MME Veronique SICARD
Directeur général de BOULANGERIE SICARD
MME Veronique SICARD a 54 ans ( naissance en 1968), elle est Directeur général de la société BOULANGERIE SICARD
MME Veronique SICARD peut être contacté au siège de la société BOULANGERIE SICARD par courrier à l'adresse BOULANGERIE SICARD 12 ROUTE DES MOTTES 85210 ST JEAN DE BEUGNE FRANCE
La société BOULANGERIE SICARD est principalement dirigée par MME Veronique SICARD qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche ,fabricant de produits alimentaires, boulanger industriel, pâtissier industriel, boulangerie industrielle, pâtisserie industrielle
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1071A (Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche), les activités sont :
- Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
- la fabrication à caractère industriel de pains, de viennoiseries (croissants par exemple),
- de pâtisseries fraîches et de gaufres et crêpes fraîches (y compris surgelées)
- la fabrication de pâtes et pâtons surgelés destinés à la cuisson
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de quiches, tartes salées, tourtes et pizzas surgelées (cf10.85Z), de pizzas fraîches (cf10.89Z)
La société BOULANGERIE SICARD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/04/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 51192305400015.
- MME Veronique SICARD, Directeur général (1968) depuis le 12 mai 2009
Anciens dirigeants :
- M Roger SICARD, Président (1944) du 12 mai 2009 au 27 mars 2010
- M Roger SICARD, Président (1944) du 27 mars 2010 au 01 mai 2013
- MME Monique GABORIEAU, Directeur général (1945) du 12 mai 2009 au 27 mars 2010
- MME Monique SICARD, Directeur général (1945) du 27 mars 2010 au 01 mai 2013
- MME Veronique SICARD, Directeur général (1968) du 27 mars 2010 au 01 mai 2013
Dirigeants personne morale:
- Holding Financiere VS - par abreviation FiVS, Président depuis le 01 mai 2013
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | BOULANGERIE SICARD | |
Entrepreneurs individuels | BOULANGERIE SICARD | |
Identifiant de l'entreprise | 511923054 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 12 RTE DES MOTTES 85210 SAINT JEAN DE BEUGNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 31 mars 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 20 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 31 mars 2009 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2016) | 9 095 000,00 | |
Résultat net | -534 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1071A : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | |
Activité principale de l'entreprise | 1071A : Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | |
Activité principale | 1071A | |
Première activité | 1071A | |
Deuxième activité | 4724Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agroalimentaire | |
Activite | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, boulanger industriel, pâtissier industriel, boulangerie industrielle, pâtisserie industrielle | |
Principal | boulangerie industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 519 000 |
Immobilisation incorporelle | 102 000 |
Immobilisation corporelle | 399 000 |
Immobilisation financière | 18 000 |
Actif circulant net | 1 837 000 |
Stock | 302 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 511 000 |
Placement | 25 000 |
Total Actif | 2 357 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 53 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 304 000 |
Total Passif | 2 357 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 9 095 000 |
Produit d'exploitation | 9 151 000 |
Charge d'exploitation | 9 640 000 |
Résultat d'exploitation | -489 000 |
Produit financier net | 4 000 |
Charge financière | 26 000 |
Résultat financier | -22 000 |
Résultat courrant | -511 000 |
Produit exceptionnel | 15 000 |
Charges exceptionnelles | 39 000 |
Résultat exceptionnel | -24 000 |
Résultat net | -534 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
51192305400015 | BOULANGERIE SICARD 12 ROUTE DES MOTTES 85210 ST JEAN DE BEUGNE FRANCE |
51192305400049 | BOULANGERIE SICARD LIEU DIT LE VIGNAUD 85210 ST JEAN DE BEUGNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h
- 02410 Biscotteries biscuiteries chocolateries
- 01747 Boulangerie et pâtisserie industrielle
- 00843 Boulangeries pâtisseries artisanales
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01586 Industrie de la salaison charcuterie en gros
- 02567 Industrie glaces sorbets crèmes glacées
Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la fabrication et à la distribution de produits de boulangerie viennoiserie pâtisserie confiserie et de tous produits alimentaires
AU SIEGE DU FONDS VENDU (ROUTE NATIONALE, 12 ROUTE DES MOTTES 85210 SAINT JEAN DE BEUGNE)
Président de la société : SICARD Roger Jean Paul Directeur général : GABORIEAU Monique Isabelle Marie André Directeur général : SICARD Véronique Juliette Marie-Jeanne Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA LES HERBIERS Commissaire aux comptes suppléant : CHIRON Louis-Marie
Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA LES HERBIERS Commissaire aux comptes suppléant : CHIRON Louis-Marie Président : Holding Financière VS - par abréviation FiVS représenté par SICARD Véronique en fonction le 29 Avril 2013
Commissaire aux comptes titulaire : FIDEA LES HERBIERS Commissaire aux comptes suppléant : CHIRON Louis-Marie Président : Holding Financière VS - par abréviation FiVS représenté par SICARD Véronique en fonction le 29 Avril 2013 Directeur général : SICARD Véronique en fonction le 05 Février 2015