ImmatriculationLa société COMERGY est situé au 10 CHE DU VIEUX CHENE 38240 MEYLAN
Elle a été crée le 01/12/2016 et elle est immatriculée sous le numéro 824067029 au greffe de GRENOBLE
COMERGY est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société à responsabilité limitée (sans autre indication) au capital de 2 300 000,00 EUR.
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 7010Z (Activités des sièges sociaux) et le code de l'activité de son établissement principal est 7010Z (Activités des sièges sociaux).
L'activité déclarée au greffe est : Prise de participation dans toutes entreprises, sociétés GIE Français ou étranger, crées ou à créer, pouvant s'effectuer par tous moyens. Toutes prestations administratives de conseils et autres et toutes activités de recherche, de développement et d'animation.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
COMERGY à réalisé en un chiffre d'affaire de 0,00 pour un résultat net de 0,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeCOMERGY est du ressort du greffe de GRENOBLE dont les coordonnées postales sont BP 150 38019 GRENOBLE CEDEX 1
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique .
TVASi COMERGY est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR26824067029.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à COMERGY de part son activité de 7010Z (Activités des sièges sociaux) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Siége social et établissementsCOMERGY à son siége social situé au 10 CHE DU VIEUX CHENE 38240 MEYLAN.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 22 novembre 2016 : Immatriculation (Gérant : TODESCO Philippe René Hippolyte nom d'usage : TODESCO)
- 17 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 23 novembre 2018 : Vente (Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement))
- 17 mars 2019 : Modification (Modification de l'activité.)
- 29 août 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 17 décembre 2020 : Modification (Modification de l'administration.)
- 26 septembre 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 08 septembre 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 21/06/1965 : Philippe TODESCO (Gérant)
L'âge moyen des 1 dirigeants de la société COMERGY est de 58 ans. Le plus jeune à 58 ans, le plus agé 58 ans.
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 17 décembre 2020 : CHAMBON Eric nom d'usage : CHAMBON devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée ALEO devient commissaire aux comptes suppléant)
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Philippe TODESCO
- Gérant de ENERGIES3 DEVELOPPEMENT
- Gérant de LG AIRPARC
- Gérant de MAXELLAIR-LOCATION
- Gérant de MS GROUPE
- Gérant de SARL ST GEOIRS
- Gérant de SCI M. SARAH
- Liquidateur de SISTERON SOLAIRE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMERGY |
Identifiant de l'entreprise | 824067029 |
Numéro interne du siège | 00010 |
Adresse | 10 CHE DU VIEUX CHENE 38240 MEYLAN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 22 novembre 2016 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Capital social | 2 300 000,00 EUR |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | N |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 22 novembre 2016 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux |
Activité au siege | |
Secteur | finance |
Catégorie | Finance |
Activite | Activités des sièges sociaux |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales |
Principal | sièges sociaux |
Prise de participation dans toutes entreprises, sociétés GIE Français ou étranger, crées ou à créer, pouvant s'effectuer par tous moyens. Toutes prestations administratives de conseils et autres et toutes activités de recherche, de développement et d'animation.
Art. L.236-14 du code de commerce
CHAMBON Eric nom d'usage : CHAMBON devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée ALEO devient commissaire aux comptes suppléant
MEYLAN
NN
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société COMERGY - Version en cache du 15/02/2023 12:27:51.