M Christian MARCHAND
Directeur général de COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
M Christian MARCHAND a 69 ans ( naissance en 1953), est Directeur général de la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
M Christian MARCHAND peut être contacté au siège de la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS par courrier à l'adresse CIE AERIENNE INTER REG EXPRESS AER DE ROCHAMBEAU AEROPORT DE ROCHAMBEAU 97351 MATOURY FRANCE, par téléphone au 05Â 96Â 60Â 03Â 89
La société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS est principalement dirigée par M Christian MARCHAND qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Transports aériens de passagers ,compagnie aérienne, transport aérien, société de transport aérien, compagnie de transport aérien, société de transport aérien de passagers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5110Z (Transports aériens de passagers), les activités sont :
- Transports aériens de passagers
- le transport aérien de passagers sur des lignes régulières et avec des horaires déterminés
- les vols par charters pour passagers
- les vols de tourisme (excursions aériennes)
- les activités générales d'aviation, telles que le transport de passagers par des aéro-clubs à des fins d'instruction ou de loisir
- les services d'avion-taxis
Mais sont exclues les activités :
- la location d'appareils de transport aérien sans pilote (cf77.35Z)
La société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/03/2002 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 44116035500026.
- M Christian MARCHAND, Directeur général (1953) depuis le 27 janvier 2004
- M Christian MARCHAND, Président du conseil d`administration (1953) depuis le 17 décembre 2013
- M Serge TSYGALNITSKY, Directeur général délégué (1953) depuis le 27 janvier 2017
- MME Danielle SELBY, Administrateur (1960) depuis le 17 décembre 2013
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS est de 67 ans. Le plus jeune à 62 ans, le plus agé 69 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christian MARCHAND, Directeur général (1953) du 27 janvier 2004 au 08 août 2017
Dirigeants personne morale:
- CENTRALE D ACHAT GUADELOUPEENNE, Administrateur depuis le 17 décembre 2013
- CENTRALE D`ACHAT GUADELOUPEENNE, Administrateur depuis le 17 décembre 2013
- ESCA CONSEILS, Administrateur depuis le 17 décembre 2013
- MAZARS SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 27 janvier 2017
- SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT AERIEN EN GUYANE, Administrateur depuis le 17 décembre 2013
- SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT AERIEN EN GUYANE, Administrateur du 17 décembre 2013 au 08 août 2017
AER DE ROCHAMBEAU
97351 MATOURY
Téléphone : 05Â 96Â 60Â 03Â 89 Société
COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS | |
Entrepreneurs individuels | COMPAGNIE AERIENNE INTER REGIONALE EXPRESS | |
Identifiant de l'entreprise | 441160355 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | AER DE ROCHAMBEAU 97351 MATOURY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 25 mai 2002 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 50 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 20 mars 2002 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 54 370 000,00 | |
Résultat net | 454 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5110Z : Transports aériens de passagers | |
Activité principale de l'entreprise | 5110Z : Transports aériens de passagers | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Transports | |
Activite | Transports aériens de passagers | |
Synonyme | compagnie aérienne, transport aérien, société de transport aérien, compagnie de transport aérien, société de transport aérien de passagers | |
Principal | société de transport aérien |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 15 096 000 |
Immobilisation incorporelle | 48 000 |
Immobilisation corporelle | 12 933 000 |
Immobilisation financière | 2 115 000 |
Actif circulant net | 14 428 000 |
Stock | 2 101 000 |
Avance | 154 000 |
Créance | 10 832 000 |
Placement | 1 341 000 |
Total Actif | 29 524 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 7 874 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 461 000 |
Dette | 21 189 000 |
Total Passif | 29 524 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 54 370 000 |
Produit d'exploitation | 55 159 000 |
Charge d'exploitation | 54 972 000 |
Résultat d'exploitation | 187 000 |
Produit financier net | 1 340 000 |
Charge financière | 576 000 |
Résultat financier | 763 000 |
Résultat courrant | 950 000 |
Produit exceptionnel | 207 000 |
Charges exceptionnelles | 704 000 |
Résultat exceptionnel | -497 000 |
Résultat net | 454 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 94 29 76 64
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 00275 Transports aériens personnel au sol
commissaire aux comptes titulaire partant : GOMBAUD-SAINTONGE (Georges) ; nouveau : CABINET GOMBAUD-SAINTONGE S.A.R.L. ; MARCHAND (Christian, Rodrigue, Joseph), ancien président, devient président du conseil d'administration
président du conseil d'administration et directeur général : MARCHAND (Christian, Rodrigue, Joseph), administrateurs : CENTRALE D'ACHAT GUADELOUPEENNE (S.A.S.) représenté par SAADA (André), ESCA CONSEILS (S.A.R.L.) représenté par KOURY (Eric, Mirchid, Jan), SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT AERIEN EN GUYANE (S.A.E.M.) représenté par PANELLE (Jean-Elie, Joseph) et SELBY (Danielle, Sylvie, Noëlle), née SARAGOSSI, commissaire aux comptes titulaire : CABINET GOMBAUD-SAINTONGE (S.A.R.L.), commissaire aux comptes suppléant : REMBLIN (Rolland)
directeur général, président du conseil d'administration : MARCHAND (Christian, Rodrigue, Joseph) ; directeur général délégué, administrateur : TSYGALNITZKY (Serge, Michel) ; administrateurs : CENTRALE D'ACHAT GUADELOUPEENNE (SAS) représenté par SAADA (André), ESCA CONSEILS (SARL) représenté par KOURY (Eric, Mirchid, Jan), SOCIETE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT AERIEN EN GUYANE (SAEM) représenté par PANELLE (Jean-Elie, Joseph), SELBY (Danielle, Sylvie, Noëlle) née SARAGOSSI ; commissaires aux comptes titulaires : CABINET GOMBAUD.SAINTONGE (SARL), cabinet MAZARS (SA) ; commissaires aux comptes suppléants : REMBLIN (Rolland), MIGNON (Ariane)
directeur général délégué et administrateur : TSYGALNITZKY (Serge, Michel) ; directeur général et président du conseil d'administration : MARCHAND (Christian, Rodrigue, Joseph) ; administrateurs : CENTRALE D'ACHAT GUADELOUPEENNE (SAS) représenté par SAADA (André), ESCA CONSEILS (SARL) représenté par KOURY (Eric, Mirchid, Jan), SELBY (Danielle, Sylvie, Noëlle) née SARAGOSSI ; commissaires aux comptes titulaires : CABINET MAZARS (SA), DAHAN (Didier) ; commissaires aux comptes suppléants : MIGNON (Ariane), MARTIN (François-Xavier)