M Xavier BRUNET
Gérant de SCP DE CARDIOLOGIE PAU BEARN
M Xavier BRUNET a 40 ans ( naissance en 1984), est Gérant de la société SCP DE CARDIOLOGIE PAU BEARN
M Xavier BRUNET peut être contacté au siège de la société SCP DE CARDIOLOGIE PAU BEARN par courrier à l'adresse SCP DE CARDIOLOGIE PAU BEARN 15 ALLEE PLEIN SUD 64000 PAU FRANCE
La société SCP DE CARDIOLOGIE PAU BEARN est principalement dirigée par M Xavier BRUNET qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Autres activités des médecins spécialistes ,médecin spécialiste, angiologue, cardiologue, cancérologue, oncologue, dermatologue, diabétologue, gastro-entérologue, gynécologue, obstétricien, neurologue, ophtalmologiste, oto-rhino-laryngologiste, ORL, pneumologue, rhumatologue, urologue, plannin
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8622C (Autres activités des médecins spécialistes), les activités sont :
- Autres activités des médecins spécialistes
- les consultations et les soins dispensés par les médecins spécialistes
Mais sont exclues les activités :
- les activités de radiodiagnostic et de radiothérapie (cf86.22A)
- les consultations et les soins dispensés par les chirurgiens (cf86.22B)
La société SCP DE CARDIOLOGIE PAU BEARN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/11/2014 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 80784697700047.
- M Andre GOUX, Gérant (1949) depuis le 22 novembre 2014
- M Aurelien HEBRARD, Gérant (1978) depuis le 22 novembre 2014
- M David NAIBO, Gérant (1978) depuis le 22 novembre 2014
- M Guillaume LAPLACE, Gérant (1973) depuis le 22 novembre 2014
- M Jean-Paul MASSIERE, Gérant (1957) depuis le 22 novembre 2014
- M Jean-Yves BEIGBEDER, Gérant (1959) depuis le 22 novembre 2014
- M Laurent FAVREAU, Gérant (1952) depuis le 22 novembre 2014
- M Michel LOUBET, Gérant (1955) depuis le 22 novembre 2014
- M Nicolas MARQUE, Gérant (1977) depuis le 22 novembre 2014
- M Olivier FAUCHER, Gérant (1985) depuis le 22 mars 2017
- M Philippe COUDERC, Gérant (1973) depuis le 22 novembre 2014
- M Xavier BRUNET, Gérant (1984) depuis le 22 février 2017
- MME Sylvie YRONDI, Gérant (1957) depuis le 22 novembre 2014
L'âge moyen des 13 dirigeants de la société SCP DE CARDIOLOGIE PAU BEARN est de 57 ans. Le plus jeune à 39 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain CHAPELET-LETOURNEUX, Gérant (1948) du 22 novembre 2014 au 22 février 2017
- M Joseph COUPILLAUD, Gérant (1949) du 22 novembre 2014 au 10 mars 2016
- M Michel ROSSIGNOL, Gérant (1949) du 22 novembre 2014 au 22 mars 2017
Dirigeants personne morale:
- BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 décembre 2015
- GROUPE SULLY, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 01 décembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCP DE CARDIOLOGIE PAU BEARN | |
Entrepreneurs individuels | SCP DE CARDIOLOGIE PAU BEARN | |
Identifiant de l'entreprise | 807846977 | |
Numéro interne du siège | 00047 | |
Adresse | 15 ALL PLEIN SUD 64000 PAU | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 26 octobre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile professionnelle | |
Capital social | 2 275 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 15 octobre 2014 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8622C : Autres activités des médecins spécialistes | |
Activité principale de l'entreprise | 8622C : Autres activités des médecins spécialistes | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Autres activités des médecins spécialistes | |
Synonyme | médecin spécialiste, angiologue, cardiologue, cancérologue, oncologue, dermatologue, diabétologue, gastro-entérologue, gynécologue, obstétricien, neurologue, ophtalmologiste, oto-rhino-laryngologiste, ORL, pneumologue, rhumatologue, urologue, plannin |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
80784697700047 | SCP DE CARDIOLOGIE PAU BEARN 15 ALLEE PLEIN SUD 64000 PAU FRANCE |
80784697700047 | SCP DE CARDIOLOGIE PAU BEARN 15 ALLEE PLEIN SUD 64000 PAU FRANCE |
80784697700054 | SCP DE CARDIOLOGIE PAU BEARN POLYCLINIQUE LES CHENES 16 RUE DE CHANTEMERLE 40800 AIRE SUR L ADOUR FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 59 98 60 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-pau.fr.
Les greffiers sont : HOUZELOT Jacques
Le greffe est ouvert 9H00-12H00 et 13H30-16H00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 00897 Services interentreprises de médecine du travail
L'exercice en commun par ses membres de la profession de médecin et notamment la spécialité de cardiologie, avec mise en commun des honoraires perçus en raison de cette activité
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FAVREAU Laurent, Yves, Michel Gérant, Associé indéfiniment responsable : COUPILLAUD Joseph, Jean-Pierre, Roger Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAPLACE Guillaume, Jean, Gabriel Gérant, Associé indéfiniment responsable : NAIBO David, Philippe, Frédéric Gérant, Associé indéfiniment responsable : CHAPELET-LETOURNEUX Alain Gérant, Associé indéfiniment responsable : YRONDI Sylvie, Marie, Berthe, Yvette né(e) DESANDRE Gérant, Associé indéfiniment responsable : BEIGBEDER Jean-Yves, Alexandre, Henri Gérant, Associé indéfiniment responsable : COUDERC Philippe Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARQUE Nicolas Gérant, Associé indéfiniment responsable : HEBRARD Aurélien, Paul, Ginet Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUX André, Jean, Louis Gérant, Associé indéfiniment responsable : ROSSIGNOL Michel, Benjamin Gérant, Associé indéfiniment responsable : MASSIERE Jean-Paul, Roger, Dominique Gérant, Associé indéfiniment responsable : LOUBET Michel, René Commissaire aux comptes titulaire : BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE SULLY (SAS)
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FAVREAU Laurent, Yves, Michel Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAPLACE Guillaume, Jean, Gabriel Gérant, Associé indéfiniment responsable : NAIBO David, Philippe, Frédéric Gérant, Associé indéfiniment responsable : CHAPELET-LETOURNEUX Alain Gérant, Associé indéfiniment responsable : YRONDI Sylvie, Marie, Berthe, Yvette né(e) DESANDRE Gérant, Associé indéfiniment responsable : BEIGBEDER Jean-Yves, Alexandre, Henri Gérant, Associé indéfiniment responsable : COUDERC Philippe Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARQUE Nicolas Gérant, Associé indéfiniment responsable : HEBRARD Aurélien, Paul, Ginet Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUX André, Jean, Louis Gérant, Associé indéfiniment responsable : ROSSIGNOL Michel, Benjamin Gérant, Associé indéfiniment responsable : MASSIERE Jean-Paul, Roger, Dominique Gérant, Associé indéfiniment responsable : LOUBET Michel, René Commissaire aux comptes titulaire : BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE SULLY (SAS)
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FAVREAU Laurent, Yves, Michel ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAPLACE Guillaume, Jean, Gabriel ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : NAIBO David, Philippe, Frédéric ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : YRONDI Sylvie, Marie, Berthe, Yvette né(e) DESANDRE ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BEIGBEDER Jean-Yves, Alexandre, Henri ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : COUDERC Philippe ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARQUE Nicolas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : HEBRARD Aurélien, Paul, Ginet ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUX André, Jean, Louis ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : ROSSIGNOL Michel, Benjamin ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MASSIERE Jean-Paul, Roger, Dominique ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LOUBET Michel, René ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUNET Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE SULLY (SAS)
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FAVREAU Laurent, Yves, Michel ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAPLACE Guillaume, Jean, Gabriel ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : NAIBO David, Philippe, Frédéric ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : YRONDI Sylvie, Marie, Berthe, Yvette né(e) DESANDRE ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BEIGBEDER Jean-Yves, Alexandre, Henri ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : COUDERC Philippe ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARQUE Nicolas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : HEBRARD Aurélien, Paul, Ginet ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : GOUX André, Jean, Louis ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MASSIERE Jean-Paul, Roger, Dominique ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LOUBET Michel, René ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUNET Xavier ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FAUCHER Olivier, Gaston, Emile ; Commissaire aux comptes titulaire : BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE SULLY (SAS)
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FAVREAU Laurent, Yves, Michel ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAPLACE Guillaume, Jean, Gabriel ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : NAIBO David, Philippe, Frédéric ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : YRONDI Sylvie, Marie, Berthe, Yvette né(e) DESANDRE ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BEIGBEDER Jean-Yves, Alexandre, Henri ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : COUDERC Philippe ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARQUE Nicolas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : HEBRARD Aurélien, Paul, Ginet ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MASSIERE Jean-Paul, Roger, Dominique ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LOUBET Michel, René ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUNET Xavier ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FAUCHER Olivier, Gaston, Emile ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : HASSAM Khadija, Sarah ; Commissaire aux comptes titulaire : BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE SULLY (SAS)
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FAVREAU Laurent, Yves, Michel ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAPLACE Guillaume, Jean, Gabriel ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : NAIBO David, Philippe, Frédéric ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : YRONDI Sylvie, Marie, Berthe, Yvette né(e) DESANDRE ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BEIGBEDER Jean-Yves, Alexandre, Henri ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : COUDERC Philippe ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARQUE Nicolas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : HEBRARD Aurélien, Paul, Ginet ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LOUBET Michel, René ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUNET Xavier ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FAUCHER Olivier, Gaston, Emile ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : HASSAM Khadija, Sarah ; Commissaire aux comptes titulaire : BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE SULLY (SAS)
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FAVREAU Laurent, Yves, Michel ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAPLACE Guillaume, Jean, Gabriel ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : NAIBO David, Philippe, Frédéric ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : YRONDI Sylvie, Marie, Berthe, Yvette né(e) DESANDRE ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BEIGBEDER Jean-Yves, Alexandre, Henri ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : COUDERC Philippe ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARQUE Nicolas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : HEBRARD Aurélien, Paul, Ginet ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LOUBET Michel, René ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUNET Xavier ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FAUCHER Olivier, Gaston, Emile ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : HASSAM Khadija, Sarah ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : THIMON Thomas, Pierre ; Commissaire aux comptes titulaire : BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE SULLY (SAS)
Gérant, Associé indéfiniment responsable : FAVREAU Laurent, Yves, Michel ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAPLACE Guillaume, Jean, Gabriel ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : NAIBO David, Philippe, Frédéric ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : YRONDI Sylvie, Marie, Berthe, Yvette né(e) DESANDRE ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BEIGBEDER Jean-Yves, Alexandre, Henri ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : COUDERC Philippe ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARQUE Nicolas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : HEBRARD Aurélien, Paul, Ginet ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LOUBET Michel, René ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUNET Xavier ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FAUCHER Olivier, Gaston, Emile ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : HASSAM Khadija, Sarah ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : THIMON Thomas, Pierre ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DELAGARDE Hermeland, Aurélien, Vincent ; Commissaire aux comptes titulaire : BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE SULLY (SAS)
Gérant, Associé indéfiniment responsable : LAPLACE Guillaume, Jean, Gabriel ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : NAIBO David, Philippe, Frédéric ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : YRONDI Sylvie, Marie, Berthe, Yvette né(e) DESANDRE ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BEIGBEDER Jean-Yves, Alexandre, Henri ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : COUDERC Philippe ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : MARQUE Nicolas ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : HEBRARD Aurélien, Paul, Ginet ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : LOUBET Michel, René ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BRUNET Xavier ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : FAUCHER Olivier, Gaston, Emile ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : HASSAM Khadija, Sarah ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : THIMON Thomas, Pierre ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : DELAGARDE Hermeland, Aurélien, Vincent ; Gérant, Associé indéfiniment responsable : BIRADE Claudia, Ida ; Commissaire aux comptes titulaire : BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE SULLY (SAS)
Gérant : LAPLACE Guillaume, Jean, Gabriel ; Gérant : NAIBO David, Philippe, Frédéric ; Gérant : YRONDI Sylvie, Marie, Berthe, Yvette ; Gérant : BEIGBEDER Jean-Yves, Alexandre, Henri ; Gérant : COUDERC Philippe ; Gérant : MARQUE Nicolas ; Gérant : HEBRARD Aurélien, Paul, Ginet ; Gérant : LOUBET Michel, René ; Gérant : BRUNET Xavier ; Gérant : FAUCHER Olivier, Gaston, Emile ; Gérant : HASSAM Khadija, Sarah ; Gérant : THIMON Thomas, Pierre ; Gérant : DELAGARDE Hermeland, Aurélien, Vincent ; Gérant : BIRADE Claudia, Ida ; Commissaire aux comptes titulaire : BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS ; Commissaire aux comptes suppléant : GROUPE SULLY
Gérant : LAPLACE Guillaume, Jean, Gabriel ; Gérant : NAIBO David, Philippe, Frédéric ; Gérant : YRONDI Sylvie, Marie, Berthe, Yvette ; Gérant : BEIGBEDER Jean-Yves, Alexandre, Henri ; Gérant : COUDERC Philippe ; Gérant : MARQUE Nicolas ; Gérant : HEBRARD Aurélien, Paul, Ginet ; Gérant : LOUBET Michel, René ; Gérant : BRUNET Xavier ; Gérant : FAUCHER Olivier, Gaston, Emile ; Gérant : HASSAM Khadija, Sarah ; Gérant : THIMON Thomas, Pierre ; Gérant : DELAGARDE Hermeland, Aurélien, Vincent ; Gérant : BIRADE Claudia, Ida ; Commissaire aux comptes titulaire : BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS
Gérant : LAPLACE Guillaume, Jean, Gabriel ; Gérant : NAIBO David, Philippe, Frédéric ; Gérant : YRONDI Sylvie, Marie, Berthe, Yvette ; Gérant : BEIGBEDER Jean-Yves, Alexandre, Henri ; Gérant : COUDERC Philippe ; Gérant : MARQUE Nicolas ; Gérant : HEBRARD Aurélien, Paul, Ginet ; Gérant : LOUBET Michel, René ; Gérant : BRUNET Xavier ; Gérant : FAUCHER Olivier, Gaston, Emile ; Gérant : HASSAM Khadija, Sarah ; Gérant : THIMON Thomas, Pierre ; Gérant : DELAGARDE Hermeland, Aurélien, Vincent ; Gérant : BIRADE Claudia, Ida ; Gérant : MATHELIE-GUINLET Margaux ; Commissaire aux comptes titulaire : BOURDALE DUFAU AUDIT ET CONSEILS