ImmatriculationLa société SA IMMOBIL DE L HOTEL NEGRESCO est situé au 37 PRO DES ANGLAIS 06200 NICE
Elle a été crée le 25/11/1958 et elle est immatriculée sous le numéro 958808354 au greffe de NICE
SA IMMOBIL DE L HOTEL NEGRESCO est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est SA Ã conseil d'administration (s.a.i.)
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers) et le code de l'activité de son établissement principal est 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
SA IMMOBIL DE L HOTEL NEGRESCO à réalisé en 2015 un chiffre d'affaire de 124 807,00 pour un résultat net de 9 091,00 euros , grace à 0 établissement.
GreffeSA IMMOBIL DE L HOTEL NEGRESCO est du ressort du greffe de NICE dont les coordonnées postales sont 6 RUE DESIRE NIEL 06009 NICE CEDEX
Le greffe peut être appelé au 04 93 92 87 87 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nice.fr.
Les greffiers sont : BAILET Bernard , BAILET Louis , CIGNETTI Dominique , BAILET-DUPUY Florence
Le greffe est ouvert De 9h à 12h et de 13h30 à 15h.
TVASi SA IMMOBIL DE L HOTEL NEGRESCO est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR72958808354.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à SA IMMOBIL DE L HOTEL NEGRESCO de part son activité de 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Siége social et établissementsSA IMMOBIL DE L HOTEL NEGRESCO à son siége social situé au 37 PRO DES ANGLAIS 06200 NICE.
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 26 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 09 août 2009 : Modification (Modification de représentant.)
- 24 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 13 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 01 août 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 03 septembre 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 03 avril 2013 : Modification (Modification de représentant.)
- 21 février 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 18 novembre 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 02 septembre 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 04 janvier 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 17 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 21 août 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 23 février 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2019-12-31)
- 19 mars 2021 : Modification (Modification survenue sur l'administration.)
- 09 juillet 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-12-31)
- 19 juillet 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-12-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 23/04/1944 : Adina RICHARD (Administrateur)
- 16/09/1946 : Danielle CURTY (Administrateur)
- 27/03/1923 : Jeanne AUGIER (Président)
- 14/11/1934 : Michel PALMER (Administrateur)
- 18/08/1966 : Nathalie THOMAS (Administrateur provisoire)
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SA IMMOBIL DE L HOTEL NEGRESCO est de 79 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 99 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Adina RICHARD
Danielle CURTY
Jeanne AUGIER
Michel PALMER
Nathalie THOMAS
- Administrateur provisoire de AGORA
- Administrateur provisoire de AMBIANCE CACAO
- Administrateur provisoire de AUX SUPREMES DE LA TURBIE
- Administrateur provisoire de AUX SUPREMES DE SAINT JEANNET
- Administrateur provisoire de AUX SUPREMES DU CAP
- Administrateur provisoire de BRASSERIE LE SKYROS
- Administrateur provisoire de BUSINESS ENTREPRISE ET COMMERCE
- Administrateur provisoire de CLV
- Administrateur provisoire de CONSTRUCTORUL
- Administrateur provisoire de CRYSTAL SECURITE
- Administrateur provisoire de ELECTRIQUE BATIMENT INDUSTRIE
- Administrateur provisoire de FRACTALYS
- Administrateur provisoire de LA BOULANGERIE D'AMELIE
- Administrateur provisoire de LA DELICIEUSE
- Administrateur provisoire de LA LORRAINE
- Administrateur provisoire de LA RENAISSANCE
- Administrateur provisoire de LA VIE EST BELLE
- Administrateur provisoire de LE PAPILLON
- Administrateur provisoire de LE PETIT PARADIS
- Administrateur provisoire de MAREYEURS DEVELOPPEMENT
- Liquidateur de NACO
- Administrateur provisoire de NEGRESCO BOUTIQUES
- Administrateur provisoire de P.M.A.B. PERRIN MACHINES A BOIS
- Administrateur provisoire de ROGUEZ
- Liquidateur de SCI CONA
- Administrateur provisoire de SCI DELANA
- Gérant de SCI OTAN
- Associé-Gérant de SCM NATHALIE THOMAS - PIERRE-LOUIS EZAVIN
- Administrateur provisoire de SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE THE BEST LINK
- Administrateur provisoire de SUNRISE DREAM
- Administrateur provisoire de TECHNIMMO
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SA IMMOBIL DE L HOTEL NEGRESCO |
Identifiant de l'entreprise | 958808354 |
Numéro interne du siège | 00012 |
Adresse | 37 PRO DES ANGLAIS 06200 NICE |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Sans objet |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 janvier 1958 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 janvier 1958 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2015) | 124 807,00 |
Résultat net | 9 091,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Activité au siege | |
Secteur | immobilier |
Catégorie | Immobilier |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Président : MESNAGE Jeanne Geneviève modification le 25 Avril 2005 Administrateur : PALMER Michel modification le 25 Novembre 2002 Administrateur : RICHARD Adina Liona modification le 25 Novembre 2002 Administrateur : CURTY Danielle Marie Mathilde modification le 25 Novembre 2002
Président : MESNAGE Jeanne Geneviève modification le 25 Avril 2005 Administrateur : PALMER Michel modification le 25 Novembre 2002 Administrateur : RICHARD Adina Liona modification le 25 Novembre 2002 Administrateur : CURTY Danielle Marie Mathilde modification le 25 Novembre 2002 Administrateur provisoire : THOMAS Nathalie Jeanne en fonction le 25 Mars 2013
Président : CURTY Danielle ; Administrateur : RICHARD Adina Liona ; Administrateur : SPITZ Nicole
- Nathalie THOMAS
- AGORA
- AMBIANCE CACAO
- AUX SUPREMES DE LA TURBIE
- AUX SUPREMES DE SAINT JEANNET
- AUX SUPREMES DU CAP
- BRASSERIE LE SKYROS
- BUSINESS ENTREPRISE ET COMMERCE
- CLV
- CONSTRUCTORUL
- CRYSTAL SECURITE
- ELECTRIQUE BATIMENT INDUSTRIE
- FRACTALYS
- LA BOULANGERIE D'AMELIE
- LA DELICIEUSE
- LA LORRAINE
- LA RENAISSANCE
- LA VIE EST BELLE
- LE PAPILLON
- LE PETIT PARADIS
- MAREYEURS DEVELOPPEMENT
- NACO
- NEGRESCO BOUTIQUES
- P.M.A.B. PERRIN MACHINES A BOIS
- ROGUEZ
- SCI CONA
- SCI DELANA
- SCI OTAN
- SCM NATHALIE THOMAS - PIERRE-LOUIS EZAVIN
- SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE THE BEST LINK
- SUNRISE DREAM
- TECHNIMMO
NICE
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 828 804 |
Immobilisation incorporelle | 11 739 |
Immobilisation corporelle | 816 455 |
Immobilisation financière | 610 |
Actif circulant net | 1 874 232 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 603 415 |
Placement | 270 817 |
Total Actif | 2 703 036 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 389 447 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 155 000 |
Dette | 158 588 |
Total Passif | 2 703 036 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 124 807 |
Produit d'exploitation | 124 809 |
Charge d'exploitation | 146 082 |
Résultat d'exploitation | -21 273 |
Produit financier net | 31 967 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 31 967 |
Résultat courrant | 10 695 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 9 091 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société SA IMMOBIL DE L HOTEL NEGRESCO - Version en cache du 14/11/2022 15:54:03.