M Francois DREYER
Vice-président de TECHNOTIME TECHNOLOGIES SAS
M Francois DREYER a 68 ans ( naissance en 1954), est Vice-président de la société TECHNOTIME TECHNOLOGIES SAS
M Francois DREYER peut être contacté au siège de la société TECHNOTIME TECHNOLOGIES SAS par courrier à l'adresse TECHNOTIME TECHNOLOGIES SAS 8 RUE DES CLOS RONDOT 25130 VILLERS LE LAC FRANCE
La société TECHNOTIME TECHNOLOGIES SAS est principalement dirigée par M Francois DREYER qui en est Vice-président.
Cette société a pour activité principale : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles ,chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7219Z (Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles), les activités sont :
- Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles
- la recherche et le développement expérimental en sciences naturelles et de l'ingénieur autres qu'en biotechnologie :
- recherche-développement en sciences naturelles
- recherche-développement en ingénierie et technologie
- recherche-développement en sciences médicales
- recherche-développement en agronomie
- recherche-développement interdisciplinaire, principalement en sciences naturelles et ingénierie
La société TECHNOTIME TECHNOLOGIES SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 25/11/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47953358000029.
- M Francois DREYER, Vice-président (1954) depuis le 21 décembre 2004
- M Jacques TUAILLON, Administrateur (1952) depuis le 14 mars 2013
- M Jean-Marc CATTET, Administrateur (1967) depuis le 14 mars 2013
- M Laurent ALAIMO, Président du conseil d`administration (1964) depuis le 22 juillet 2008
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société TECHNOTIME TECHNOLOGIES SAS est de 63 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 70 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude RAY, Président (1931) du 21 décembre 2004 au 22 mai 2007
- M Jurg JENNI, Vice-président (1935) du 21 décembre 2004 au 22 mai 2007
- M Philippe MARTI, Président du conseil d`administration (1960) du 22 mai 2007 au 22 juillet 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TECHNOTIME TECHNOLOGIES SAS | |
Entrepreneurs individuels | TECHNOTIME TECHNOLOGIES SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 479533580 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 8 RUE DU CLOS RONDOT 25130 VILLERS LE LAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 31 mars 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 16 novembre 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 152 000,00 | |
Résultat net | -147 221,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7219Z : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | |
Activité principale de l'entreprise | 7219Z : Recherche-développement : autres sciences physiques et naturelles | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | R&D | |
Activite | Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles | |
Synonyme | chercheur, chercheur en sciences naturelles, unité de recherche en sciences naturelles, laboratoire de recherche en sciences naturelles, recherche et développement en sciences naturelles, ingénieur, recherche en ingénierie, développement en ingénieri | |
Principal | recherche-développement en sciences physiques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 98 017 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 98 017 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 1 816 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 600 |
Placement | 1 216 |
Total Actif | 99 833 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -72 481 |
Autres fonds | 170 000 |
Provision | 0 |
Dette | 2 313 |
Total Passif | 99 832 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 152 000 |
Produit d'exploitation | 156 500 |
Charge d'exploitation | 303 721 |
Résultat d'exploitation | -147 221 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -147 221 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -147 221 |
Siret | Etablissement |
---|---|
47953358000029 | TECHNOTIME TECHNOLOGIES SAS 8 RUE DES CLOS RONDOT 25130 VILLERS LE LAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-besancon.fr.
Les greffiers sont : BORON François , PIERRAT Alain
Le greffe est ouvert 9h30 à 12 h et 14h à 16h
Président du Conseil d'Administration : ALAIMO LaurentVice-Président : DREYER François. Membre du conseil d'administration : TUAILLON Jacques Laurent Léon. Membre du conseil d'administration : CATTET Jean-Marc Georges. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG représenté par WOLFF Jean-Luc. Commissaire aux comptes suppléant : PAILLARD Bruno.
Président du conseil d'administration : ALAIMO Laurent Vice-président : DREYER François Administrateur : TUAILLON Jacques, Laurent, Léon Administrateur : CATTET Jean-Marc, Georges Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST (SAS)
Liquidateur : ALAIMO Laurent ; Vice-président : DREYER François ; Administrateur : TUAILLON Jacques, Laurent, Léon ; Administrateur : CATTET Jean-Marc, Georges ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT SUD EST (SAS)