M Jean-Marc DENEU
Gérant de EARL DES BLEUETS
M Jean-Marc DENEU a 70 ans ( naissance en 1954), est Gérant de la société EARL DES BLEUETS
M Jean-Marc DENEU peut être contacté au siège de la société EARL DES BLEUETS par courrier à l'adresse EARL DES BLEUETS LIEU DIT LA POITEVINIERE 72150 ST VINCENT DU LOROUER FRANCE, par téléphone au 0243448751
La société EARL DES BLEUETS est principalement dirigée par M Jean-Marc DENEU qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Ãlevage de vaches laitières ,agriculteur, éleveur, éleveur de bovins, éleveur de vaches laitières
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0141Z (Ãlevage de vaches laitières), les activités sont :
- Ãlevage de vaches laitières
- l'élevage de vaches laitières
- la production de lait cru de vache ou de bufflonne
Mais sont exclues les activités :
- la transformation du lait (cf10.51A)
La société EARL DES BLEUETS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/10/1993 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 39272485200018.
- MME Marie-Therese DENEU, Gérant (1958) depuis le 25 juillet 2010
Anciens dirigeants :
- M Jean-Marc DENEU, Gérant (1954) du 19 janvier 2005 au 25 juillet 2010
Dirigeants personne morale:
LA POITEVINIERE
72150 SAINT VINCENT DU LOROUER
Téléphone : 0243448751 Société
EARL DES BLEUETS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EARL DES BLEUETS | |
Entrepreneurs individuels | EARL DES BLEUETS | |
Identifiant de l'entreprise | 392724852 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | LA POITEVINIERE 72150 SAINT VINCENT DU LOROUER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 août 1993 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 août 1993 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0141Z : Ãlevage de vaches laitières | |
Activité principale de l'entreprise | 0141Z : Ãlevage de vaches laitières | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Ãlevage de vaches laitières | |
Synonyme | agriculteur, éleveur, éleveur de bovins, éleveur de vaches laitières | |
Principal | éleveur de vaches laitières |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
39272485200018 | EARL DES BLEUETS LIEU DIT LA POITEVINIERE 72150 ST VINCENT DU LOROUER FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 43 14 18 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lemans.fr.
Les greffiers sont : GRAS Philippe , GENESTE Victor
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Gérant(e) : DENEU Marie-Thérèse né(e) FOUREAU
Gérant : DENEU Marie-Thérèse né(e) FOUREAU ; Associé non exploitant : DENEU Jean-Marc
Liquidateur : DENEU Marie-Thérèse, Angèle, Louise né(e) FOUREAU