MME Marie-Pierre BAZETOUX
Président du directoire de ASSURISTANCE
MME Marie-Pierre BAZETOUX a 60 ans ( naissance en 1962), elle est Président du directoire de la société ASSURISTANCE
MME Marie-Pierre BAZETOUX peut être contacté au siège de la société ASSURISTANCE par courrier à l'adresse ASSURISTANCE GROUPE ASSURISTANCE ASSURISTANCE 4 PLACE RAOUL DAUTRY 75015 PARIS FRANCE
La société ASSURISTANCE est principalement dirigée par MME Marie-Pierre BAZETOUX qui en est Président du directoire.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société ASSURISTANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/11/2011 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 53761932200028.
- M Franck BOYER, Commissaire aux comptes suppléant (1962) depuis le 05 juin 2015
- M Yves NICOLAS, Commissaire aux comptes suppléant (1955) depuis le 05 juin 2015
- MME Magali SIMEON, Président du conseil de surveillance (1966) depuis le 05 août 2014
- MME Marie-Pierre BAZETOUX, Président du directoire (1962) depuis le 05 juin 2015
- MME Marie-Pierre BAZETOUX, Président (1962) depuis le 20 juin 2015
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société ASSURISTANCE est de 61 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe BOUTINEAU, Président (1961) du 29 juin 2012 au 20 juin 2015
- M Jean-Pierre LASSUS, Président (1967) du 19 novembre 2011 au 29 juin 2012
- M Xavier LARNAUDIE-EIFFEL, Président du conseil de surveillance (1958) du 29 juin 2012 au 05 août 2014
Dirigeants personne morale:
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 juin 2015
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 05 juin 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ASSURISTANCE | |
Entrepreneurs individuels | ASSURISTANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 537619322 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 4 PL RAOUL DAUTRY 75015 PARIS 15 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 11 juin 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 1 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 17 octobre 2011 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Résultat net | 4 011 537,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 19 666 176 |
Immobilisation incorporelle | 7 176 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 19 659 000 |
Actif circulant net | 1 784 888 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 387 698 |
Placement | 1 397 190 |
Total Actif | 21 451 064 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 20 895 760 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 555 305 |
Total Passif | 21 451 064 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 166 512 |
Résultat d'exploitation | -166 512 |
Produit financier net | 4 109 292 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 4 109 292 |
Résultat courrant | 3 942 781 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 4 011 537 |
Siret | Etablissement |
---|---|
53761932200028 | ASSURISTANCE GROUPE ASSURISTANCE ASSURISTANCE 4 PLACE RAOUL DAUTRY 75015 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
L'acquisition, la détention, la cession de tous titres financiers, de toutes participations directes ou indirectes pour son propre compte, dans le capital de sociétés françaises et étrangères, l'animation et le contrôle de ces dernières, la gestion Desdites participations et l'administration des entreprises, toutes prestations de services en matière commerciale, administrative, financière ou autres, au profit et à destination exclusifs des sociétés et entreprises liés à la société, le financement par voie de prêts, de cautionnement, d'avals, d'avances, ou par tous autres moyens des sociétés et entreprises liées à la société.
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Nicolas, Yves
Membre du conseil de surveillance partant : Chaboseau, Jean-Claude, nomination du Membre du conseil de surveillance : Bampi, nom d'usage : Simeon, Magali, modification du Commissaire aux comptes titulaire MAZARS
Membre du Directoire partant : Sotkine, Didier, nomination du Membre du Directoire : Maillet, nom d'usage : Resve, Marie-Françoise
modification du Président du conseil de surveillance Bampi, nom d'usage : Simeon, Magali, modification du Membre du conseil de surveillance Larnaudie-Eiffel, Xavier
Président du directoire partant : Boutineau, Christophe, nomination du Président du directoire : Bazetoux, Marie-Pierre
Président partant : Boutineau, Christophe, modification du Président et Président du Directoire Bazetoux, Marie-Pierre
Membre du conseil de surveillance partant : Lissowski, Antoine, Membre du conseil de surveillance partant : Bois, Michel, Membre du conseil de surveillance partant : Lebrun, nom d'usage : Gouthière, Corinne, Membre du conseil de surveillance partant : Merine, Cécile, nomination du Membre du conseil de surveillance : Falchier, Hélène, nomination du Membre du conseil de surveillance : Séjourné, Peggy, nomination du Membre du conseil de surveillance : Auxoux, nom d'usage : Grandjean, Bérangère, nomination du Membre du conseil de surveillance : Polet, Tanguy
Président du conseil de surveillance partant : Bampi, nom d'usage : Simeon, Magali, nomination du Président et membre du conseil de surveillance : Hilaire, Dominique
modification du Président Bazetoux, Marie-Pierre ; Membre du directoire partant : Maillet, nom d'usage : Resve, Marie-Françoise ; nomination du Membre du directoire : Tournade, Marie-Mathilde ; Commissaire aux comptes titulaire partant : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Nicolas, Yves
modification du Président du conseil de surveillance Hilaire, Dominique ; Membre du conseil de surveillance partant : Falchier, Hélène ; Membre du conseil de surveillance partant : Séjourné, Peggy ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Thepaut, Marie-Aude ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Jost, nom d'usage : Noe, Magali
Président du conseil de surveillance partant : Hilaire, Dominique ; nomination du Président du conseil de surveillance : Bouquerel, Sarah
Membre du conseil de surveillance partant : Lebrun-Taugourdeau, Vincent
Membre du conseil de surveillance partant : Jost, nom d'usage : Noe, Magali ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Ferreol, Gilles
Membre du directoire partant : Tournade, Marie-Mathilde ; nomination du Membre du directoire : Bouargane, Mohamed ; Membre du conseil de surveillance partant : Thepaut, Marie-Aude ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Mindelsohn, Elsa