ImmatriculationLa société CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE est situé au CHATEAU BOIS DE LA SALLE 69840 JULIENAS
Elle a été crée le 19/06/2002 et elle est immatriculée sous le numéro 301165213 au greffe de VILLEFRANCHE-TARARE
CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société coopérative agricole
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 1102B (Vinification) et le code de l'activité de son établissement principal est 1102B (Vinification).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1102B (Vinification), les activités sont :
- la fabrication de vins à partir de raisins de cuve
- la fabrication de vins à partir de moût de raisin concentré
- la fabrication de vins doux naturels et de vins de liqueur
- la fabrication de vin sans alcool ou faiblement alcoolisé
- la fabrication d'apéritifs à base de vins
- le vieillissement des vins pour compte propre
- les traitements nologiques des vins
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de vins effervescents (cf11.02A)
- la fabrication de vins aromatisés (cf11.04Z)
- l'exploitation de cave pour vieillissement du vin, pour compte de tiers (cf52.10B)
- l'embouteillage et l'étiquetage simples dans le cadre du commerce de gros (cf46.34Z) et pour compte de tiers (cf82.92Z)
CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE à réalisé en 2013 un chiffre d'affaire de 3 593 000,00 pour un résultat net de -163 000,00 euros , grace à 1 établissements et 6 à 9 salariés.
GreffeCAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE est du ressort du greffe de VILLEFRANCHE-TARARE dont les coordonnées postales sont 350 BOULEVARD GAMBETTA 69665 VILLEFRANCHE SUR TARARE
Le greffe peut être appelé au 04 74 09 02 86 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-villefranche-tarare.fr.
Les greffiers sont : BISSUEL Hugues .
TVASi CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR15301165213.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE de part son activité de 1102B (Vinification) sont :
Siége social et établissementsCAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE à son siége social situé au CHATEAU BOIS DE LA SALLE 69840 JULIENAS.
Le numéro de téléphone est 04 74 04 42 61
Le numéro de fax est 04 74 04 47 05
Les établissements sont les suivants :
- cave grands vins julienas chaintre le clos reyssier 180 route de julienas 71570 chaintre france
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 03 avril 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-08-31)
- 06 avril 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-08-31)
- 04 avril 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-08-31)
- 10 avril 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-08-31)
- 06 mai 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-08-31)
- 14 avril 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-08-31)
- 11 avril 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-08-31)
- 12 avril 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-08-31)
- 14 avril 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-08-31)
- 05 avril 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-08-31)
- 04 avril 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-08-31)
- 04 avril 2021 : Depot des comptes (Cloture du 2020-08-31)
- 07 avril 2022 : Depot des comptes (Cloture du 2021-08-31)
DirigeantsLes dirigeants :
- 06/11/1952 : Bernard DARGAUD (Administrateur)
- 20/04/1947 : Bernard GALY (Administrateur)
- 13/12/1952 : Bernard LAPLACE (Administrateur)
- 16/01/1954 : Christian DAILLY (Vice-président)
- 06/01/1976 : Cyril CONDEMINE (Administrateur)
- 26/02/1945 : Edith RENAUDIER (Administrateur)
- 29/03/1965 : Franck DURAND (Administrateur)
- 14/10/1968 : Frédéric DESCOMBES (Président)
- 29/01/1958 : Gérard MARGERAND (Administrateur)
- 14/08/1953 : Guy BODILLARD (Administrateur)
- 26/12/1967 : Hervé BUIS (Administrateur)
- 30/09/1960 : Jean-luc BERGER (Administrateur)
- 06/03/1959 : Jean-luc BERTHELON (Vice-président)
- 30/05/1963 : Pascal GALLAND (Administrateur)
- 30/11/1957 : Patrick ROLLET (Administrateur)
- 12/01/1954 : Remy SAVOYE (Administrateur)
- 05/10/1957 : Viviane LOUP FOREST (Administrateur)
L'âge moyen des 17 dirigeants de la société CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE est de 64 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 77 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Bernard DARGAUD
Bernard GALY
- Président de CAVE COOPERATIVE
- Vice-président de JULIENAS CHAINTRE VIGNERONS ASSOCIES SOCIETE D'INTERET COLLECTIF
- Administrateur de VINCENT DE VIGNAUD
Christian DAILLY
Cyril CONDEMINE
Franck DURAND
Frédéric DESCOMBES
- Président de JULIENAS CHAINTRE VIGNERONS ASSOCIES SOCIETE D'INTERET COLLECTIF
- Administrateur de VINCENT DE VIGNAUD
Gérard MARGERAND
Pascal GALLAND
Remy SAVOYE
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE |
Identifiant de l'entreprise | 301165213 |
Numéro interne du siège | 00010 |
Adresse | CHATEAU BOIS DE LA SALLE 69840 JULIENAS |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 janvier 1900 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société coopérative agricole |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 janvier 1900 |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée |
Dernier CA connu (2013 ) | 3 593 000,00 |
Résultat net | -163 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 1102B : Vinification |
Activité principale de l'entreprise | 1102B : Vinification |
Activité au siege | |
Secteur | agroalimentaire |
Catégorie | Agroalimentaire |
Activite | Vinification |
Synonyme | fabricant de produits alimentaires, fabricant de boissons, fabricant de boissons alcoolisées, fabricant de vins, vinification |
Principal | fabricant de vins |
- Frédéric DESCOMBES
- JULIENAS CHAINTRE VIGNERONS ASSOCIES SOCIETE D'INTERET COLLECTIF
- VINCENT DE VIGNAUD
- Michel GAILLARD
Vice-président - Christian DENIZOT
Administrateur - Eric BOONE
Administrateur - Jean PRETET
Administrateur - Yves ANDREUX
Contrôleur de gestion - Jean DEBOST
Contrôleur de gestion - Jean JULLIARD PINSARD
Administrateur - Laurent JANIAUD
Administrateur - Jean JUILLARD-PINSARD
Président - Patrick ROLLET
Administrateur - Stéphane JACOB
Administrateur - Dany GRANDJEAN
Administrateur - Bernard GALY
Administrateur - Denis RION
Vice-président - Sylvain SIGNORET
Vice-président
- Michel GAILLARD
- Bernard GALY
- JULIENAS CHAINTRE VIGNERONS ASSOCIES SOCIETE D'INTERET COLLECTIF
- VINCENT DE VIGNAUD
- Michel GAILLARD
Vice-président - Christian DENIZOT
Administrateur - Eric BOONE
Administrateur - Frédéric DESCOMBES
Administrateur - Jean PRETET
Administrateur - Yves ANDREUX
Contrôleur de gestion - Jean DEBOST
Contrôleur de gestion - Jean JULLIARD PINSARD
Administrateur - Laurent JANIAUD
Administrateur - Jean JUILLARD-PINSARD
Président - Patrick ROLLET
Administrateur - Stéphane JACOB
Administrateur - Dany GRANDJEAN
Administrateur - Denis RION
Vice-président - Sylvain SIGNORET
Vice-président
- Michel GAILLARD
- CAVE COOPERATIVE
JULIENAS
6
salarié(s)
CHAINTRE
0
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 219 000 |
Immobilisation incorporelle | 9 000 |
Immobilisation corporelle | 1 162 000 |
Immobilisation financière | 48 000 |
Actif circulant net | 5 091 000 |
Stock | 919 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 453 000 |
Placement | 1 718 000 |
Total Actif | 6 310 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 721 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 21 000 |
Dette | 3 568 000 |
Total Passif | 6 310 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 3 593 000 |
Produit d'exploitation | 2 557 000 |
Charge d'exploitation | 2 672 000 |
Résultat d'exploitation | -115 000 |
Produit financier net | 8 000 |
Charge financière | 7 000 |
Résultat financier | 1 000 |
Résultat courrant | -114 000 |
Produit exceptionnel | 108 000 |
Charges exceptionnelles | 157 000 |
Résultat exceptionnel | -49 000 |
Résultat net | -163 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société CAVE DES GRANDS VINS DE JULIENAS CHAINTRE - Version en cache du 26/07/2022 02:05:39.