ImmatriculationLa société MAUREL ALBI est situé au 15 RUE JACQUES MONOD 81000 81013 ALBI
Elle a été crée le 04/03/1987 et elle est immatriculée sous le numéro 339914137 au greffe de ALBI
MAUREL ALBI est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés.
Forme juridique et activitéIl s'agit d'un société dont la forme juridique est Société par actions simplifiée àassocié unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle
Le code d'activité donné par l'insee à la société est 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers) et le code de l'activité de son établissement principal est 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers).
L'activité déclarée au greffe est : information non connue.
Activité relative aux codes APE
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers), les activités sont :
- le commerce de gros et de détail de véhicules neufs ou usagés :
- véhicules automobiles pour le transport des personnes, y compris les véhicules spéciaux tels qu'ambulances, minibus, etc( 3,5 tonnes ou moins)
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros et de détail de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles (cf45.3)
- la location de véhicules avec chauffeur (cf49.3)
- la location de véhicules sans chauffeur (cf77.11)
MAUREL ALBI à réalisé en 2014 un chiffre d'affaire de 17 544 000,00 pour un résultat net de 45 000,00 euros , grace à 0 établissement et 20 à 49 salariés.
GreffeMAUREL ALBI est du ressort du greffe de ALBI dont les coordonnées postales sont PLACE DU PALAIS 81005 ALBI CEDEX
Le greffe peut être appelé au 05 63 54 00 83 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-albi.fr.
Les greffiers sont : GOUX Frédéric
Le greffe est ouvert 8h30 à12h/14h à16h.
TVASi MAUREL ALBI est assujettie à la TVA (Taxe sur la valeur Ajouté) vous pouvez vérifier la validité de son numéro : FR47339914137.
Conventions collectivesLes conventions collectives applicables à MAUREL ALBI de part son activité de 4511Z (Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01090 Services de l'automobile
Siége social et établissementsMAUREL ALBI à son siége social situé au 15 RUE JACQUES MONOD 81000 81013 ALBI.
Le numéro de téléphone est 0563775156
Le numéro de fax est 05 63 60 97 94
Cette société ne dipose d'aucun établissement.
EvénementsLes événements qui sont intervenus dans la vie de la société sont :
- 27 juin 2008 : Modification (Modification survenue sur l'activité, le nom commercial)
- 19 août 2008 : Depot des comptes (Cloture du 2007-12-31)
- 20 janvier 2009 : Modification (Modification survenue sur la dénomination)
- 27 août 2009 : Depot des comptes (Cloture du 2008-12-31)
- 18 avril 2010 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 06 septembre 2010 : Depot des comptes (Cloture du 2009-12-31)
- 29 juillet 2011 : Modification (Modification survenue sur l'administration, la forme juridique)
- 13 septembre 2011 : Depot des comptes (Cloture du 2010-12-31)
- 22 août 2012 : Depot des comptes (Cloture du 2011-12-31)
- 19 août 2013 : Depot des comptes (Cloture du 2012-12-31)
- 01 août 2014 : Depot des comptes (Cloture du 2013-12-31)
- 22 juillet 2015 : Depot des comptes (Cloture du 2014-12-31)
- 16 décembre 2015 : Modification (Modification survenue sur la dénomination)
- 22 août 2016 : Depot des comptes (Cloture du 2015-12-31)
- 04 août 2017 : Depot des comptes (Cloture du 2016-12-31)
- 05 juillet 2018 : Depot des comptes (Cloture du 2017-12-31)
- 23 juillet 2019 : Depot des comptes (Cloture du 2018-12-31)
- 17 septembre 2020 : Modification (Modification survenue sur l'administration)
- 18 septembre 2020 : Radiation ()
DirigeantsLes dirigeants :
- 21/12/1967 : Christophe MAUREL (Président)
- 22/11/1971 : Frederic MAUREL (Directeur général)
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MAUREL ALBI est de 53 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 55 ans.
Les mandatsLes autres mandats des administrateurs :
Christophe MAUREL
- Président de AUTOPOLE 81
- Président de C 46
- Président de C12 AUTOMOBILES
- Président de ESPACE AUTO
- Gérant de GARAGE DU CARMAUSIN
- Président de MAUREL 31
- Président de MAUREL AVEYRON
- Président de MAUREL CASTRES
- Président de MAUREL CONSEIL
- Président de MAUREL DISTRIBUTION
- Président de MAUREL MILLAU
- Gérant non associé de SAVOIE INTER-LOCATION
- Associé-Gérant de SCI C.P.F.- M.
- Gérant de SCI LA MAZAMETAINE 81
- Gérant non associé de SCI UNIMO
- Gérant de SIALA AUTOMOBILES
Frederic MAUREL
- Directeur Général de ESPACE AUTO
- Gérant de GARAGE DU CARMAUSIN
- Gérant de GGM ALBI
- Gérant de L'AVENUE SAINT-EXUPERY 1
- Directeur général de MAUREL 31
- Président de MAUREL WEB
- Administrateur de SAEM DE CONGRES ET EXPO D'ALBI
- Associé-Gérant de SCI C.P.F.- M.
- Gérant de SCI LA FIGEACOISE 46
- Gérant de SCI LA MAZAMETAINE 81
- Gérant de SCI LA REVELOISE 31
- Gérant non associé de SIALA AUTOMOBILES
- Gérant de SIL AUTOMOBILES
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | |
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MAUREL ALBI |
Identifiant de l'entreprise | 339914137 |
Numéro interne du siège | 00023 |
Adresse | 15 RUE JACQUES MONOD 81000 81013 ALBI |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | |
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 12 décembre 1987 |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à49 salariés |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | |
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée àassocié unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à49 salariés |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 08 janvier 1987 |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros |
Dernier CA connu (2014) | 17 544 000,00 |
Résultat net | 45 000,00 |
ACTIVITE | |
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple |
Caractère productif de l'entreprise | Productif |
Activité principale du siège | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
Activité principale de l'entreprise | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
Activité principale | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
Première activité | 4511Z : Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
Deuxième activité | 4532Z : Commerce de détail d'équipements automobiles |
Troisième activité | 7711A : Location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers |
Quatrième activité | 4520A : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers |
Activité au siege | |
Secteur | automobile |
Catégorie | Automobile |
Activite | Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers |
Synonyme | vendeur de véhicules, vendeur de véhicules automobiles, vendeur de voitures, vendeur de camionnettes |
Principal | vendeur de voitures |
Président du Conseil d'Administration : MAUREL Christophe, Jean-Michel Directeur général et administrateur : MAUREL Frédéric, Alain, Gaston Administrateur : MAUREL Michel, Louis, Gaston Administrateur : MAUREL Jean, Jules, Emile Commissaire aux comptes titulaire : BGH EXPERTS ET CONSEILS représenté par GORSSE Jean, Pierre Commissaire aux comptes suppléant : HELIAS Claude
Président : MAUREL Christophe, Jean-Michel Directeur général : MAUREL Frédéric, Alain, Gaston Commissaire aux comptes titulaire : BGH EXPERTS ET CONSEILS (SAS) représenté par GORSSE Jean, Pierre Commissaire aux comptes suppléant : HELIAS Claude
Président : MAUREL Christophe, Jean-Michel ; Directeur général : MAUREL Frédéric, Alain, Gaston ; Commissaire aux comptes titulaire : BGH EXPERTS ET CONSEILS (SAS) représenté par GORSSE Jean, Pierre
- Frederic MAUREL
- ESPACE AUTO
- GARAGE DU CARMAUSIN
- GGM ALBI
- L'AVENUE SAINT-EXUPERY 1
- MAUREL 31
- MAUREL WEB
- SAEM DE CONGRES ET EXPO D'ALBI
- Olivier BRAULT
Vice-Président - Michel BOSSI
Administrateur - Didier FREZOULS
Administrateur - Stephanie CORDIER
Administrateur - Jean-michel BOUAT
Administrateur - Henri BOULARD
Administrateur - Yvon, MATHA
Président - Alain, ROUMEGOUX
Administrateur - Catherine BIAU
Administrateur - Jean-pierre DEMNI
Administrateur - Michel FRANQUES
Administrateur - Anaïs HADIDOU
Administrateur - Daniel GAUDEFROY
Administrateur - Zina KORICHI
Administrateur
- Olivier BRAULT
- SCI C.P.F.- M.
- SCI LA FIGEACOISE 46
- SCI LA MAZAMETAINE 81
- SCI LA REVELOISE 31
- SIALA AUTOMOBILES
- SIL AUTOMOBILES
ALBI
20
salarié(s)
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 1 752 000 |
Immobilisation incorporelle | 6 000 |
Immobilisation corporelle | 1 643 000 |
Immobilisation financière | 103 000 |
Actif circulant net | 4 826 000 |
Stock | 2 765 000 |
Avance | 40 |
Créance | 2 025 000 |
Placement | 35 000 |
Total Actif | 6 578 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 348 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 79 000 |
Dette | 5 150 000 |
Total Passif | 6 578 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 17 544 000 |
Produit d'exploitation | 17 609 000 |
Charge d'exploitation | 17 704 000 |
Résultat d'exploitation | -95 000 |
Produit financier net | 77 000 |
Charge financière | 85 000 |
Résultat financier | -8 000 |
Résultat courrant | -103 000 |
Produit exceptionnel | 1 385 000 |
Charges exceptionnelles | 1 264 000 |
Résultat exceptionnel | 121 000 |
Résultat net | 45 000 |
2017 © Blue Shield Publishing, inc | Rapport économique pour la société MAUREL ALBI - Version en cache du 20/09/2022 14:38:20.