M David ARENDELL
Gérant de KL BER - HPI FRANCE SARL
M David ARENDELL a 57 ans ( naissance en 1965), est Gérant de la société KL BER - HPI FRANCE SARL
M David ARENDELL peut être contacté au siège de la société KL BER - HPI FRANCE SARL par courrier à l'adresse KL BER HPI FRANCE SARL 6 RUE DE L ENERGIE 67720 HOERDT FRANCE
La société KL BER - HPI FRANCE SARL est principalement dirigée par M David ARENDELL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société KL BER - HPI FRANCE SARL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 19/04/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43511918500021.
- M Bruno LANTIEZ, Gérant (1970) depuis le 14 octobre 2015
- M David ARENDELL, Gérant (1965) depuis le 17 mars 2015
- M Matthias STEIN, Gérant (1963) depuis le 03 juillet 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société KL BER - HPI FRANCE SARL est de 56 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antonello D ONOFRIO, Gérant (1975) du 04 décembre 2007 au 24 décembre 2011
- M Bertrand JOVENEAU, Co-gérant (1956) du 19 janvier 2005 au 05 juillet 2005
- M Emmanuel DOUILLET, Co-gérant (1964) du 05 juillet 2005 au 04 décembre 2007
- M Jean LEOPOLD, Gérant (1961) du 03 juillet 2010 au 17 mars 2015
- M Matthias FRANCE, Co-gérant (1968) du 22 février 2005 au 05 juillet 2005
- M Thibaut BARBAIX, Gérant (1976) du 09 avril 2015 au 25 mars 2016
- MME Fanny RIEHL, Gérant (1978) du 24 décembre 2011 au 01 septembre 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | KL BER - HPI FRANCE SARL | |
Entrepreneurs individuels | KL BER - HPI FRANCE SARL | |
Identifiant de l'entreprise | 435119185 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 6 RUE DE L ENERGIE 67720 HOERDT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 16 juin 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 mars 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 10 507 000,00 | |
Résultat net | -678 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 58 000 |
Immobilisation incorporelle | 23 000 |
Immobilisation corporelle | 32 000 |
Immobilisation financière | 3 000 |
Actif circulant net | 2 820 000 |
Stock | 763 000 |
Avance | 8 000 |
Créance | 1 982 000 |
Placement | 67 000 |
Total Actif | 2 878 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -1 252 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 251 000 |
Dette | 3 880 000 |
Total Passif | 2 878 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 10 507 000 |
Produit d'exploitation | 10 651 000 |
Charge d'exploitation | 10 802 000 |
Résultat d'exploitation | -150 000 |
Produit financier net | 90 |
Charge financière | 128 000 |
Résultat financier | -128 000 |
Résultat courrant | -278 000 |
Produit exceptionnel | 100 000 |
Charges exceptionnelles | 500 000 |
Résultat exceptionnel | -400 000 |
Résultat net | -678 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43511918500021 | KL BER HPI FRANCE SARL 6 RUE DE L ENERGIE 67720 HOERDT FRANCE |
43511918500021 | KL BER HPI FRANCE SARL 6 RUE DE L ENERGIE 67720 HOERDT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 88 75 27 12
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
co-gérant partant : PRUIN (Thorsten), nouveau : D'ONOFRIO (Antonello).
nomination de commissaire aux comptes, commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et AUTRES - commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX.
gérant partant : DOUILLET (Emmanuel), nouveau gérant : STEIN (Matthias)
cogérants : LEOPOLD (Jean-Luc) et D'ONOFRIO (Antonello) ; commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES ; commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
cogérants : LEOPOLD (Jean-Luc), STOLL épouse RIEHL (Fanny), commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA, commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
gérants : LEOPOLD (Jean-Luc), RIEHL (Fanny) née STOLL, ARENDELL (David) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
gérants : RIEHL (Fanny) née STOLL, ARENDELL (David), BARBAIX (Thibaut, Charles) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
gérants : RIEHL (Fanny) née STOLL, ARENDELL (David), BARBAIX (Thibaut, Charles), LANTIEZ (Bruno) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
gérants : RIEHL (Fanny) née STOLL, ARENDELL (David), LANTIEZ (Bruno) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
gérants : ARENDELL (David), LANTIEZ (Bruno) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
gérant : LANTIEZ (Bruno), PETREACA (Ovidiu-Radu) ; commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA ; commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT NORD
gérant : PETREACA (Ovidiu-Radu) ; gérant : CARON (Thierry) ; commissaire aux comptes titulaire : ERNEST & YOUNG ET AUTRES (SAS) ; commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)
gérants : BENINCASA (Andrea), VIEL (Cyrille), FISCHER (Laurent) ; commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES (SAS) ; commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX (SAS)