MME Michele SCHOTT
Gérant de LE LOOSBERG
MME Michele SCHOTT a 67 ans ( naissance en 1957), elle est Gérant de la société LE LOOSBERG
MME Michele SCHOTT peut être contacté au siège de la société LE LOOSBERG par courrier à l'adresse LE LOOSBERG 5 RUE DES CERISIERS 67290 PUBERG FRANCE
La société LE LOOSBERG est principalement dirigée par MME Michele SCHOTT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres services personnels n.c.a. ,astrologue, astrologie, agence matrimoniale, agence de rencontres, toilettage pour animaux, hébergement pour animaux, dressage pour animaux, psychologue, recherche généalogique, tatouage, piercing, cireur, porteur, exploitant de photomaton, exploitan
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 9609Z (Autres services personnels n.c.a.), les activités sont :
- Autres services personnels n.c.a.
- les activités des astrologues et des spirites
- les activités liées à la vie sociale, par exemple les activités des hôtesses, des agences de rencontres et des agences matrimoniales
- les activités des psychologues auprès des particuliers, hors conseil à vocation thérapeutique
- les services pour animaux de compagnie : hébergement, soins et dressage
- les services de recherche généalogique
- les activités des studios de tatouage et de perçage corporel
- les services des cireurs, des porteurs, des préposés au parcage des véhicules, etc.
- l'exploitation de machines de services personnels fonctionnant avec des pièces de monnaie (photomatons, pèse-personne, appareils de mesure de la tension artérielle, consignes à pièces, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- les activités vétérinaires (cf75.00Z)
- les activités des psychologues à vocation thérapeutique (cf86.90F)
- les machines à laver fonctionnant au moyen de pièces de monnaie (cf96.01B)
- les machines à sous automatiques (cf92.00Z)
- les jeux fonctionnant au moyen de pièces de monnaie (cf93.29Z)
La société LE LOOSBERG est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/07/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 50473272800010.
- M Flavien LOOS, Gérant (1989) depuis le 02 septembre 2016
- M Frederic LOOS, Gérant (1965) depuis le 21 octobre 2008
- M Gabin LOOS, Gérant (1994) depuis le 02 septembre 2016
- MME Valerie LOOS, Gérant (1965) depuis le 21 octobre 2008
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société LE LOOSBERG est de 46 ans. Le plus jeune à 30 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe LEONARD, Gérant (1973) du 04 décembre 2014 au 11 novembre 2015
- M Serge HUCKENDUBLER, Gérant (1986) du 04 décembre 2014 au 01 avril 2015
- MME Carole FRITSCH, Gérant (1967) du 14 août 2015 au 02 septembre 2016
- MME Christelle MATTER, Gérant (1976) du 04 décembre 2014 au 25 novembre 2016
- MME Corine FAUST, Gérant (1988) du 04 décembre 2014 au 15 mars 2016
- MME Francoise SEBASTIAN, Gérant (1972) du 17 décembre 2011 au 25 novembre 2016
- MME Laetitia REUTENAUER, Gérant (1989) du 14 août 2015 au 01 mars 2017
- MME Michele SCHOTT, Gérant (1957) du 04 décembre 2014 au 13 février 2016
- MME Stephanie KOHL, Gérant (1986) du 09 août 2016 au 01 mars 2017
Dirigeants personne morale:
5 RUE DES CERISIERS
67290 PUBERG
Téléphone : Société
LE LOOSBERG
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LE LOOSBERG | |
Entrepreneurs individuels | LE LOOSBERG | |
Identifiant de l'entreprise | 504732728 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | 5 RUE DES CERISIERS 67290 PUBERG | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 04 juin 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Capital social | 5 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 04 juin 2008 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 9609Z : Autres services personnels n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 9609Z : Autres services personnels n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres services personnels n.c.a. | |
Synonyme | astrologue, astrologie, agence matrimoniale, agence de rencontres, toilettage pour animaux, hébergement pour animaux, dressage pour animaux, psychologue, recherche généalogique, tatouage, piercing, cireur, porteur, exploitant de photomaton, exploitan |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
50473272800010 | LE LOOSBERG 5 RUE DES CERISIERS 67290 PUBERG FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 88 71 61 51
Les greffiers sont :
services à la personne dans le cadre de l'agrément simple et qualité préparation de repas à domicile, petits travaux de jardinage, ménagers, d'entretien de la maison, aide à la toilette et aux soins corporels, aide à la mobilité des personnes handicapées, assistance aux personnes âgées (à l'exception d'actes de soins), livraison de courses, soins et promenades animaux de compagnie
gérants : FRANCOIS épouse LOOS (Valérie, Raymonde), LOOS (Frédéric), CASTRO épouse SEBASTIAN (Françoise)
gérants : LOOS (Valérie, Raymonde) née FRANCOIS, LOOS (Frédéric), SEBASTIAN (Françoise) née CASTRO ; cogérants : SCHOTT (Michèle) née BAILLY, FAUST (Corine), MATTER (Christelle) née RUCH, LEONARD (Christophe), HUCKENDUBLER (Serge)
gérants : LOOS (Valérie, Raymonde) née FRANCOIS, LOOS (Fréderic), SEBASTIAN (Françoise) née CASTRO, SCHOTT (Michèle) née BAILLY, FAUST (Corine), MATTER (Christelle) née RUCH, LEONARD (Christophe)
gérants : LOOS (Valérie, Raymonde) née FRANCOIS, LOOS (Frédéric), SEBASTIAN (Francoise) née CASTRO, SCHOTT (Michèle) née BAILLY, FAUST (Corine), MATTER (Christelle) née RUCH, LEONARD (Christophe), FRITSCH (Carole), REUTENAUER (Laeticia)
gérants : LOOS (Valérie, Raymonde) née FRANCOIS, LOOS (Frédéric), SEBASTIAN (Françoise) née CASTRO, SCHOTT (Michèle) née BAILLY, MATTER (Christelle) née RUCH, LEONARD (Christophe), FRITSCH (Carole), REUTENAUER (Laetitia)
gérants : LOOS (Valérie, Raymonde) née FRANÃOIS, LOOS (Frédéric), SEBASTIAN (Françoise) née CASTRO, SCHOTT (Michèle) née BAILLY, MATTER (Christelle) née RUCH, FRITSCH (Carole), REUTENAUER (Laëtitia)
gérants : LOOS (Valérie, Raymonde) née FRANCOIS, LOOS (Frédéric), SEBASTIAN (Françoise) née CASTRO, MATTER (Christelle) née RUCH, FRITSCH (Carole), REUTENAUER (Laetitia)
gérants : LOOS (Valérie, Raymonde) née FRANCOIS, LOOS Frédéric, SEBASTIAN (Françoise) née CASTRO, MATTER (Christelle) née RUCH, FRITSCH (Carole), REUTENAUER (Laetitia), KHOL (Stéphanie) née KRIEGEL
gérants : LOOS (Valerie, Raymonde) née FRANCOIS, LOOS (Frédéric), SEBASTIAN (Françoise) née CASTRO, MATTER (Christelle) née RUCH, REUTENAUER (Laetitia), KHOL (Stéphanie) KRIEGEL, LOOS (Gabin), LOOS (Flavien)
gérants : LOOS (Valerie, Raymonde) née FRANCOIS, LOOS (Frédéric), SEBASTIAN (Françoise) née CASTRO, MATTER (Christelle) née RUCH, FRITSCH (Carole), REUTENAUER (Laetitia), KHOL (Stéphanie) née KRIEGEL, LOOS (Gabin), LOOS (Flavien)
gérants : LOOS (Valérie, Raymonde) née FRANCOIS, LOOS (Frédéric), SEBASTIAN (Françoise) née CASTRO, MATTER (Christelle) née RUCH, REUTENAUER (Laetitia), KOHL (Stéphanie) née KRIEGEL, LOOS (Gabin), LOOS (Flavien)
gérants : LOOS (Valérie, Raymonde) née FRANCOIS, LOOS (Frédéric), REUTENAUER (Laetitia), KOHL (Stéphanie) née KRIEGEL, LOOS (Gabin), LOOS (Flavien)
gérants : LOOS (Valérie, Raymonde), née FRANCOIS, LOOS (Frédéric), LOOS (Gabin), LOOS (Flavien)
Gérant : LOOS Valérie, Raymonde né(e) FRANCOIS ; Gérant : LOOS Flavien
Jugement d?ouverture de redressement judiciaire. Date de cessation des paiements : 10 novembre 2021. Mandataire judiciaire : Maître Jean-Denis MAUHIN, 4 A, rue du Périgord, CS 30032, 67381 Lingolsheim Cedex. Les déclarations de créances sont àdéposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du mandataire judiciaire. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors de France métropolitaine. Cette déclaration peut être faite par le biais du portail www.creditors-services.com. Nð RG : 21/00330
Jugement prononçant la liquidation judiciaire sur conversion du redressement judiciaire avec autorisation de poursuite de l'activité jusqu'au 16 juin 2023 inclus. Date de cessation des paiements : 10 novembre 2021. Liquidateur : SELARL MJ AIR, en la personne de Maître Jean-Denis MAUHIN, 4A rue du Périgord - CS 30032 - 67381 Lingolsheim Cédex. N° 21/00330