MME Isabelle TEMPLIER
Administrateur de ELAN CREATEUR
MME Isabelle TEMPLIER a 54 ans ( naissance en 1970), elle est Administrateur de la société ELAN CREATEUR
MME Isabelle TEMPLIER peut être contacté au siège de la société ELAN CREATEUR par courrier à l'adresse ELAN CREATEUR 7 RUE ARMAND HERPIN LACROIX CS 73902 35039 RENNES CEDEX FRANCE, par téléphone au 0681793323
La société ELAN CREATEUR est principalement dirigée par MME Isabelle TEMPLIER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société ELAN CREATEUR est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/05/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43782795900010.
- M Michel BELLON, Administrateur (1972) depuis le 15 mars 2014
- M Samuel LOUVEL, Administrateur (1980) depuis le 15 mars 2014
- M Yves CARIOU, Président du conseil d`administration (1966) depuis le 15 mars 2014
- MME Isabelle AMAUGER, Administrateur (1965) depuis le 30 juillet 2014
- MME Isabelle AMAUGER, Directeur général (1965) depuis le 11 juin 2015
- MME Isabelle TEMPLIER, Administrateur (1970) depuis le 10 juillet 2015
- MME Marjory GOUJAT, Administrateur (1979) depuis le 15 mars 2014
- MME Regine DAUDE, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 11 juin 2015
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société ELAN CREATEUR est de 54 ans. Le plus jeune à 44 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Isabelle AMAUGER, Administrateur (1965) du 15 mars 2014 au 30 juillet 2014
- M Laurent PRIEUR, Gérant (1965) du 19 juin 2010 au 21 mai 2011
- MME Nathalie WRIGHT, Co-gérant (1967) du 09 mai 2006 au 06 janvier 2009
- MME Nelly LECHAPLAIN, Directeur général (1970) du 08 janvier 2011 au 10 juillet 2015
- MME Solene MICHENOT, Administrateur (1979) du 15 mars 2014 au 04 février 2017
Dirigeants personne morale:
- ACTU ELLES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ELAN CREATEUR | |
Entrepreneurs individuels | ELAN CREATEUR | |
Identifiant de l'entreprise | 437827959 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 7 RUE ARMAND HERPIN LACROIX 35000 35039 RENNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 juin 2001 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre SA coopérative à conseil d'administration | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 juin 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 2 millions à moins de 5 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 2 561 000,00 | |
Résultat net | 14 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale | 7022Z | |
Première activité | 7022Z | |
Deuxième activité | 8299Z | |
Troisième activité | 4778C | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 59 000 |
Immobilisation incorporelle | 5 000 |
Immobilisation corporelle | 44 000 |
Immobilisation financière | 10 000 |
Actif circulant net | 1 049 000 |
Stock | 37 000 |
Avance | 0 |
Créance | 694 000 |
Placement | 317 000 |
Total Actif | 1 107 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 141 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 31 000 |
Dette | 935 000 |
Total Passif | 1 107 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 561 000 |
Produit d'exploitation | 2 907 000 |
Charge d'exploitation | 2 904 000 |
Résultat d'exploitation | 3 000 |
Produit financier net | 3 000 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | 2 000 |
Résultat courrant | 5 000 |
Produit exceptionnel | 19 000 |
Charges exceptionnelles | 10 000 |
Résultat exceptionnel | 9 000 |
Résultat net | 14 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
43782795900010 | ELAN CREATEUR 7 RUE ARMAND HERPIN LACROIX CS 73902 35039 RENNES CEDEX FRANCE |
43782795900051 | ELAN CREATEUR 3 RUE CHARLES SILLARD 35600 REDON FRANCE |
43782795900044 | ELAN CREATEUR 10 B PLACE DU MANOIR 35400 ST MALO FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Directeur général : LECHAPLAIN Nelly modification le 06 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES en fonction le 06 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine en fonction le 06 Mars 2014 Président du conseil d'administration : CARIOU Yves en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : BELLON Michel en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : LOUVEL Samuel en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : AMAUGER Isabelle en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : GOUJAT Marjory en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : MICHENOT Solène en fonction le 06 Mars 2014
Directeur général : LECHAPLAIN Nelly modification le 06 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES en fonction le 06 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine en fonction le 06 Mars 2014 Président du conseil d'administration : CARIOU Yves en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : BELLON Michel en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : LOUVEL Samuel en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : AMAUGER Isabelle modification le 08 Avril 2014 Administrateur : GOUJAT Marjory en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : MICHENOT Solène en fonction le 06 Mars 2014 Directeur général délégué : AMAUGER Isabelle en fonction le 09 Juin 2015
Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES en fonction le 06 Mars 2014 Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine en fonction le 06 Mars 2014 Président du conseil d'administration : CARIOU Yves en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : BELLON Michel en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : LOUVEL Samuel en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : AMAUGER Isabelle modification le 08 Avril 2014 Administrateur : GOUJAT Marjory en fonction le 06 Mars 2014 Administrateur : MICHENOT Solène en fonction le 06 Mars 2014 Directeur général : AMAUGER Isabelle modification le 08 Juillet 2015 Administrateur : FOURMOND Isabelle en fonction le 08 Juillet 2015
Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES en fonction le 06 Mars 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine en fonction le 06 Mars 2014 ; Président du conseil d'administration : CARIOU Yves en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : BELLON Michel en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : LOUVEL Samuel en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : AMAUGER Isabelle modification le 08 Avril 2014 ; Administrateur : GOUJAT Marjory en fonction le 06 Mars 2014 ; Directeur général : AMAUGER Isabelle modification le 08 Juillet 2015 ; Administrateur : FOURMOND Isabelle modification le 27 Juillet 2015
Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES en fonction le 06 Mars 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine en fonction le 06 Mars 2014 ; Président du conseil d'administration : CARIOU Yves en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : BELLON Michel en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : LOUVEL Samuel modification le 05 Juillet 2017 ; Directeur général Administrateur : AMAUGER Isabelle modification le 07 Juillet 2017 ; Administrateur : GOUJAT Marjory en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : FOURMOND Isabelle modification le 27 Juillet 2015 ; Administrateur : PIOT Béatrice en fonction le 31 Janvier 2018 ; Administrateur : CLOAREC Catherine en fonction le 31 Janvier 2018
Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES en fonction le 06 Mars 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : CARIOU Yves modification le 25 Novembre 2019 ; Administrateur : BELLON Michel en fonction le 06 Mars 2014 ; Président du conseil d'administration Administrateur : LOUVEL Samuel modification le 25 Novembre 2019 ; Directeur général Administrateur : AMAUGER Isabelle modification le 07 Juillet 2017 ; Administrateur : GOUJAT Marjory en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : FOURMOND, TEMPLIER Isabelle modification le 27 Juillet 2015 ; Administrateur : PIOT Béatrice en fonction le 31 Janvier 2018 ; Administrateur : CLOAREC Catherine en fonction le 31 Janvier 2018
Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES en fonction le 06 Mars 2014 ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : BELLON Michel en fonction le 06 Mars 2014 ; Président du conseil d'administration Administrateur : LOUVEL Samuel modification le 25 Novembre 2019 ; Directeur général Administrateur : AMAUGER Isabelle modification le 07 Juillet 2017 ; Administrateur : GOUJAT Marjory en fonction le 06 Mars 2014 ; Administrateur : FOURMOND, TEMPLIER Isabelle modification le 27 Juillet 2015 ; Administrateur : PIOT Béatrice en fonction le 31 Janvier 2018 ; Administrateur : CLOAREC Catherine en fonction le 31 Janvier 2018
Directeur général, Administrateur : AMAUGER Isabelle ; Président du conseil d'administration, Administrateur : LOUVEL Samuel ; Administrateur : TEMPLIER Isabelle ; Administrateur : GOUJAT Marjory ; Administrateur : BELLON Michel ; Administrateur : PIOT Béatrice ; Administrateur : CLOAREC Catherine ; Administrateur : LENCOU Laurence ; Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
Président du conseil d'administration, Administrateur : LOUVEL Samuel ; Directeur général : AMAUGER Isabelle ; Administrateur : TEMPLIER Isabelle ; Administrateur : GOUJAT Marjory ; Administrateur : PIOT Béatrice ; Administrateur : CLOAREC Catherine ; Administrateur : LENCOU Laurence ; Administrateur : DELRUE Catherine ; Administrateur : EVELLIN Benoît ; Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
Président du conseil d'administration, Administrateur : CLOAREC Catherine ; Directeur général : AMAUGER Isabelle ; Administrateur : LOUVEL Samuel ; Administrateur : TEMPLIER Isabelle ; Administrateur : GOUJAT Marjory ; Administrateur : PIOT Béatrice ; Administrateur : LENCOU Laurence ; Administrateur : DELRUE Catherine ; Administrateur : EVELLIN Benoît ; Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
Président du conseil d'administration, Administrateur : CLOAREC Catherine ; Directeur général : AMAUGER Isabelle ; Administrateur : TEMPLIER Isabelle ; Administrateur : PIOT Béatrice ; Administrateur : LENCOU Laurence ; Administrateur : DELRUE Catherine ; Administrateur : EVELLIN Benoît ; Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
Président du conseil d'administration, Administrateur : CLOAREC Catherine ; Directeur général : AMAUGER Isabelle ; Administrateur : TEMPLIER Isabelle ; Administrateur : PIOT Béatrice ; Administrateur : LENCOU Laurence ; Administrateur : DELRUE Catherine ; Administrateur : EVELLIN Benoît ; Administrateur : CHERON Bruno ; Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLES ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
Président du conseil d'administration, Administrateur : CLOAREC Catherineà; Directeur général : AMAUGER Isabelleà; Administrateur : TEMPLIER Isabelleà; Administrateur : PIOT Béatriceà; Administrateur : LENCOU Laurenceà; Administrateur : DELRUE Catherineà; Administrateur : EVELLIN Benoîtà; Administrateur : CHERON Brunoà; Administrateur : MERLET Aurélienà; Administrateur : AUFFRET Anneà; Commissaire aux comptes titulaire : ACTU ELLESà; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
Président du conseil d'administration, Administrateur : CLOAREC Catherineà; Directeur général : AMAUGER Isabelleà; Administrateur : TEMPLIER Isabelleà; Administrateur : PIOT Béatriceà; Administrateur : LENCOU Laurenceà; Administrateur : DELRUE Catherineà; Administrateur : EVELLIN Benoîtà; Administrateur : CHERON Brunoà; Administrateur : MERLET Aurélienà; Administrateur : AUFFRET Anneà; Commissaire aux comptes titulaire : ALLIAGEà; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
Président du conseil d'administration, Administrateur : CLOAREC Catherineà; Directeur général : BELLON Michelà; Administrateur : TEMPLIER Isabelleà; Administrateur : PIOT Béatriceà; Administrateur : LENCOU Laurenceà; Administrateur : DELRUE Catherineà; Administrateur : EVELLIN Benoîtà; Administrateur : CHERON Brunoà; Administrateur : MERLET Aurélienà; Administrateur : AUFFRET Anneà; Commissaire aux comptes titulaire : ALLIAGEà; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
Président du conseil d\'administration, Administrateur : CLOAREC Catherine ; Directeur général : JAFFRAY Nicolas Pierre Alexandre ; Directeur général délégué : BELLON Michel ; Administrateur : TEMPLIER Isabelle ; Administrateur : PIOT Béatrice ; Administrateur : LENCOU Laurence ; Administrateur : DELRUE Catherine ; Administrateur : EVELLIN Benoît ; Administrateur : MERLET Aurélien ; Administrateur : AUFFRET Anne ; Commissaire aux comptes titulaire : ALLIAGE ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
Président du conseil d\'administration, Administrateur : CLOAREC Catherine ; Directeur général : JAFFRAY Nicolas Pierre Alexandre ; Directeur général délégué : BELLON Michel ; Administrateur : LENCOU Laurence ; Administrateur : DELRUE Catherine ; Administrateur : MERLET Aurélien ; Administrateur : AUFFRET Anne ; Administrateur : VOVARD Romain, Gérard ; Administrateur : COLLET Myriam, Céline ; Commissaire aux comptes titulaire : ALLIAGE ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
Président du conseil d\'administration, Administrateur : CLOAREC Catherine ; Directeur général, Administrateur : MERLET Aurélien ; Directeur général délégué : BELLON Michel ; Directeur général délégué : TEMPLIER Isabelle, Marie, Renée ; Administrateur : LENCOU Laurence ; Administrateur : DELRUE Catherine ; Administrateur : AUFFRET Anne ; Administrateur : VOVARD Romain, Gérard ; Administrateur : COLLET Myriam, Céline ; Commissaire aux comptes titulaire : ALLIAGE ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine
Président du conseil d\'administration, Administrateur : CLOAREC Catherine ; Directeur général, Administrateur : MERLET Aurélien ; Directeur général délégué : TEMPLIER Isabelle, Marie, Renée ; Administrateur : LENCOU Laurence ; Administrateur : DELRUE Catherine ; Administrateur : AUFFRET Anne ; Administrateur : VOVARD Romain, Gérard ; Administrateur : COLLET Myriam, Céline ; Commissaire aux comptes titulaire : ALLIAGE ; Commissaire aux comptes suppléant : DAUDE Régine