M Livio PROLI
Représentant en France d`une société étrangère de GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L.
M Livio PROLI a 59 ans ( naissance en 1965), est Représentant en France d`une société étrangère de la société GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L.
M Livio PROLI peut être contacté au siège de la société GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L. par courrier à l'adresse GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L. 11 RUE VIA BORGONUOVO MILAN ITALIE, par téléphone au 01Â 44Â 74Â 35Â 31
La société GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L. est principalement dirigée par M Livio PROLI qui en est Représentant en France d`une société étrangère.
Cette société a pour activité principale : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ,vendeur de vêtements, magasin de vêtements, boutique de vêtements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4771Z (Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé), les activités sont :
- le commerce de détail d'articles d'habillement
- le commerce de détail d'articles en fourrure
- le commerce de détail d'accessoires du vêtement tels que gants, cravates, bretelles, etc.
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de textiles (cf47.51Z)
- le commerce de détail de fripes (cf47.79Z)
La société GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L. est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/09/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49211175200019.
- M Livio PROLI, Représentant en France d`une société étrangère (1965) depuis le 09 avril 2011
Anciens dirigeants :
- M Alessandro VALENTI, Représentant en France d`une société étrangère (1972) du 28 novembre 2006 au 22 juillet 2008
- M Davide GAMBILLARA, Représentant en France d`une société étrangère (1957) du 09 avril 2011 au 02 mars 2013
- M Gianluca CROCI, Représentant en France d`une société étrangère (1970) du 10 mars 2009 au 15 avril 2014
- M Massimo BONELLO, Représentant en France d`une société étrangère (1958) du 09 octobre 2010 au 09 avril 2011
- M Massimo BONNELO, Représentant en France d`une société étrangère (1958) du 28 novembre 2006 au 09 octobre 2010
- MME Maria PIERAZZOLI, Représentant en France d`une société étrangère (1961) du 22 juillet 2008 au 09 octobre 2010
- MME Maria PIERAZZOLI, Représentant en France d`une société étrangère (1961) du 09 octobre 2010 au 09 avril 2011
Dirigeants personne morale:
11 RUE VIA BORGONUOVO
MILAN
Téléphone : 01Â 44Â 74Â 35Â 31 Société
GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L.
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L. | |
Entrepreneurs individuels | GIORGIO ARMANI RETAIL S.R.L. | |
Identifiant de l'entreprise | 492111752 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | 11 RUE VIA BORGONUOVO MILAN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 25 septembre 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société commerciale étrangère immatriculée au RCS | |
Capital social | 36 620 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 200 à 249 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 200 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 25 septembre 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2010 ) | 43 213 000,00 | |
Résultat net | 2 682 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4771Z : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | |
Synonyme | vendeur de vêtements, magasin de vêtements, boutique de vêtements | |
Principal | boutique de vêtements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2010 |
Actif immobilisé | 36 784 000 |
Immobilisation incorporelle | 31 405 000 |
Immobilisation corporelle | 3 962 000 |
Immobilisation financière | 1 418 000 |
Actif circulant net | 58 667 000 |
Stock | 5 646 000 |
Avance | 5 000 |
Créance | 52 673 000 |
Placement | 343 000 |
Total Actif | 95 452 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 25 290 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 857 000 |
Dette | 69 304 000 |
Total Passif | 95 452 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 43 213 000 |
Produit d'exploitation | 50 653 000 |
Charge d'exploitation | 47 807 000 |
Résultat d'exploitation | 2 846 000 |
Produit financier net | 460 |
Charge financière | 173 000 |
Résultat financier | -172 000 |
Résultat courrant | 2 674 000 |
Produit exceptionnel | 48 000 |
Charges exceptionnelles | 33 000 |
Résultat exceptionnel | 15 000 |
Résultat net | 2 682 000 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 00500 Commerces de gros bonneterie lingerie chaussures
- 00247 Industries de l'habillement
- 00675 Succursales de vente au détail d'habillement
- 00468 Succursales du commerce de détail en chaussure
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Responsable en France partant : Valenti, Alessandro, nomination du Responsable en France : Pierazzoli, Maria Grazia
Responsable en France partant : Fenzi, Gherardo, nomination du Responsable en France : Croci, Gianluca.
Responsable a l'étranger partant : Hooks, John Anthony, nomination du Responsable a l'étranger : Proli, Livio Paolo
Responsable en France partant : Bonello, Massimo, Responsable en France partant : Pierazzoli, Maria Grazia, Responsable en France partant : Croci, Gianluca, nomination du Responsable en France : Gambillara, Davide, modification du Responsable en France et à l'étranger Proli, Livio Paolo
Séquestre Juridique de l'Ordre des Avocats 11 place Dauphine 75053 Paris Cédex 01 pour la validité.
Au Mandataire Me Alain COUARD, LEAGA JURIS, Le Plein Ouest B, 1 rue Albert COHEN, 13016 MARSEILLE pour la validité et pour la correspondance
Au Mandataire Maître LOPRESTI Michel 19 rue de Jonquières 06110 LE CANNET pour la validité et pour la correspondance
Responsable en France partant : Gambillara, Davide
nomination du Responsable en France : Croci, Gianluca
chez Maître TREIBER Gérard, Huissier de Justice, 1 rue du Châtaignier 06400 CANNES pour la validité et pour la correspondance
chez Maître TREIBER Gérard, Huissier de Justice, 1 rue du Châtaignier 06400 CANNES pour la validité et pour la correspondance
Responsable en France partant : Croci, Gianluca
ETUDE DE ME GILLES BORNECQUE WINANCY Huissier de justice 15 passage du marquis de la londe 78000 VERSAILLES pour la validité et pour la correspondance. - Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
Responsable en France et à l'étranger partant : Proli, Livio Paolo ; nomination du Responsable en France et à l'étranger : Marsocci, Giuseppe