M Jean-Pierre CAMPECH
Directeur général de PARTEDIS
M Jean-Pierre CAMPECH a 72 ans ( naissance en 1952), est Directeur général de la société PARTEDIS
M Jean-Pierre CAMPECH peut être contacté au siège de la société PARTEDIS par courrier à l'adresse PARTEDIS 16 RUE OCTAVE FEUILLET 75116 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 44Â 30Â 48Â 00
La société PARTEDIS est principalement dirigée par M Jean-Pierre CAMPECH qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société PARTEDIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/09/1956 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 56209846700011.
- M Jean-Claude ROHAULT DE FLEURY, Vice-président (1948) depuis le 27 janvier 2017
- M Jean-Pierre CAMPECH, Directeur général (1952) depuis le 03 février 2004
- M Thierry LEFEBVRE, Président (1952) depuis le 24 février 2012
- M Wilfrid DE VIRIEU, Président du conseil de surveillance (1936) depuis le 03 février 2004
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société PARTEDIS est de 77 ans. Le plus jeune à 72 ans, le plus agé 88 ans.
Anciens dirigeants :
- M Benoit LEFEBURE, Président du conseil de surveillance (1945) du 11 juillet 2006 au 24 février 2012
Dirigeants personne morale:
- CERA, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 01 septembre 2015
- EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 septembre 2015
16 RUE OCTAVE FEUILLET
75116 PARIS 16
Téléphone : 01Â 44Â 30Â 48Â 00 Société
PARTEDIS
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PARTEDIS | |
Entrepreneurs individuels | PARTEDIS | |
Identifiant de l'entreprise | 562098467 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 16 RUE OCTAVE FEUILLET 75116 PARIS 16 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 12 février 1986 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 16 773 199,80 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 12 février 1986 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 7 735 000,00 | |
Résultat net | -344 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 41 658 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 013 000 |
Immobilisation financière | 40 645 000 |
Actif circulant net | 394 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 393 000 |
Placement | 1 000 |
Total Actif | 42 051 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 27 780 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 13 000 |
Dette | 14 257 000 |
Total Passif | 42 051 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 7 735 000 |
Produit d'exploitation | 7 744 000 |
Charge d'exploitation | 7 808 000 |
Résultat d'exploitation | -63 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 280 000 |
Résultat financier | -280 000 |
Résultat courrant | -344 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -344 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
56209846700011 | PARTEDIS 16 RUE OCTAVE FEUILLET 75116 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Commissaire aux comptes titulaire partant : Robin, Bernard, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : EXCO FIDUCIAIRE DU SUD OUEST, Commissaire aux comptes suppléant partant : CABINET ROBIN COFIDUREC, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CERA
Président partant : De Virieu, Wilfrid, nomination du Président : Lefebvre, Thierry, Président du conseil de surveillance partant : Lefebure, Benoit, nomination du Président du conseil de surveillance : De Virieu, Wilfrid, Membre du conseil de surveillance partant : Lefebvre, Thierry, nomination du Membre du conseil de surveillance : Rohault De Fleury, Jacques
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CREATIS AUDIT
Directeur général partant : Campech, Jean-Pierre
Président du conseil de surveillance partant : De Virieu, Wilfrid ; nomination du Président du conseil de surveillance : SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE ; Membre du conseil de surveillance partant : Rohault De Fleury, Jacques ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Campech, Jean-Pierre
nomination du Vice-président du conseil de surveillance : De Virieu, Wilfrid ; modification du Président du conseil de surveillance Campech, Jean-Pierre ; Vice-Président et Membre du conseil de surveillance partant : Rohault De Fleury, Jean-Claude ; modification du Membre du conseil de surveillance SOCIETE CENTRALE POUR LE COMMERCE ET L INDUSTRIE
Commissaire aux comptes suppléant partant : CERA
Président du conseil de surveillance partant : Campech, Jean-Pierre
l\'acquisition, l\'administration l\'exploitation et la mise en valeur de tous immeubles, tous placement en valeurs mobilières.
l'acquisition, l'administration l'exploitation et la mise en valeur de tous immeubles, tous placement en valeurs mobili̮̬res.
Art. L.236-14 du code de commerce