M Alain MORLAT
Gérant de SYNERIMMO II
M Alain MORLAT a 59 ans ( naissance en 1963), est Gérant de la société SYNERIMMO II
M Alain MORLAT peut être contacté au siège de la société SYNERIMMO II par courrier à l'adresse SYNERIMMO II RUE DU DOCTEUR JOSEPH AUDIC 56000 VANNES FRANCE
La société SYNERIMMO II est principalement dirigée par M Alain MORLAT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SYNERIMMO II est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 04/07/2001 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 43835507500021.
- M Alain MORLAT, Gérant (1963) depuis le 13 mai 2014
- M Olivier KERRAND, Gérant (1959) depuis le 19 novembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SYNERIMMO II est de 61 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian VERMOND, Gérant (1956) du 19 janvier 2005 au 19 novembre 2016
- MME Evelyne BONNET, Co-gérant (1949) du 19 janvier 2005 au 13 mai 2014
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SYNERIMMO II | |
Entrepreneurs individuels | SYNERIMMO II | |
Identifiant de l'entreprise | 438355075 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | RUE DOCTEUR JOSEPH AUDIC 56000 VANNES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 20 juin 2001 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
43835507500021 | SYNERIMMO II RUE DU DOCTEUR JOSEPH AUDIC 56000 VANNES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 97 47 22 89 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-vannes.fr.
Les greffiers sont : PINSON Jean-Jacques
Le greffe est ouvert 09h00-12h00 / 14h00-17h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Co-Gérant : VERMOND Christian Co-Gérant : BONNET Evelyne
Gérant : VERMOND Christian Gérant : MORLAT Alain, Denis, René, Marie Félix
Gérant : MORLAT Alain, Denis, René, Marie Félix ; Gérant : KERRAND Olivier, Yves, Marie
Gérant : KERRAND Olivier, Yves, Marie ; Gérant : MICHEZ Karine, Claude né(e) SAULEAU