M Christian GITIAUX
Administrateur de NOVIGERE - SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE
M Christian GITIAUX a 83 ans ( naissance en 1941), est Administrateur de la société NOVIGERE - SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE
M Christian GITIAUX peut être contacté au siège de la société NOVIGERE - SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE par courrier à l'adresse NOVIGERE SA HABITATION A LOYER MODERE SA HABITATIONS A LOYER MODERE 141 AVENUE DE CLICHY 75017 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 30Â 25Â 78Â 88 ou par fax au 01Â 39Â 80Â 35Â 20
La société NOVIGERE - SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE est principalement dirigée par M Christian GITIAUX qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Location de logements ,location d'appartements, location de maisons
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820A (Location de logements), les activités sont :
- Location de logements
- La location s'entend ici de la mise à disposition d'un logement pour une longue durée, quelle qu'en soit la forme juridique (location à bail).
- la location d'appartements et de maisons, vides ou meublés destinés à l'habitation principale ou secondaire
- l'exploitation d'emplacements pour caravanes résidentielles
Mais sont exclues les activités :
- l'exploitation d'hôtels, d'hôtels à appartements, de maisons meublées, de camps, de parcs pour caravanes et d'autres lieux d'hébergement à usage non résidentiel ou destinés à des séjours de courte durée (cf55)
La société NOVIGERE - SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/10/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 55820050700041.
- M Alain BONHOMME, Président du directoire (1956) depuis le 03 octobre 2009
- M Frederic PAULY, Président (1961) depuis le 25 juillet 2014
- M Gerard MATHIAUD, Vice-président (1945) depuis le 02 février 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société NOVIGERE - SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE est de 70 ans. Le plus jeune à 63 ans, le plus agé 79 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard DIMENT, Administrateur (1956) du 17 avril 2007 au 14 octobre 2014
- M Bernard DIMENT, Administrateur (1956) du 03 octobre 2009 au 14 février 2013
- M Bernard LOUBIERE, Vice-président (1955) du 03 octobre 2009 au 14 octobre 2014
- M Christian GITIAUX, Administrateur (1941) du 03 octobre 2009 au 14 octobre 2014
- M Claude DAPON, Administrateur (1952) du 14 février 2013 au 14 octobre 2014
- M Francis GABOULEAUD, Administrateur (1957) du 17 avril 2007 au 03 octobre 2009
- M Francis GABOULEAUD, Administrateur (1954) du 03 octobre 2009 au 14 octobre 2014
- M Francois BLAJEAN, Commissaire aux comptes suppléant (1955) du 03 juin 2015 au 02 février 2017
- M Frederic PAULY, Administrateur (1961) du 25 juillet 2014 au 14 octobre 2014
- M Gilles BOSC, Administrateur (1952) du 03 octobre 2009 au 14 juin 2013
- M Jean ASTRUC, Administrateur (1955) du 14 juin 2013 au 14 octobre 2014
- M Jean-Baptiste CURTI, Administrateur (1971) du 26 septembre 2011 au 12 décembre 2012
- M Jean-Marie VILLELA, Administrateur (1954) du 19 août 2008 au 20 janvier 2009
- M Jean-Michel BERNARD, Administrateur (1956) du 19 août 2008 au 14 octobre 2014
- M Jean-Michel BERNARD, Administrateur (1956) du 03 octobre 2009 au 14 février 2013
- M Jean-Pierre CHARLES, Administrateur (1949) du 29 novembre 2005 au 12 mai 2009
- M Michael SCHACK, Administrateur (1957) du 12 décembre 2012 au 14 octobre 2014
- M Michel FERNIER, Administrateur (1959) du 12 mai 2009 au 14 octobre 2014
- M Pascal-Jean FOURNIER, Administrateur (1958) du 03 octobre 2009 au 25 juillet 2014
- M Pascal-Jean FOURNIER, Président du conseil d`administration (1958) du 19 février 2013 au 25 juillet 2014
- M Pierre BRUN, Président du conseil d`administration (1950) du 08 juin 2004 au 19 février 2013
- M Pierre VASSEUR, Président du conseil d`administration (1946) du 08 juin 2004 au 29 novembre 2005
- M Thierry CHEVILLARD, Administrateur (1961) du 06 septembre 2012 au 14 octobre 2014
- MME Annick CARON, Administrateur (1952) du 25 avril 2006 au 14 février 2013
- MME Liliane PAUTROT, Administrateur (1953) du 03 octobre 2009 au 02 avril 2011
Dirigeants personne morale:
- GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 juin 2015
- INSTITUT DE GESTION ET D`EXPERTISE COMPTABLE - IGEC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 03 juin 2015
- BATIGERE SAREL ste D`AMENAGEMENT DE real ET D`EXPLOITATION DE LOGEMENTS SA D`HLM, Administrateur du 21 janvier 2012 au 27 octobre 2012
- BATIGERE SAREL ste D`AMENAGEMENT DE real ET D`EXPLOITATION DE LOGEMENTS SA D`HLM, Administrateur du 27 octobre 2012 au 14 octobre 2014
- CABINET MARTINETTI ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire du 03 juin 2015 au 02 février 2017
- CONSEIL GENERAL DU VAL D`OISE, Administrateur du 13 décembre 2005 au 19 août 2008
- CONSEIL GENERAL DU VAL D`OISE, Administrateur du 19 août 2008 au 14 janvier 2012
- CONSEIL GENERAL DU VAL D`OISE, Administrateur du 14 janvier 2012 au 14 octobre 2014
141 AV DE CLICHY
75017 PARIS 17
Téléphone : 01Â 30Â 25Â 78Â 88 Société
NOVIGERE - SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | NOVIGERE - SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE | |
Entrepreneurs individuels | NOVIGERE - SOCIETE ANONYME D HABITATION A LOYER MODERE | |
Identifiant de l'entreprise | 558200507 | |
Numéro interne du siège | 00041 | |
Adresse | 141 AV DE CLICHY 75017 PARIS 17 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 12 mars 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA de HLM Ã directoire | |
Capital social | 351 825,20 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1974 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 12 212 000,00 | |
Résultat net | 1 087 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820A : Location de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 6820A : Location de logements | |
Activité principale | 6820A | |
Première activité | 6820A | |
Deuxième activité | 6820B | |
Troisième activité | 5590Z | |
Quatrième activité | 6832A | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de logements | |
Synonyme | location d'appartements, location de maisons |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 88 169 000 |
Immobilisation incorporelle | 25 000 |
Immobilisation corporelle | 88 134 000 |
Immobilisation financière | 9 000 |
Actif circulant net | 15 602 000 |
Stock | 0 |
Avance | 13 000 |
Créance | 5 276 000 |
Placement | 10 313 000 |
Total Actif | 103 770 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 46 327 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 1 613 000 |
Dette | 55 830 000 |
Total Passif | 103 770 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 12 212 000 |
Produit d'exploitation | 13 088 000 |
Charge d'exploitation | 11 894 000 |
Résultat d'exploitation | 1 195 000 |
Produit financier net | 286 000 |
Charge financière | 1 257 000 |
Résultat financier | -971 000 |
Résultat courrant | 224 000 |
Produit exceptionnel | 1 018 000 |
Charges exceptionnelles | 155 000 |
Résultat exceptionnel | 864 000 |
Résultat net | 1 087 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
55820050700041 | NOVIGERE SA HABITATION A LOYER MODERE SA HABITATIONS A LOYER MODERE 141 AVENUE DE CLICHY 75017 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01527 Immobilier
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 05006 Statut des offices publics de l'habitat
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARTINETTI ET ASSOCIES modification le 11 Juillet 2000Administrateur : DIMENT BERNARD modification le 17 Juillet 2008. Administrateur : BERNARD JEAN-MICHEL CLAUDE. Vice président et administrateur : LOUBIERE Bernard Raymond Nicolas modification le 03 Novembre 2005. Directeur général (non administrateur) : BONHOMME Alain Marcel en fonction le 11 Juillet 2000. Administrateur : PEDEN Guy Louis Yvon en fonction le 25 Octobre 2000. Administrateur : GITIAUX Christian Georges Emile en fonction le 30 Mai 2001. Président du conseil d'administration : BRUN Pierre modification le 03 Novembre 2005. Administrateur : BOSC Gilles Antoine Maurice en fonction le 12 Mai 2004. Commissaire aux comptes suppléant : BLAJEAN Francois en fonction le 29 Novembre 2004. Administrateur : CHARLES Jean-Pierre en fonction le 03 Novembre 2005. Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par ERNU Anita modification le 17 Juillet 2008. Administrateur représentant des locataires : DAVID Annick modification le 21 Mars 2007. Administrateur : VILLELA Jean-Marie modification le 15 Janvier 2007. Administrateur représentant des locataires : GABOULEAUD Francis, Paul en fonction le 21 Mars 2007.
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARTINETTI ET ASSOCIES modification le 11 Juillet 2000Administrateur : DIMENT BERNARD modification le 17 Juillet 2008. Administrateur : BERNARD JEAN-MICHEL CLAUDE. Vice président et administrateur : LOUBIERE Bernard Raymond Nicolas modification le 03 Novembre 2005. Directeur général (non administrateur) : BONHOMME Alain Marcel en fonction le 11 Juillet 2000. Administrateur : PEDEN Guy Louis Yvon en fonction le 25 Octobre 2000. Administrateur : GITIAUX Christian Georges Emile en fonction le 30 Mai 2001. Président du conseil d'administration : BRUN Pierre modification le 03 Novembre 2005. Administrateur : BOSC Gilles Antoine Maurice en fonction le 12 Mai 2004. Commissaire aux comptes suppléant : BLAJEAN Francois en fonction le 29 Novembre 2004. Administrateur : CHARLES Jean-Pierre en fonction le 03 Novembre 2005. Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par ERNU Anita modification le 17 Juillet 2008. Administrateur représentant des locataires : DAVID Annick modification le 21 Mars 2007. Administrateur représentant des locataires : GABOULEAUD Francis, Paul en fonction le 21 Mars 2007. Administrateur : ROPARS Liliane Axelle en fonction le 23 Juillet 2008.
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARTINETTI ET ASSOCIES modification le 11 Juillet 2000. Administrateur : DIMENT BERNARD modification le 17 Juillet 2008. Administrateur : BERNARD JEAN-MICHEL CLAUDE. Vice président et administrateur : LOUBIERE Bernard Raymond Nicolas modification le 03 Novembre 2005. Directeur général (non administrateur) : BONHOMME Alain Marcel en fonction le 11 Juillet 2000. Administrateur : PEDEN Guy Louis Yvon en fonction le 25 Octobre 2000. Administrateur : GITIAUX Christian Georges Emile en fonction le 30 Mai 2001. Président du conseil d'administration : BRUN Pierre modification le 03 Novembre 2005. Administrateur : BOSC Gilles Antoine Maurice en fonction le 12 Mai 2004. Commissaire aux comptes suppléant : BLAJEAN Francois en fonction le 29 Novembre 2004. Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par ERNU Anita modification le 17 Juillet 2008. Administrateur représentant des locataires : DAVID Annick modification le 21 Mars 2007. Administrateur représentant des locataires : GABOULEAUD Francis, Paul en fonction le 21 Mars 2007. Administrateur : ROPARS Liliane Axelle en fonction le 23 Juillet 2008. Administrateur : FERNIER Michel en fonction le 28 Avril 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARTINETTI ET ASSOCIES modification le 11 Juillet 2000 Administrateur : DIMENT BERNARD modification le 17 Juillet 2008 Administrateur : BERNARD JEAN-MICHEL CLAUDE Vice président et administrateur : LOUBIERE Bernard Raymond Nicolas modification le 03 Novembre 2005 Directeur général (non administrateur) : BONHOMME Alain Marcel en fonction le 11 Juillet 2000 Administrateur : GITIAUX Christian Georges Emile en fonction le 30 Mai 2001 Président du conseil d'administration : BRUN Pierre modification le 03 Novembre 2005 Administrateur : BOSC Gilles Antoine Maurice en fonction le 12 Mai 2004 Commissaire aux comptes suppléant : BLAJEAN Francois en fonction le 29 Novembre 2004 Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par ERNU Anita modification le 17 Juillet 2008 Administrateur représentant des locataires : DAVID Annick modification le 21 Mars 2007 Administrateur représentant des locataires : GABOULEAUD Francis, Paul en fonction le 21 Mars 2007 Administrateur : ROPARS Liliane Axelle en fonction le 23 Juillet 2008 Administrateur : FERNIER Michel en fonction le 28 Avril 2009 Administrateur : FOURNIER Pascal-Jean en fonction le 30 Septembre 2009
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARTINETTI ET ASSOCIES modification le 11 Juillet 2000 Administrateur : DIMENT BERNARD modification le 17 Juillet 2008 Administrateur : BERNARD JEAN-MICHEL CLAUDE Vice président et administrateur : LOUBIERE Bernard Raymond Nicolas modification le 03 Novembre 2005 Directeur général (non administrateur) : BONHOMME Alain Marcel en fonction le 11 Juillet 2000 Administrateur : GITIAUX Christian Georges Emile en fonction le 30 Mai 2001 Président du conseil d'administration : BRUN Pierre modification le 03 Novembre 2005 Administrateur : BOSC Gilles Antoine Maurice en fonction le 12 Mai 2004 Commissaire aux comptes suppléant : BLAJEAN Francois en fonction le 29 Novembre 2004 Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par ERNU Anita modification le 17 Juillet 2008 Administrateur représentant des locataires : DAVID Annick modification le 21 Mars 2007 Administrateur représentant des locataires : GABOULEAUD Francis, Paul en fonction le 21 Mars 2007 Administrateur : FERNIER Michel en fonction le 28 Avril 2009 Administrateur : FOURNIER Pascal-Jean en fonction le 30 Septembre 2009
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARTINETTI ET ASSOCIES modification le 11 Juillet 2000 Administrateur représentant des locataires : DIMENT BERNARD modification le 21 Septembre 2011 Administrateur : BERNARD JEAN-MICHEL CLAUDE Vice président et administrateur : LOUBIERE Bernard Raymond Nicolas modification le 03 Novembre 2005 Directeur général (non administrateur) : BONHOMME Alain Marcel en fonction le 11 Juillet 2000 Administrateur : GITIAUX Christian Georges Emile en fonction le 30 Mai 2001 Président du conseil d'administration : BRUN Pierre modification le 03 Novembre 2005 Administrateur : BOSC Gilles Antoine Maurice en fonction le 12 Mai 2004 Commissaire aux comptes suppléant : BLAJEAN Francois en fonction le 29 Novembre 2004 Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par ERNU Anita modification le 17 Juillet 2008 Administrateur représentant des locataires : DAVID Annick modification le 21 Mars 2007 Administrateur représentant des locataires : GABOULEAUD Francis, Paul en fonction le 21 Mars 2007 Administrateur : FERNIER Michel en fonction le 28 Avril 2009 Administrateur : FOURNIER Pascal-Jean en fonction le 30 Septembre 2009 Administrateur représentant des locataires : CURTI Jean-Baptiste en fonction le 21 Septembre 2011
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARTINETTI ET ASSOCIES modification le 11 Juillet 2000 Administrateur représentant des locataires : DIMENT BERNARD modification le 21 Septembre 2011 Administrateur : BERNARD JEAN-MICHEL CLAUDE Vice président et administrateur : LOUBIERE Bernard Raymond Nicolas modification le 03 Novembre 2005 Directeur général (non administrateur) : BONHOMME Alain Marcel en fonction le 11 Juillet 2000 Administrateur : GITIAUX Christian Georges Emile en fonction le 30 Mai 2001 Président du conseil d'administration : BRUN Pierre modification le 03 Novembre 2005 Administrateur : BOSC Gilles Antoine Maurice en fonction le 12 Mai 2004 Commissaire aux comptes suppléant : BLAJEAN Francois en fonction le 29 Novembre 2004 Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par METEZEAU Philippe Jacques modification le 09 Janvier 2012 Administrateur représentant des locataires : DAVID Annick modification le 21 Mars 2007 Administrateur représentant des locataires : GABOULEAUD Francis, Paul en fonction le 21 Mars 2007 Administrateur : FERNIER Michel en fonction le 28 Avril 2009 Administrateur : FOURNIER Pascal-Jean en fonction le 30 Septembre 2009 Administrateur représentant des locataires : CURTI Jean-Baptiste en fonction le 21 Septembre 2011
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARTINETTI ET ASSOCIES modification le 11 Juillet 2000 Administrateur représentant des locataires : DIMENT BERNARD modification le 21 Septembre 2011 Administrateur : BERNARD JEAN-MICHEL CLAUDE Vice président et administrateur : LOUBIERE Bernard Raymond Nicolas modification le 03 Novembre 2005 Directeur général (non administrateur) : BONHOMME Alain Marcel en fonction le 11 Juillet 2000 Administrateur : GITIAUX Christian Georges Emile en fonction le 30 Mai 2001 Président du conseil d'administration : BRUN Pierre modification le 03 Novembre 2005 Administrateur : BOSC Gilles Antoine Maurice en fonction le 12 Mai 2004 Commissaire aux comptes suppléant : BLAJEAN Francois en fonction le 29 Novembre 2004 Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par METEZEAU Philippe Jacques modification le 09 Janvier 2012 Administrateur représentant des locataires : DAVID Annick modification le 21 Mars 2007 Administrateur représentant des locataires : GABOULEAUD Francis, Paul en fonction le 21 Mars 2007 Administrateur : FERNIER Michel en fonction le 28 Avril 2009 Administrateur : FOURNIER Pascal-Jean en fonction le 30 Septembre 2009 Administrateur représentant des locataires : CURTI Jean-Baptiste en fonction le 21 Septembre 2011 Administrateur : BATIGERE SAREL ste D'AMENAGEMENT DE real ET D'EXPLOITATION DE LOGEMENTS SA D'HLM représenté par DUBAND Dominique en fonction le 16 Janvier 2012
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARTINETTI ET ASSOCIES modification le 11 Juillet 2000 Administrateur représentant des locataires : DIMENT BERNARD modification le 21 Septembre 2011 Administrateur : BERNARD JEAN-MICHEL CLAUDE Vice président et administrateur : LOUBIERE Bernard Raymond Nicolas modification le 03 Novembre 2005 Directeur général (non administrateur) : BONHOMME Alain Marcel en fonction le 11 Juillet 2000 Administrateur : GITIAUX Christian Georges Emile en fonction le 30 Mai 2001 Président du conseil d'administration : BRUN Pierre modification le 03 Novembre 2005 Administrateur : BOSC Gilles Antoine Maurice en fonction le 12 Mai 2004 Commissaire aux comptes suppléant : BLAJEAN Francois en fonction le 29 Novembre 2004 Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par METEZEAU Philippe Jacques modification le 09 Janvier 2012 Administrateur représentant des locataires : DAVID Annick modification le 21 Mars 2007 Administrateur représentant des locataires : GABOULEAUD Francis, Paul en fonction le 21 Mars 2007 Administrateur : FERNIER Michel en fonction le 28 Avril 2009 Administrateur : FOURNIER Pascal-Jean en fonction le 30 Septembre 2009 Administrateur représentant des locataires : CURTI Jean-Baptiste en fonction le 21 Septembre 2011 Administrateur : BATIGERE SAREL ste D'AMENAGEMENT DE real ET D'EXPLOITATION DE LOGEMENTS SA D'HLM représenté par DUBAND Dominique en fonction le 16 Janvier 2012 Administrateur : CHEVILLARD Thierry Louis Simon en fonction le 04 Septembre 2012
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARTINETTI ET ASSOCIES modification le 11 Juillet 2000 Administrateur représentant des locataires : DIMENT BERNARD modification le 21 Septembre 2011 Administrateur : BERNARD JEAN-MICHEL CLAUDE Vice président et administrateur : LOUBIERE Bernard Raymond Nicolas modification le 03 Novembre 2005 Directeur général (non administrateur) : BONHOMME Alain Marcel en fonction le 11 Juillet 2000 Administrateur : GITIAUX Christian Georges Emile en fonction le 30 Mai 2001 Président du conseil d'administration : BRUN Pierre modification le 03 Novembre 2005 Administrateur : BOSC Gilles Antoine Maurice en fonction le 12 Mai 2004 Commissaire aux comptes suppléant : BLAJEAN Francois en fonction le 29 Novembre 2004 Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par METEZEAU Philippe Jacques modification le 09 Janvier 2012 Administrateur représentant des locataires : DAVID Annick modification le 21 Mars 2007 Administrateur représentant des locataires : GABOULEAUD Francis, Paul en fonction le 21 Mars 2007 Administrateur : FERNIER Michel en fonction le 28 Avril 2009 Administrateur : FOURNIER Pascal-Jean en fonction le 30 Septembre 2009 Administrateur : BATIGERE SAREL ste D'AMENAGEMENT DE real ET D'EXPLOITATION DE LOGEMENTS SA D'HLM représenté par JUTON Jean Michel Marie Joseph modification le 25 Octobre 2012 Administrateur : CHEVILLARD Thierry Louis Simon en fonction le 04 Septembre 2012 Administrateur représentant des locataires : SCHACK Michaël Rainer en fonction le 10 Décembre 2012
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARTINETTI ET ASSOCIES modification le 11 Juillet 2000 Administrateur représentant des locataires : DIMENT BERNARD modification le 21 Septembre 2011 Administrateur : BERNARD JEAN-MICHEL CLAUDE Vice président et administrateur : LOUBIERE Bernard Raymond Nicolas modification le 03 Novembre 2005 Directeur général (non administrateur) : BONHOMME Alain Marcel en fonction le 11 Juillet 2000 Administrateur : GITIAUX Christian Georges Emile en fonction le 30 Mai 2001 Président du conseil d'administration : BRUN Pierre modification le 03 Novembre 2005 Administrateur : BOSC Gilles Antoine Maurice en fonction le 12 Mai 2004 Commissaire aux comptes suppléant : BLAJEAN Francois en fonction le 29 Novembre 2004 Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par METEZEAU Philippe Jacques modification le 09 Janvier 2012 Administrateur représentant des locataires : DAVID Annick modification le 21 Mars 2007 Administrateur représentant des locataires : GABOULEAUD Francis, Paul en fonction le 21 Mars 2007 Administrateur : FERNIER Michel en fonction le 28 Avril 2009 Administrateur : FOURNIER Pascal-Jean en fonction le 30 Septembre 2009 Administrateur : BATIGERE SAREL ste D'AMENAGEMENT DE real ET D'EXPLOITATION DE LOGEMENTS SA D'HLM représenté par JUTON Jean Michel Marie Joseph modification le 25 Octobre 2012 Administrateur : CHEVILLARD Thierry Louis Simon en fonction le 04 Septembre 2012 Administrateur représentant des locataires : SCHACK Michaël Rainer en fonction le 10 Décembre 2012 II Administrateur représentant des locataires : DAPON Claude Jean en fonction le 10 décembre 2012
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARTINETTI ET ASSOCIES modification le 11 Juillet 2000 Administrateur représentant des locataires : DIMENT Bernard modification le 12 Février 2013 Administrateur : BERNARD Jean-Michel, Claude modification le 12 Février 2013 Vice-président Administrateur : LOUBIERE Bernard Raymond Nicolas modification le 03 Novembre 2005 Directeur général : BONHOMME Alain Marcel en fonction le 11 Juillet 2000 Administrateur : GITIAUX Christian Georges Emile en fonction le 30 Mai 2001 Président du conseil d'administration : BRUN Pierre modification le 03 Novembre 2005 Administrateur : BOSC Gilles Antoine Maurice en fonction le 12 Mai 2004 Commissaire aux comptes suppléant : BLAJEAN Francois en fonction le 29 Novembre 2004 Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par METEZEAU Philippe Jacques modification le 09 Janvier 2012 Administrateur représentant des locataires : GABOULEAUD Francis, Paul en fonction le 21 Mars 2007 Administrateur : FERNIER Michel en fonction le 28 Avril 2009 Administrateur : FOURNIER Pascal-Jean en fonction le 30 Septembre 2009 Administrateur : BATIGERE SAREL ste D'AMENAGEMENT DE real ET D'EXPLOITATION DE LOGEMENTS SA D'HLM représenté par JUTON Jean Michel Marie Joseph modification le 25 Octobre 2012 Administrateur : CHEVILLARD Thierry Louis Simon en fonction le 04 Septembre 2012 Administrateur : SCHACK Michaël Rainer modification le 12 Février 2013 Administrateur représentant des locataires : DAPON Claude Jean en fonction le 01 Février 2013
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARTINETTI ET ASSOCIES modification le 11 Juillet 2000 Administrateur représentant des locataires : DIMENT Bernard modification le 12 Février 2013 Administrateur : BERNARD Jean-Michel, Claude modification le 12 Février 2013 Vice-président Administrateur : LOUBIERE Bernard Raymond Nicolas modification le 03 Novembre 2005 Directeur général : BONHOMME Alain Marcel en fonction le 11 Juillet 2000 Administrateur : GITIAUX Christian Georges Emile en fonction le 30 Mai 2001 Administrateur : BOSC Gilles Antoine Maurice en fonction le 12 Mai 2004 Commissaire aux comptes suppléant : BLAJEAN Francois en fonction le 29 Novembre 2004 Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par METEZEAU Philippe Jacques modification le 09 Janvier 2012 Administrateur représentant des locataires : GABOULEAUD Francis, Paul en fonction le 21 Mars 2007 Administrateur : FERNIER Michel en fonction le 28 Avril 2009 Président du conseil d'administration Administrateur : FOURNIER Pascal-Jean modification le 15 Février 2013 Administrateur : BATIGERE SAREL ste D'AMENAGEMENT DE real ET D'EXPLOITATION DE LOGEMENTS SA D'HLM représenté par JUTON Jean Michel Marie Joseph modification le 25 Octobre 2012 Administrateur : CHEVILLARD Thierry Louis Simon en fonction le 04 Septembre 2012 Administrateur : SCHACK Michaël Rainer modification le 12 Février 2013 Administrateur représentant des locataires : DAPON Claude Jean en fonction le 01 Février 2013
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARTINETTI ET ASSOCIES modification le 11 Juillet 2000 Administrateur représentant des locataires : DIMENT Bernard modification le 12 Février 2013 Administrateur : BERNARD Jean-Michel, Claude modification le 12 Février 2013 Vice-président Administrateur : LOUBIERE Bernard Raymond Nicolas modification le 03 Novembre 2005 Directeur général : BONHOMME Alain Marcel en fonction le 11 Juillet 2000 Administrateur : GITIAUX Christian Georges Emile en fonction le 30 Mai 2001 Commissaire aux comptes suppléant : BLAJEAN Francois en fonction le 29 Novembre 2004 Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par METEZEAU Philippe Jacques modification le 09 Janvier 2012 Administrateur représentant des locataires : GABOULEAUD Francis, Paul en fonction le 21 Mars 2007 Administrateur : FERNIER Michel en fonction le 28 Avril 2009 Président du conseil d'administration Administrateur : FOURNIER Pascal-Jean modification le 15 Février 2013 Administrateur : BATIGERE SAREL ste D'AMENAGEMENT DE real ET D'EXPLOITATION DE LOGEMENTS SA D'HLM représenté par JUTON Jean Michel Marie Joseph modification le 25 Octobre 2012 Administrateur : CHEVILLARD Thierry Louis Simon en fonction le 04 Septembre 2012 Administrateur : SCHACK Michaël Rainer modification le 12 Février 2013 Administrateur représentant des locataires : DAPON Claude Jean en fonction le 01 Février 2013 Administrateur : ASTRUC Jean François, Marie, Joseph en fonction le 12 Juin 2013
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L. 236-14 du Code de Commerce.
Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MARTINETTI ET ASSOCIES modification le 11 Juillet 2000 Administrateur représentant des locataires : DIMENT Bernard modification le 12 Février 2013 Administrateur : BERNARD Jean-Michel, Claude modification le 12 Février 2013 Vice-président Administrateur : LOUBIERE Bernard Raymond Nicolas modification le 03 Novembre 2005 Directeur général : BONHOMME Alain Marcel en fonction le 11 Juillet 2000 Administrateur : GITIAUX Christian Georges Emile en fonction le 30 Mai 2001 Commissaire aux comptes suppléant : BLAJEAN Francois en fonction le 29 Novembre 2004 Administrateur : CONSEIL GENERAL DU VAL D'OISE représenté par METEZEAU Philippe Jacques modification le 09 Janvier 2012 Administrateur représentant des locataires : GABOULEAUD Francis, Paul en fonction le 21 Mars 2007 Administrateur : FERNIER Michel en fonction le 28 Avril 2009 Administrateur : BATIGERE SAREL ste D'AMENAGEMENT DE real ET D'EXPLOITATION DE LOGEMENTS SA D'HLM représenté par JUTON Jean Michel Marie Joseph modification le 25 Octobre 2012 Administrateur : CHEVILLARD Thierry Louis Simon en fonction le 04 Septembre 2012 Administrateur : SCHACK Michaël Rainer modification le 12 Février 2013 Administrateur représentant des locataires : DAPON Claude Jean en fonction le 01 Février 2013 Administrateur : ASTRUC Jean François, Marie, Joseph en fonction le 12 Juin 2013 Président du conseil d'administration Administrateur : PAULY Frederic, Jean en fonction le 23 Juillet 2014
Acquisition, construction, location d'habitation à loyer modéré en Ile de France
Membre du conseil de surveillance partant : Gabouleaud, Francis Paul, Membre du conseil de surveillance partant : Dapon, Claude Jean, nomination du Membre du conseil de surveillance : Jean-Baptiste, Juliette, nomination du Membre du conseil de surveillance : Longuepee, Alain
Membre du conseil de surveillance partant : Bernard, Jean-Michel Claude
Membre du conseil de surveillance partant : BATIGERE SAREL STE D'AMENAGEMENT DE REAL ET D'EXPLOITATION DE LOGEMENTS SA D'HLM ; nomination du Membre du conseil de surveillance : BATIGERE représenté par Hébrard Robert Adresse : 130 rue de Paris 95150 Taverny
Membre du conseil de surveillance partant : Loubière, Bernard Raymond Nicolas ; Membre du conseil de surveillance partant : Schack, Michaël Rainer ; Membre du conseil de surveillance partant : Astruc, Jean-François Marie Joseph ; Membre du conseil de surveillance partant : CILGERE ; Membre du conseil de surveillance partant : Baszanger, nom d'usage : Lemierre, Caroline ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Action Logement Immobilier représenté par Croce Jean-Marc Adresse : chemin ma Verte Vallée - Senes 83210 Solliès-Pont ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Zitoli, Nicolas ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Ernandes, Philippe
Président et membre du conseil de surveillance partant : Pauly, Frédéric Jean ; modification du Président et membre du conseil de surveillance Mathiaud, Gérard ; modification du Vice-Président et Membre du conseil de surveillance Ernandes, Philippe
Article L.236-14 du code de commerce
Article L.236-14 du code de commerce