M Franck VERCHERE
Gérant de ASSISTANCE CONSEIL SOCIAL INTER ENTREPR.
M Franck VERCHERE a 54 ans ( naissance en 1968), est Gérant de la société ASSISTANCE CONSEIL SOCIAL INTER ENTREPR.
M Franck VERCHERE peut être contacté au siège de la société ASSISTANCE CONSEIL SOCIAL INTER ENTREPR. par courrier à l'adresse ASSISTANCE CONSEIL SOCIAL INTER ENTREP PAU CITE MULTIMEDIA 1 RUE THOMAS EDISON 64000 PAU FRANCE, par téléphone au 0534553362
La société ASSISTANCE CONSEIL SOCIAL INTER ENTREPR. est principalement dirigée par M Franck VERCHERE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société ASSISTANCE CONSEIL SOCIAL INTER ENTREPR. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/02/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44098839200039.
- M Franck VERCHERE, Gérant (1968) depuis le 09 juin 2016
Anciens dirigeants :
- MME Helene LE BOT, Gérant (1954) du 23 mars 2004 au 09 octobre 2010
- MME Helene LE BOT, Gérant (1954) du 09 octobre 2010 au 09 juin 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ASSISTANCE CONSEIL SOCIAL INTER ENTREPR. | |
Sigle de l'entreprise | ACSIE | |
Entrepreneurs individuels | ASSISTANCE CONSEIL SOCIAL INTER ENTREPR. | |
Identifiant de l'entreprise | 440988392 | |
Numéro interne du siège | 00039 | |
Adresse | 1 RUE THOMAS EDISON 64000 PAU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 15 avril 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 419 273,00 | |
Résultat net | 46 859,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 53 607 |
Immobilisation incorporelle | 44 400 |
Immobilisation corporelle | 7 163 |
Immobilisation financière | 2 044 |
Actif circulant net | 402 262 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 285 769 |
Placement | 116 493 |
Total Actif | 455 869 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 321 110 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 134 759 |
Total Passif | 455 869 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 419 273 |
Produit d'exploitation | 432 786 |
Charge d'exploitation | 367 464 |
Résultat d'exploitation | 65 322 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 185 |
Résultat financier | -185 |
Résultat courrant | 65 137 |
Produit exceptionnel | 34 000 |
Charges exceptionnelles | 37 359 |
Résultat exceptionnel | -3 359 |
Résultat net | 46 859 |
Le greffe peut être appelé au 05 59 98 60 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pau.fr.
Les greffiers sont : HOUZELOT Jacques
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 et 13H30-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire