M Vincent NAVARRE
Président de MOET HENNESSY INTERNATIONAL
M Vincent NAVARRE a 64 ans ( naissance en 1958), est Président de la société MOET HENNESSY INTERNATIONAL
M Vincent NAVARRE peut être contacté au siège de la société MOET HENNESSY INTERNATIONAL par courrier à l'adresse MOET HENNESSY INTERNATIONAL 24 A 32 24 RUE JEAN GOUJON CS 30014 75382 PARIS CEDEX 08 FRANCE, par téléphone au 01 46 21 09 48 ou par fax au 01 44 13 22 23
La société MOET HENNESSY INTERNATIONAL est principalement dirigée par M Vincent NAVARRE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires ,fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6430Z (Fonds de placement et entités financières similaires), les activités sont :
- Fonds de placement et entités financières similaires
- Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d'autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d'actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques
- les sociétés d'investissement à capital variable
- les sociétés d'investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d'agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d'une convention de fiducie, d'un testament ou d'un contrat d'agence
- les fonds communs de placement
Mais sont exclues les activités :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cfla sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf64.20Z)
- les caisses de retraite (cf65.30Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf84.30B)
La société MOET HENNESSY INTERNATIONAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/07/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43007089600039.
- M Gilles RAINAUT, Commissaire aux comptes suppléant (1956) depuis le 22 juin 2016
- M Vincent NAVARRE, Président (1958) depuis le 18 juillet 2013
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MOET HENNESSY INTERNATIONAL est de 65 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Colin CAMPBELL, Administrateur (1942) du 14 septembre 2004 au 21 novembre 2006
- M Gilles HENNESSY, Administrateur (1949) du 14 septembre 2004 au 21 novembre 2006
- M Nicholas ROSE, Administrateur (1957) du 14 septembre 2004 au 21 novembre 2006
- M Patrick HOUEL, Administrateur (1942) du 14 septembre 2004 au 21 novembre 2006
- M Stuart FLETCHER, Administrateur (1957) du 14 septembre 2004 au 21 novembre 2006
- M Vincent NAVARRE, Président du conseil d`administration (1958) du 14 septembre 2004 au 13 novembre 2010
- M Vincent NAVARRE, Président (1958) du 13 novembre 2010 au 18 juillet 2013
Dirigeants personne morale:
- MAZARS SAS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 22 juin 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MOET HENNESSY INTERNATIONAL | |
Entrepreneurs individuels | MOET HENNESSY INTERNATIONAL | |
Identifiant de l'entreprise | 430070896 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 24 RUE JEAN GOUJON 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 juillet 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 151 564 018,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 06 mars 2000 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 0,00 | |
Résultat net | 100 346 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité principale de l'entreprise | 6430Z : Fonds de placement et entités financières similaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Fonds de placement et entités financières similaires | |
Synonyme | fond de placement, fond commun de placement, société d'investissement, fiducie, compte de patrimoine |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 424 624 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 424 624 000 |
Actif circulant net | 39 239 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 39 239 000 |
Placement | 0 |
Total Actif | 463 863 008 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 462 663 008 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 40 000 |
Dette | 1 160 000 |
Total Passif | 463 863 008 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 2 600 000 |
Résultat d'exploitation | -2 600 000 |
Produit financier net | 105 587 000 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 105 587 000 |
Résultat courrant | 102 987 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 100 346 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43007089600039 | MOET HENNESSY INTERNATIONAL 24 A 32 24 RUE JEAN GOUJON CS 30014 75382 PARIS CEDEX 08 FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02120 Banques
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Le placement et la gestion des fonds lui appartenant, la participation directe ou indirecte, dans toute société ou groupement, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, la gestion, la cession ou l'échange des participations ainsi acquises.