MME Genevieve DESCAMPS
Directeur général de OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MALAKOFF
MME Genevieve DESCAMPS a 68 ans ( naissance en 1954), elle est Directeur général de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MALAKOFF
MME Genevieve DESCAMPS peut être contacté au siège de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MALAKOFF par courrier à l'adresse OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE MALAKOFF 2 RUE JEAN LURCAT 92240 MALAKOFF FRANCE
La société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MALAKOFF est principalement dirigée par MME Genevieve DESCAMPS qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Location de logements ,location d'appartements, location de maisons
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820A (Location de logements), les activités sont :
- Location de logements
- La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
La société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MALAKOFF est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/05/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 27920036400024.
- M Abel HAMON, Administrateur (1945) depuis le 23 décembre 2008
- M Antonio OLIVEIRA, Administrateur (1968) depuis le 05 août 2008
- M Claude DELEMAILLY, Administrateur (1957) depuis le 20 mars 2015
- M Clement GUION, Administrateur (1940) depuis le 23 décembre 2008
- M Gilbert METAIS, Administrateur (1957) depuis le 20 mars 2015
- M Herve MERAVILLE, Administrateur (1949) depuis le 20 mars 2015
- M Joel ALLAIN, Administrateur (1947) depuis le 05 août 2008
- M Laurent CARTERON, Administrateur (1966) depuis le 20 mars 2015
- M Maxime LE BRUN, Administrateur (1941) depuis le 23 décembre 2008
- M Michael ORAND, Administrateur (1987) depuis le 20 mars 2015
- M Rene ASSIBAT, Administrateur (1943) depuis le 23 décembre 2008
- M Roland NAGEOTTE, Administrateur (1948) depuis le 23 décembre 2008
- M Serge CORMIER, Président (1951) depuis le 05 août 2008
- M Serge CORMIER, Administrateur (1951) depuis le 23 décembre 2008
- M Stephane JUGNOT, Administrateur (1971) depuis le 20 mars 2015
- MME Catherine COLLEU, Administrateur (1962) depuis le 20 mars 2015
- MME Colette ESTEVE, Administrateur (1950) depuis le 20 mars 2015
- MME Emmanuelle JANNES-OBER, Administrateur (1964) depuis le 20 mars 2015
- MME Evelyne BINSE, Administrateur (1951) depuis le 20 mars 2015
- MME Florence DUBUISSON, Administrateur (1972) depuis le 26 mars 2015
- MME Francoise GUILLOIS, Administrateur (1954) depuis le 20 mars 2015
- MME Francoise RIBEIRO, Administrateur (1943) depuis le 23 décembre 2008
- MME Genevieve DESCAMPS, Directeur général (1954) depuis le 26 mars 2015
- MME Marie-Claude MESERAY, Administrateur (1948) depuis le 20 mars 2015
- MME Michelle VARIER, Administrateur (1940) depuis le 23 décembre 2008
- MME Yannick GEOFFROY, Administrateur (1965) depuis le 23 décembre 2008
L'âge moyen des 26 dirigeants de la société OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MALAKOFF est de 67 ans. Le plus jeune à 35 ans, le plus agé 82 ans.
Anciens dirigeants :
- M Clement GUILLON, Administrateur (1940) du 05 août 2008 au 23 décembre 2008
- M Jacques CAPUS, Administrateur (1939) du 05 août 2008 au 20 mars 2015
- M Jean CAMPAGNE, Administrateur (1969) du 05 août 2008 au 23 décembre 2008
- M Jean-Baptiste CAMPAGNE, Administrateur (1969) du 23 décembre 2008 au 20 mars 2015
- M Michel BLANC, Administrateur (1941) du 05 août 2008 au 20 mars 2015
- M Pierre PALAMARA, Administrateur (1928) du 05 août 2008 au 20 mars 2015
- MME Florence DUBUISSON, Administrateur (1972) du 20 mars 2015 au 26 mars 2015
- MME Genevieve DESCHAMPS, Directeur général (1954) du 20 mars 2015 au 26 mars 2015
- MME Gertrude FRITSCH, Administrateur (1933) du 05 août 2008 au 23 décembre 2008
- MME Gertrude WEIS, Administrateur (1933) du 23 décembre 2008 au 20 mars 2015
- MME Monique ZANATTA, Administrateur (1943) du 05 août 2008 au 23 décembre 2008
- MME Myriam MISITI, Administrateur (1952) du 05 août 2008 au 23 décembre 2008
- MME Myriem ZITOUNI, Administrateur (1952) du 23 décembre 2008 au 20 mars 2015
- MME Renee LE STER, Administrateur (1936) du 23 décembre 2008 au 20 mars 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MALAKOFF | |
Sigle de l'entreprise | OPH MALAKOFF | |
Entrepreneurs individuels | OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE MALAKOFF | |
Identifiant de l'entreprise | 279200364 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 2 RUE JEAN LURCAT 92240 MALAKOFF | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 23 décembre 1985 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Établissement public local à caractère industriel ou commercial | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1927 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820A : Location de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 6820A : Location de logements | |
Activité principale | 6820A | |
Première activité | 6820A | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de logements | |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÂTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 05006 Statut des offices publics de l'habitat
construction et location de logements sociaux.
construction et location de logements sociaux.