M Philippe GOULLEY
Gérant de S.A.M.A.S
M Philippe GOULLEY a 67 ans ( naissance en 1957), est Gérant de la société S.A.M.A.S
M Philippe GOULLEY peut être contacté au siège de la société S.A.M.A.S par courrier à l'adresse S A M A S ZAC DU PETIT LEROY 7 RUE ERNEST FLAMMARION 94550 CHEVILLY LARUE FRANCE
La société S.A.M.A.S est principalement dirigée par M Philippe GOULLEY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros d'autres biens domestiques ,grossiste, vendeur en gros, grossiste d'articles métalliques, vendeur d'articles métalliques en gros, grossiste d'ouvrages en bois, vendeur d'ouvrage en bois en gros, grossiste en cycles, vendeur de cycles en gros, grossiste en papeterie, vendeur de
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4649Z (Commerce de gros d'autres biens domestiques), les activités sont :
- Commerce de gros d'autres biens domestiques
- le commerce de gros d'articles métalliques de table et de cuisine
- le commerce de gros d'ouvrages en bois, vannerie et liège, etc.
- le commerce de gros de cycles et de leurs pièces et accessoires
- le commerce de gros de papeterie, de livres, de journaux et de périodiques
- le commerce de gros d'articles de maroquinerie et d'accessoires de voyage
- le commerce de gros d'instruments de musique
- le commerce de gros de jeux et jouets
- le commerce de gros d'articles de sport, y compris de chaussures spéciales de sport, telles que des chaussures de ski
- le commerce de gros de cycles
La société S.A.M.A.S est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/08/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 42170011300036.
- M Yves BOULU-GAUTHIER, Gérant (1960) depuis le 20 avril 2017
Anciens dirigeants :
- M Claude SALVERT, Gérant (1951) du 14 septembre 2004 au 14 février 2006
- M Guillaume LE REVEILLE, Gérant (1974) du 11 mars 2015 au 15 septembre 2016
- M Hugues FOURMENTRAUX, Gérant (1967) du 15 septembre 2016 au 20 avril 2017
- M Philippe GOULLEY, Gérant (1957) du 12 septembre 2006 au 11 mars 2015
- M Xavier NEUSCHWANDER, Gérant (1957) du 14 février 2006 au 12 septembre 2006
Dirigeants personne morale:
- KPMG AUDIT ID, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 05 août 2015
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 août 2015
7 RUE ERNEST FLAMMARION
94550 CHEVILLY LARUE
Téléphone : Société
S.A.M.A.S
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | S.A.M.A.S | |
Entrepreneurs individuels | S.A.M.A.S | |
Identifiant de l'entreprise | 421700113 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | 7 RUE ERNEST FLAMMARION 94550 CHEVILLY LARUE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 02 juin 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société en nom collectif | |
Capital social | 7 500,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 29 décembre 1998 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 4 487 000,00 | |
Résultat net | 41 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4649Z : Commerce de gros d'autres biens domestiques | |
Activité principale de l'entreprise | 4649Z : Commerce de gros d'autres biens domestiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste d'articles métalliques, vendeur d'articles métalliques en gros, grossiste d'ouvrages en bois, vendeur d'ouvrage en bois en gros, grossiste en cycles, vendeur de cycles en gros, grossiste en papeterie, vendeur de |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 2 187 000 |
Stock | 1 070 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 117 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 2 187 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 49 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 138 000 |
Total Passif | 2 187 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 4 487 000 |
Produit d'exploitation | 4 487 000 |
Charge d'exploitation | 4 441 000 |
Résultat d'exploitation | 46 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 4 000 |
Résultat financier | -4 000 |
Résultat courrant | 42 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 400 |
Résultat exceptionnel | -400 |
Résultat net | 41 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
42170011300036 | S A M A S ZAC DU PETIT LEROY 7 RUE ERNEST FLAMMARION 94550 CHEVILLY LARUE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 43 99 10 07 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-creteil.fr.
Les greffiers sont : MEY Jean Jacques , MEY Claire , MEY Anne-Sophie
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi, 9h30-12h30 et 13h30-16h
- 01880 Ameublement - négoce de l'ameublement
- 00567 Bijouterie joaillerie orfèvrerie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 00450 Commerce de gros de jouets bimbeloterie bazars
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00303 Couture Région parisienne
- 02121 Ãdition
- 01607 Industries des jeux jouets et connexes
- 00650 Métallurgie cadres
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
- 00804 VRP
Gérant : GOULLEY Philippe en fonction le 11 Août 2008 Associé : CONSTRUCTION MAINTENANCE ET SERVICES modification le 12 Mars 2010 Associé : CHANTIERS MODERNES modification le 12 Mars 2010
Gérant : GOULLEY Philippe en fonction le 11 Août 2008 Associé : CONSTRUCTION MAINTENANCE ET SERVICES modification le 12 Mars 2010 Associé : VINCI CONSTRUCTION FRANCE en fonction le 19 Janvier 2012
Gérant : GOULLEY Philippe en fonction le 11 Août 2008 Associé : CONSTRUCTION MAINTENANCE ET SERVICES modification le 12 Mars 2010 Associé : VINCI CONSTRUCTION FRANCE en fonction le 19 Janvier 2012 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 22 Juin 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 22 Juin 2012
Associé : CONSTRUCTION MAINTENANCE ET SERVICES modification le 12 Mars 2010 Associé : VINCI CONSTRUCTION FRANCE en fonction le 19 Janvier 2012 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 22 Juin 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 22 Juin 2012 Gérant : LE RÃVEILLà Guillaume en fonction le 09 Mars 2015
Associé : VINCI CONSTRUCTION FRANCE en fonction le 19 Janvier 2012 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 22 Juin 2012 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 22 Juin 2012 Gérant : LE RÃVEILLà Guillaume en fonction le 09 Mars 2015 Associé : NEOM en fonction le 03 Août 2015
Associé : VINCI CONSTRUCTION FRANCE en fonction le 19 Janvier 2012 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID modification le 13 Septembre 2016 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 13 Septembre 2016 Associé : NEOM en fonction le 03 Août 2015 Gérant : FOURMENTRAUX Hugues en fonction le 13 Septembre 2016
Associé : VINCI CONSTRUCTION FRANCE en fonction le 19 Janvier 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID modification le 13 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A modification le 13 Septembre 2016 ; Associé : NEOM en fonction le 03 Août 2015 ; Gérant : BOULU-GAUTHIER Yves en fonction le 18 Avril 2017