |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 septembre 2016 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 septembre 2016 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4931Z : Transports urbains et suburbains de voyageurs |
Activité principale de l'entreprise | 4931Z : Transports urbains et suburbains de voyageurs |
Activité au siege | |
Secteur | tourisme |
Catégorie | Transports |
Activite | Transports urbains et suburbains de voyageurs |
Synonyme | bus, chemin de fer, tramway, trolleybus, métro, funiculaire, société de transport |
Principal | société de transports urbains |
Transport public de voyageurs et services annexes de mobilité
Transport public de voyageurs et services annexes de mobilité
- Yoann HABANI
- CASY
- CHEMINS DE FER DE LA CORSE
- Jean-baptiste BARTOLI
Directeur général - Marie, BARTOLI
Administrateur - Antoine, ORSINI
Administrateur - Francois, DOMINICI
Administrateur - Jean, PANUNZI
Administrateur - Francois TATTI
Administrateur - Jean, FREMY
Administrateur - Guy KINKOR
Administrateur - Michel STEFANI
Administrateur - Pierre, MANCINI
Administrateur - Francois, MOSCONI
Administrateur - Ange, SANTINI
Administrateur - Antoine, SINDALI
Administrateur - Jean, ESPINO
Administrateur - Annonciade, NIELLINI
Administrateur - Hyacinthe VANNI
Administrateur - Michel CASTELLANI
Administrateur - Yannick CASTELLI
Administrateur - Marianne DEPARIS
Administrateur - Paul, BENEDETTI
Administrateur - Guy ARMANET
Administrateur - Marie MARIOTTI
Administrateur - Karine MURATI CHINESI
Administrateur - Anne SANTUCCI
Administrateur - Charles VOGLIMACCI
Administrateur - Pierre TOMASI
Administrateur - Christophe CANIONI
Administrateur
- Jean-baptiste BARTOLI
AJACCIO
NN
salarié(s)
AJACCIO
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SOCIETE PUBLIQUE LOCALE MOBILITE ET STATIONNEMENT DU PAYS AJACCIEN - Version en cache du 24/07/2022 15:40:40.